MME Judith UYTERLINDE
Président de CHALLENGER DPG FRANCE SAS
MME Judith UYTERLINDE a 45 ans ( naissance en 1977), elle est Président de la société CHALLENGER DPG FRANCE SAS
MME Judith UYTERLINDE peut être contacté au siège de la société CHALLENGER DPG FRANCE SAS par courrier à l'adresse CHALLENGER DPG FRANCE SAS 8 AVENUE HOCHE 75008 PARIS FRANCE
La société CHALLENGER DPG FRANCE SAS est principalement dirigée par MME Judith UYTERLINDE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société CHALLENGER DPG FRANCE SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/04/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49539093200012.
- M Regis LELEU, Directeur général (1969) depuis le 07 octobre 2008
- MME Judith UYTERLINDE, Président (1977) depuis le 08 avril 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CHALLENGER DPG FRANCE SAS est de 49 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 53 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Christelle FERRY, Président (1970) du 15 mai 2007 au 28 juillet 2009
- MME Laurie HENRIC, Président (1981) du 28 juillet 2009 au 08 avril 2015
Dirigeants personne morale:
8 AV HOCHE
75008 PARIS 8
Téléphone : Société
CHALLENGER DPG FRANCE SAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CHALLENGER DPG FRANCE SAS | |
Entrepreneurs individuels | CHALLENGER DPG FRANCE SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 495390932 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 8 AV HOCHE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 10 avril 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 10 avril 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 2 388 000,00 | |
Résultat net | -1 374 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 19 604 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 19 604 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 715 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 686 000 |
Placement | 29 000 |
Total Actif | 20 319 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 775 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 15 544 000 |
Total Passif | 20 319 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 388 000 |
Produit d'exploitation | 2 642 000 |
Charge d'exploitation | 1 981 000 |
Résultat d'exploitation | 660 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 1 987 000 |
Résultat financier | -1 987 000 |
Résultat courrant | -1 327 000 |
Produit exceptionnel | 226 000 |
Charges exceptionnelles | 226 000 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -1 374 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49539093200012 | CHALLENGER DPG FRANCE SAS 8 AVENUE HOCHE 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
nomination du Directeur général : Leleu, Régis.
Président partant : Ferry, Christelle, nomination du Président : Henric, Laurie.
Président partant : Henric, Laurie, nomination du Président : Uyterlinde, Judith
Président partant : Uyterlinde, Judith ; nomination du Président : Parc d'Activités 1 Luxembourg représenté par RCS B139350 Luxembourg ; Directeur général partant : Leleu, Régis