M Philippe JOUBERT
Commissaire aux comptes titulaire de TOLL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS
M Philippe JOUBERT a 63 ans ( naissance en 1961), est Commissaire aux comptes titulaire de la société TOLL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS
M Philippe JOUBERT peut être contacté au siège de la société TOLL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS par courrier à l'adresse TOLL GLOBAL FORWARDING FRANCE SAS AEROPORT ZONE DE FRETBUREAU 206 06281 NICE CEDEX 3 FRANCE, par téléphone au 03Â 20Â 30Â 63Â 84 ou par fax au 03Â 20Â 57Â 16Â 83
La société TOLL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS est principalement dirigée par M Philippe JOUBERT qui en est Commissaire aux comptes titulaire.
Cette société a pour activité principale : Affrètement et organisation des transports ,douane, douanier, commissaire de transport
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5229B (Affrètement et organisation des transports), les activités sont :
- Affrètement et organisation des transports
- l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics
- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés
- les services spécialisés qu'implique cette organisation (prise en charge des formalités diverses, opérations de manutention des marchandises liées à leur transit, etc.)
- l'établissement et l'obtention de documents et de lettres de transport
- les activités de commissionnaire en douane
- les activités des commissaires de transport de fret maritime ainsi que des agents de fret aérien
Mais sont exclues les activités :
- la vérification des factures et l'information sur les tarifs (cf74.90B)
La société TOLL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/02/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49768112200097.
- M Mark WARDMAN, Président (1955) depuis le 23 août 2014
- M Philippe JOUBERT, Commissaire aux comptes titulaire (1961) depuis le 29 avril 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société TOLL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS est de 66 ans. Le plus jeune à 63 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean MELIN, Président (1956) du 29 mai 2007 au 23 août 2014
Dirigeants personne morale:
- COMPTABILITE FINANCE GESTION AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 29 avril 2015
AEROPORT
06200 NICE
Téléphone : 03Â 20Â 30Â 63Â 84 Société
TOLL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TOLL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS | |
Entrepreneurs individuels | TOLL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 497681122 | |
Numéro interne du siège | 00097 | |
Adresse | AV DE LA DEMI LUNE 95700 ROISSY EN FRANCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 décembre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 10 425 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 06 avril 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 7 169 000,00 | |
Résultat net | -2 762 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5229B : Affrètement et organisation des transports | |
Activité principale de l'entreprise | 5229B : Affrètement et organisation des transports | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Logistique | |
Activite | Affrètement et organisation des transports | |
Synonyme | douane, douanier, commissaire de transport | |
Principal | douane |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 482 000 |
Immobilisation incorporelle | 154 000 |
Immobilisation corporelle | 270 000 |
Immobilisation financière | 58 000 |
Actif circulant net | 6 165 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 5 816 000 |
Placement | 349 000 |
Total Actif | 6 648 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 761 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 80 000 |
Dette | 5 807 000 |
Total Passif | 6 648 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 169 000 |
Produit d'exploitation | 7 468 000 |
Charge d'exploitation | 10 188 000 |
Résultat d'exploitation | -2 720 000 |
Produit financier net | 77 000 |
Charge financière | 105 000 |
Résultat financier | -28 000 |
Résultat courrant | -2 748 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 14 000 |
Résultat exceptionnel | -14 000 |
Résultat net | -2 762 000 |
Le greffe peut être appelé au 01 34 25 47 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr.
Les greffiers sont : HEQUET Didier , PRETAT Jean Marc
Le greffe est ouvert 09H00-12H00 / 14H00-16H00 Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à 18h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02972 Navigation personnel sédentaire
- 00016 Transports routiers
Président : MELIN Jean Claude Commissaire aux comptes suppléant : COMPTABILITE FINANCE GESTION AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : JOUBERT Philippe en fonction le 12 Mai 2014
Commissaire aux comptes suppléant : COMPTABILITE FINANCE GESTION AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : JOUBERT Philippe en fonction le 12 Mai 2014 Président : WARDMAN Mark, Andrew en fonction le 21 Août 2014
Président partant : Wardman, Mark Andrew ; nomination du Président : Chaplin, Bruce
Président partant : Chaplin, Bruce ; nomination du Président : Riber Knudsen, Thomas