M Daniel SENECHAULT
Commissaire aux comptes suppléant de AGRO INVEST
M Daniel SENECHAULT a 78 ans ( naissance en 1946), est Commissaire aux comptes suppléant de la société AGRO INVEST
M Daniel SENECHAULT peut être contacté au siège de la société AGRO INVEST par courrier à l'adresse AGRO INVEST 11 13 A 11 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS FRANCE
La société AGRO INVEST est principalement dirigée par M Daniel SENECHAULT qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société AGRO INVEST est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/05/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49777405900032.
- M Daniel SENECHAULT, Commissaire aux comptes suppléant (1946) depuis le 06 août 2015
- M Jean-Philippe PUIG, Président du conseil de surveillance (1961) depuis le 29 octobre 2014
- M Olivier GUIZE, Président (1963) depuis le 13 mai 2014
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société AGRO INVEST est de 67 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 78 ans.
Anciens dirigeants :
- M Daniel BALMISSE, Vice-président (1963) du 28 novembre 2009 au 05 mars 2011
- M Jean-Louis RUATTI, Président (1948) du 29 mai 2007 au 13 mai 2014
- M Jean-Louis RUATTI, Président du directoire (1948) du 28 novembre 2009 au 13 mai 2014
- M Philippe TILLOUS BORDE, Président du conseil de surveillance (1946) du 29 mai 2007 au 28 novembre 2009
- M Philippe TILLOUS-BORDE, Président du conseil de surveillance (1946) du 28 novembre 2009 au 29 octobre 2014
Dirigeants personne morale:
- CABINET DIDIER KLING ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 août 2015
- CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT FINANCE, Vice-président depuis le 19 janvier 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AGRO INVEST | |
Entrepreneurs individuels | AGRO INVEST | |
Identifiant de l'entreprise | 497774059 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 11 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 21 octobre 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 26 avril 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 83 367,00 | |
Résultat net | -7 846 234,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 19 081 716 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 29 803 |
Immobilisation financière | 19 051 914 |
Actif circulant net | 2 690 713 |
Stock | 0 |
Avance | 79 |
Créance | 123 534 |
Placement | 2 567 100 |
Total Actif | 21 772 428 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 21 241 468 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 530 962 |
Total Passif | 21 772 430 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 83 367 |
Produit d'exploitation | 83 368 |
Charge d'exploitation | 1 610 159 |
Résultat d'exploitation | -1 526 791 |
Produit financier net | 746 446 |
Charge financière | 7 034 851 |
Résultat financier | -6 288 405 |
Résultat courrant | -7 815 196 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 31 035 |
Résultat exceptionnel | -31 035 |
Résultat net | -7 846 234 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49777405900032 | AGRO INVEST 11 13 A 11 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Balmisse, Daniel, nomination du Membre du conseil de surveillance : SOCIETE BRETONNE D'ETUDES ET DE PARTICIPATIONS, nomination du Membre du conseil de surveillance : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, nomination du Membre du conseil de surveillance : NATIXIS, nomination du Membre du conseil de surveillance : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, nomination du Membre du conseil de surveillance : S O F I P R O T E O L, nomination du Membre du conseil de surveillance : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, nomination du Membre du conseil de surveillance : AGRICA GESTION
Membre du conseil de surveillance partant : AGRICA GESTION, nomination du Membre du conseil de surveillance : CCPMA PREVOYANCE
Membre du conseil de surveillance partant : SOCIETE BRETONNE D'ETUDES ET DE PARTICIPATIONS, Membre du conseil de surveillance partant : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, Membre du conseil de surveillance partant : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, Membre du conseil de surveillance partant : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, nomination du Membre du conseil de surveillance : CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT & FINANCE, nomination du Membre du conseil de surveillance : IDIA - SODICA, nomination du Membre du conseil de surveillance : SYNERGIE FINANCE
modification du Membre du conseil de surveillance ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT
modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT & FINANCE, modification du Membre du conseil de surveillance Balmisse, Daniel, modification du Membre du conseil de surveillance SODICA
Membre du Directoire partant : Cuisinier, Jean-Baptiste, nomination du Membre du Directoire : Guize, Olivier
Président partant : Ruatti, Jean-Louis, modification du Président Guize, Olivier, Président du directoire partant : Ruatti, Jean-Louis, nomination du Président du directoire : Guize, Olivier
Président du conseil de surveillance partant : Tillous-Borde, Philippe, nomination du Président du conseil de surveillance : Puig, Jean-Philippe
nomination du Membre du directoire : Roquette, Laurent
Membre du conseil de surveillance partant : S O F I P R O T E O L, nomination du Membre du conseil de surveillance : SOFIPROTEOL
nomination du Membre du directoire : Tucou, nom d'usage : Nicolas, Delphine
nomination du Membre du conseil de surveillance : BPIFRANCE INVESTISSEMENT
Membre du conseil de surveillance partant : Balmisse, Daniel, Membre du conseil de surveillance partant : SODICA, nomination du Membre du conseil de surveillance : Paternot, Benjamin, nomination du Membre du conseil de surveillance : IDIA
Membre du directoire partant : Roquette, Laurent
Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT & FINANCE ; nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : CREDIT AGRICOLE PARTENARIAT
Membre du conseil de surveillance partant : Paternot, Benjamin ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Aleyat-Dupuis, nom d'usage : Lemaire, Adeline Sonia ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Senechault, Daniel
modification du Commissaire aux comptes titulaire Grant Thornton Audit