M Philippe GUERMEUR
Commissaire aux comptes suppléant de HOLDING DE PARTICIPATIONS
M Philippe GUERMEUR a 53 ans ( naissance en 1969), est Commissaire aux comptes suppléant de la société HOLDING DE PARTICIPATIONS
M Philippe GUERMEUR peut être contacté au siège de la société HOLDING DE PARTICIPATIONS par courrier à l'adresse HOLDING DE PARTICIPATIONS 5 RUE EUGENE MANUEL 75116 PARIS FRANCE
La société HOLDING DE PARTICIPATIONS est principalement dirigée par M Philippe GUERMEUR qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société HOLDING DE PARTICIPATIONS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/05/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49823641300015.
- M Philippe GUERMEUR, Commissaire aux comptes suppléant (1969) depuis le 01 juillet 2016
- MME Stephanie FAGUER, Président (1952) depuis le 19 juin 2007
- MME Veronique MAURIAC, Président du conseil de surveillance (1950) depuis le 11 septembre 2007
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société HOLDING DE PARTICIPATIONS est de 65 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian MAHLER, Président du conseil de surveillance (1944) du 11 septembre 2007 au 06 août 2011
Dirigeants personne morale:
- AUDECA FABRE NOUTARY ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 juillet 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HOLDING DE PARTICIPATIONS | |
Entrepreneurs individuels | HOLDING DE PARTICIPATIONS | |
Identifiant de l'entreprise | 498236413 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 5 RUE EUGENE MANUEL 75016 PARIS 16 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 24 mai 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 24 mai 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | 545 345,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 13 049 996 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 13 049 995 |
Actif circulant net | 122 020 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 0 |
Placement | 122 020 |
Total Actif | 13 172 015 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 9 039 043 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 132 972 |
Total Passif | 13 172 015 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 23 869 |
Résultat d'exploitation | -23 869 |
Produit financier net | 793 274 |
Charge financière | 224 060 |
Résultat financier | 569 214 |
Résultat courrant | 545 345 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 545 345 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49823641300015 | HOLDING DE PARTICIPATIONS 5 RUE EUGENE MANUEL 75116 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président du conseil de surveillance partant : Mahler, nom d'usage : Mauriac, Véronique
nomination du Président du conseil de surveillance : Mahler, nom d'usage : Mauriac, Véronique, modification du Membre du conseil de surveillance Mâhler, Christian
Membre du conseil de surveillance partant : Mâhler, Christian
modification du Membre du conseil de surveillance OVYA représenté par FAGUER Olivier né le 23 04 1948 à Paris 75016 - nationalité Française - demeurant 5 RUE EUGENE MANUEL 75116 PARIS
modification du Liquidateur Mahler, nom d'usage : Faguer, Stéphanie ; Président du conseil de surveillance partant : Mahler, nom d'usage : Mauriac, Véronique ; Membre du conseil de surveillance partant : Faguer, Antoine ; Membre du conseil de surveillance partant : Faguer, nom d'usage : Guibert, Delphine ; Membre du conseil de surveillance partant : OVYA représenté par FAGUER Olivier né le 23 04 1948 à Paris 75016 - nationalité Française - demeurant 5 RUE EUGENE MANUEL 75116 PARIS