M Christophe COUDERQ
Gérant de SELARL DE CARDIOLOGIE DIAGNOSTIQUE ET INTERVENTIONNELLE
M Christophe COUDERQ a 56 ans ( naissance en 1966), est Gérant de la société SELARL DE CARDIOLOGIE DIAGNOSTIQUE ET INTERVENTIONNELLE
M Christophe COUDERQ peut être contacté au siège de la société SELARL DE CARDIOLOGIE DIAGNOSTIQUE ET INTERVENTIONNELLE par courrier à l'adresse SELARL CARDIO DIAGNOS INTERVENT SELARL CARDIO DIAGNOST INTERVENTIONNEL A QUARTIER CANDIA BATIMENT RUE DES TAMARIS 20090 AJACCIO FRANCE
La société SELARL DE CARDIOLOGIE DIAGNOSTIQUE ET INTERVENTIONNELLE est principalement dirigée par M Christophe COUDERQ qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie ,radiologue, radiologie, imagerie médicale
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8622A (Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie), les activités sont :
- Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
- les activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Mais sont exclues les activités :
- les activités de soins hospitaliers (cf86.10Z)
- les activités des sages-femmes et les activités paramédicales comme celles des infirmières et des physiothérapeutes (cf86.90)
La société SELARL DE CARDIOLOGIE DIAGNOSTIQUE ET INTERVENTIONNELLE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/07/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49916304600026.
- M Christophe COUDERQ, Gérant (1966) depuis le 09 juillet 2011
- M Jean SIMEONI, Gérant (1961) depuis le 09 juillet 2011
- M Marc MATTEI, Gérant (1947) depuis le 07 août 2007
- M Nicolas FERRARA, Gérant (1960) depuis le 17 juillet 2010
- M Philippe SCHRAUB, Gérant (1973) depuis le 09 juillet 2011
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société SELARL DE CARDIOLOGIE DIAGNOSTIQUE ET INTERVENTIONNELLE est de 61 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M christophe COUDERQ, Gérant (1966) du 07 août 2007 au 17 juillet 2010
- M Jean-Baptiste SIMEONI, Co-gérant (1961) du 21 août 2007 au 26 avril 2010
- M jean-Baptiste) SIMEONI, Gérant (1961) du 26 avril 2010 au 17 juillet 2010
- M nicolas FERRARA, Gérant (1960) du 07 août 2007 au 17 juillet 2010
- M philippe SCHRAUB, Gérant (1973) du 07 août 2007 au 17 juillet 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SELARL DE CARDIOLOGIE DIAGNOSTIQUE ET INTERVENTIONNELLE | |
Entrepreneurs individuels | SELARL DE CARDIOLOGIE DIAGNOSTIQUE ET INTERVENTIONNELLE | |
Identifiant de l'entreprise | 499163046 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | RUE DES TAMARIS 20000 AJACCIO | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 08 février 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 juillet 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 1 785 000,00 | |
Résultat net | 219 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8622A : Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie | |
Activité principale de l'entreprise | 8622A : Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie | |
Synonyme | radiologue, radiologie, imagerie médicale | |
Principal | radiologue |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 449 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 426 000 |
Immobilisation corporelle | 22 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 40 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 40 000 |
Placement | 80 |
Total Actif | 1 488 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 595 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 893 000 |
Total Passif | 1 488 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 785 000 |
Produit d'exploitation | 1 785 000 |
Charge d'exploitation | 1 424 000 |
Résultat d'exploitation | 361 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 33 000 |
Résultat financier | -33 000 |
Résultat courrant | 328 000 |
Produit exceptionnel | 170 |
Charges exceptionnelles | 730 |
Résultat exceptionnel | -560 |
Résultat net | 219 000 |
Le greffe peut être appelé au 04 95 23 17 82 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-ajaccio.fr.
Les greffiers sont : SUPERCHI Albert
Le greffe est ouvert Lundi-Jeudi:9h-11h30/14h-16h30.Vendredi de 9h à 11h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
Gérant(e) : FERRARA Nicolas, Jean Gérant(e) : MATTEI Marc Gérant(e) : SCHRAUB Philippe, Jean Gérant(e) : COUDERQ Christophe, Jean, Yves Gérant(e) : SIMEONI Jean, Baptiste
Gérant : FERRARA Nicolas, Jean ; Gérant : MATTEI Marc ; Gérant : SCHRAUB Philippe, Jean ; Gérant : SIMEONI Jean, Baptiste
Gérant : SCHRAUB Philippe, Jean ; Gérant : SIMEONI Jean, Baptiste ; Gérant : FERRARA Nicolas, Jean ; Gérant : LEAUTHIER Marie, Sarah