M David DE MARSH
Administrateur de PREDICTYS
M David DE MARSH a 61 ans ( naissance en 1963), est Administrateur de la société PREDICTYS
M David DE MARSH peut être contacté au siège de la société PREDICTYS par courrier à l'adresse PREDICTYS PARC SUD GALAXIE 1 RUE DES MERIDIENS 38130 ECHIROLLES FRANCE, par téléphone au 0476861834
La société PREDICTYS est principalement dirigée par M David DE MARSH qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Autres activités informatiques ,récupération de données informatiques, configuration d'ordinateurs, installation de logiciels
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6209Z (Autres activités informatiques), les activités sont :
- Autres activités informatiques
- les activités dans le domaine informatique et des technologies de l'information non classées ailleurs, telles que :
- les services de récupération après un sinistre informatique
- l'installation (configuration) d'ordinateurs personnels
- les services d'installation de logiciels
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de gros systèmes et d'ordinateurs similaires (cf33.20C)
- la programmation informatique (cf62.01Z)
- les services de conseil informatique (cf62.02A)
- la gestion d'installations informatiques (cf62.03Z)
- le traitement et l'hébergement des données (cf63.11Z)
La société PREDICTYS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/07/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49933268200040.
- M David DE MARSH, Administrateur (1963) depuis le 21 janvier 2017
- M Manuel SEGIMON DE MANZANOS, Administrateur (1973) depuis le 03 octobre 2015
- MME Melanie EDWARDS, Administrateur (1971) depuis le 03 octobre 2015
- MME Nathalie QUINETTE, Président (1966) depuis le 13 juillet 2012
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société PREDICTYS est de 56 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gary LABEN, Administrateur (1964) du 10 novembre 2012 au 21 janvier 2017
- M Johan SALVATORI, Directeur général (1975) du 29 avril 2008 au 27 mars 2013
- M Mathieu MOREL, Administrateur (1974) du 29 avril 2008 au 08 mai 2015
- M Philippe BONNET, Administrateur (1968) du 13 juillet 2012 au 03 octobre 2015
- M Pierre CHEDAILLE, Administrateur (1966) du 13 juillet 2012 au 03 octobre 2015
- MME Johan SALVATORI, Directeur général (1975) du 04 septembre 2007 au 29 avril 2008
- MME Mathieu MOREL, Directeur général (1974) du 04 septembre 2007 au 29 avril 2008
- MME Nathalie QUINETTE, Président (1966) du 04 septembre 2007 au 13 juillet 2012
Dirigeants personne morale:
- 2L MULTIMEDIA SAS, Administrateur depuis le 08 mai 2015
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 28 avril 2015
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 avril 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 23 août 2012 : MOREL Mathieu nom d'usage : MOREL devient administrateur. BONNET Philippe Joseph Aimé nom d'usage : BONNET devient administrateur. CHEDAILLE Pierre Raymond nom d'usage : CHEDAILLE devient administrateur. QUINETTE Nathalie Claudina nom d'usage : QUINETTE devient administrateur.)
- 17 avril 2013 : SALVATORI Johan nom d'usage : SALVATORI n'est plus directeur général.)
- 07 novembre 2013 : HANNART Théodore nom d'usage : HANNART n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration DELOITTE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. CABINET MURAZ PAVILLET n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée BEAS devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 18 décembre 2013 : MOREL Mathieu nom d'usage : MOREL n'est plus directeur général.)
- 24 juin 2015 : MOREL Mathieu nom d'usage : MOREL n'est plus administrateur.)
- 24 juin 2015 : Sté par actions simplifiée 2L MULTIMEDIA SAS devient administrateur.)
- 04 novembre 2015 : BONNET Philippe Joseph Aimé nom d'usage : BONNET n'est plus administrateur. CHEDAILLE Pierre Raymond nom d'usage : CHEDAILLE n'est plus administrateur. EDWARDS Mélanie Brianne nom d'usage : EDWARDS devient administrateur. SEGIMON DE MANZANOS Manuel nom d'usage : SEGIMON DE MANZANOS devient administrateur.)
- 17 février 2017 : LABEN Gary nom d'usage : LABEN n'est plus administrateur. DE MARSH David Eugène nom d'usage : DE MARSH devient administrateur)
- 02 novembre 2018 : EDWARDS Mélanie Brianne nom d'usage : EDWARDS n'est plus administrateur. DE MARSH David Eugène nom d'usage : DE MARSH n'est plus administrateur. FARGE Didier Charles Camille nom d'usage : FARGE devient administrateur. DRUGUET Vincent Rodolphe nom d'usage : DRUGUET devient administrateur)
- 22 septembre 2020 : DRUGUET Vincent Rodolphe nom d'usage : DRUGUET devient liquidateur. QUINETTE Nathalie Claudina nom d'usage : QUINETTE n'est plus président. QUINETTE Nathalie Claudina nom d'usage : QUINETTE n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée 2L MULTIMEDIA SAS n'est plus administrateur. SEGIMON DE MANZANOS Manuel nom d'usage : SEGIMON DE MANZANOS n'est plus administrateur. FARGE Didier Charles Camille nom d'usage : FARGE n'est plus administrateur. DRUGUET Vincent Rodolphe nom d'usage : DRUGUET n'est plus administrateur. SA à conseil d'administration DELOITTE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée BEAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PREDICTYS | |
Entrepreneurs individuels | PREDICTYS | |
Identifiant de l'entreprise | 499332682 | |
Numéro interne du siège | 00040 | |
Adresse | 1 RUE DES MERIDIENS 38130 ECHIROLLES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 24 juin 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 12 juillet 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 884 000,00 | |
Résultat net | -42 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6209Z : Autres activités informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6209Z : Autres activités informatiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Autres activités informatiques | |
Synonyme | récupération de données informatiques, configuration d'ordinateurs, installation de logiciels |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 210 000 |
Immobilisation incorporelle | 170 000 |
Immobilisation corporelle | 34 000 |
Immobilisation financière | 6 000 |
Actif circulant net | 1 736 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 736 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 1 946 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 163 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 41 000 |
Dette | 742 000 |
Total Passif | 1 946 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 884 000 |
Produit d'exploitation | 2 011 000 |
Charge d'exploitation | 2 076 000 |
Résultat d'exploitation | -65 000 |
Produit financier net | 410 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | -2 000 |
Résultat courrant | -66 000 |
Produit exceptionnel | 18 000 |
Charges exceptionnelles | 10 000 |
Résultat exceptionnel | 8 000 |
Résultat net | -42 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49933268200040 | PREDICTYS PARC SUD GALAXIE 1 RUE DES MERIDIENS 38130 ECHIROLLES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00650 Métallurgie cadres
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02148 Télécommunications
MOREL Mathieu nom d'usage : MOREL devient administrateur. BONNET Philippe Joseph Aimé nom d'usage : BONNET devient administrateur. CHEDAILLE Pierre Raymond nom d'usage : CHEDAILLE devient administrateur. QUINETTE Nathalie Claudina nom d'usage : QUINETTE devient administrateur.
SALVATORI Johan nom d'usage : SALVATORI n'est plus directeur général.
HANNART Théodore nom d'usage : HANNART n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration DELOITTE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire. CABINET MURAZ PAVILLET n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée BEAS devient commissaire aux comptes suppléant.
MOREL Mathieu nom d'usage : MOREL n'est plus directeur général.
MOREL Mathieu nom d'usage : MOREL n'est plus administrateur.
Sté par actions simplifiée 2L MULTIMEDIA SAS devient administrateur.
BONNET Philippe Joseph Aimé nom d'usage : BONNET n'est plus administrateur. CHEDAILLE Pierre Raymond nom d'usage : CHEDAILLE n'est plus administrateur. EDWARDS Mélanie Brianne nom d'usage : EDWARDS devient administrateur. SEGIMON DE MANZANOS Manuel nom d'usage : SEGIMON DE MANZANOS devient administrateur.
LABEN Gary nom d'usage : LABEN n'est plus administrateur. DE MARSH David Eugène nom d'usage : DE MARSH devient administrateur
EDWARDS Mélanie Brianne nom d'usage : EDWARDS n'est plus administrateur. DE MARSH David Eugène nom d'usage : DE MARSH n'est plus administrateur. FARGE Didier Charles Camille nom d'usage : FARGE devient administrateur. DRUGUET Vincent Rodolphe nom d'usage : DRUGUET devient administrateur
DRUGUET Vincent Rodolphe nom d'usage : DRUGUET devient liquidateur. QUINETTE Nathalie Claudina nom d'usage : QUINETTE n'est plus président. QUINETTE Nathalie Claudina nom d'usage : QUINETTE n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée 2L MULTIMEDIA SAS n'est plus administrateur. SEGIMON DE MANZANOS Manuel nom d'usage : SEGIMON DE MANZANOS n'est plus administrateur. FARGE Didier Charles Camille nom d'usage : FARGE n'est plus administrateur. DRUGUET Vincent Rodolphe nom d'usage : DRUGUET n'est plus administrateur. SA à conseil d'administration DELOITTE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée BEAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant