M Guillaume SIMONAIRE
Administrateur de FACTORY ELEVEN
M Guillaume SIMONAIRE a 36 ans ( naissance en 1986), est Administrateur de la société FACTORY ELEVEN
M Guillaume SIMONAIRE peut être contacté au siège de la société FACTORY ELEVEN par courrier à l'adresse FACTORY ELEVEN 48 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 PARIS FRANCE
La société FACTORY ELEVEN est principalement dirigée par M Guillaume SIMONAIRE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Ãdition de revues et périodiques ,éditeur, maison d'édition, éditeur de magazines, éditeur de revues, éditeur de périodiques, éditeur de magazines en ligne, éditeur de revues en ligne, éditeur de périodiques en ligne
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5814Z (Ãdition de revues et périodiques), les activités sont :
- Ãdition de revues et périodiques
- l'édition de magazines, revues et d'autres périodiques, de caractère technique,
- professionnel ou d'intérêt général, paraissant moins de quatre fois par semaineCes informations peuvent être publiées sous forme imprimée ou électronique, y compris sur Internet
La société FACTORY ELEVEN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/08/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49944889200038.
- M Florent ALZIEU, Directeur général (1979) depuis le 06 février 2010
- M Florent ALZIEU, Administrateur (1979) depuis le 09 avril 2014
- M Guillaume SIMONAIRE, Administrateur (1986) depuis le 09 avril 2014
- M Johann LE CARDINAL, Administrateur (1977) depuis le 09 avril 2014
- M Olivier COURAU, Commissaire aux comptes suppléant (1967) depuis le 16 novembre 2016
- M Tanguy PASQUIER DE FRANCLIEU, Administrateur (1970) depuis le 09 avril 2014
- M Vincent ALZIEU, Directeur général (1974) depuis le 04 septembre 2007
- M Vincent ALZIEU, Administrateur (1974) depuis le 09 avril 2014
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société FACTORY ELEVEN est de 46 ans. Le plus jeune à 36 ans, le plus agé 55 ans.
Anciens dirigeants :
- M Mathias LALLEMENT, Directeur général (1974) du 06 février 2010 au 16 novembre 2016
- M Mathias LALLEMENT, Administrateur (1974) du 09 avril 2014 au 16 novembre 2016
Dirigeants personne morale:
- FINEXSI-AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 16 novembre 2016
- NEWEB, Président depuis le 16 novembre 2016
- NEWEB, Président du conseil d`administration du 09 avril 2014 au 18 avril 2014
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FACTORY ELEVEN | |
Entrepreneurs individuels | FACTORY ELEVEN | |
Identifiant de l'entreprise | 499448892 | |
Numéro interne du siège | 00038 | |
Adresse | 48 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 PARIS 11 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 25 mars 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 15 615,04 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 septembre 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 2 123,00 | |
Résultat net | 135,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5814Z : Ãdition de revues et périodiques | |
Activité principale de l'entreprise | 5814Z : Ãdition de revues et périodiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Ãdition de revues et périodiques | |
Synonyme | éditeur, maison d'édition, éditeur de magazines, éditeur de revues, éditeur de périodiques, éditeur de magazines en ligne, éditeur de revues en ligne, éditeur de périodiques en ligne | |
Principal | éditeur de revues et périodiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 568 |
Immobilisation incorporelle | 393 |
Immobilisation corporelle | 59 |
Immobilisation financière | 116 |
Actif circulant net | 890 |
Stock | 0 |
Avance | 8 |
Créance | 654 |
Placement | 229 |
Total Actif | 1 458 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 778 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 680 |
Total Passif | 1 458 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 123 |
Produit d'exploitation | 2 177 |
Charge d'exploitation | 2 034 |
Résultat d'exploitation | 143 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 11 |
Résultat financier | -11 |
Résultat courrant | 132 |
Produit exceptionnel | 3 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 3 |
Résultat net | 135 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49944889200038 | FACTORY ELEVEN 48 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02121 Ãdition
- 01480 Journalistes
- 01871 Presse d'information spécialisée employés
- 01874 Presse d'information spécialisée TAM et cadres
- 00766 Presse hebdomadaire Région parisienne employés
- 01281 Presse hebdomadaire régionale employés
- 02018 Presse magazine et d'information Cadres
- 01972 Presse magazine et d'information non cadres
- 00086 Publicité
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Verger, Brigitte, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Parinaud, Bernard
modification du Président Alzieu, Vincent, nomination du Directeur général : Alzieu, Florent, nomination du Directeur général : Lallement, Mathias
modification du Président et Administrateur Alzieu, Vincent, nomination du Président du conseil d'administration et Administrateur : NEWEB, modification du Directeur général et Administrateur Alzieu, Florent, modification du Directeur général et Administrateur Lallement, Mathias, nomination de l'Administrateur : Pasquier De Franclieu, Tanguy, nomination de l'Administrateur : Le Cardinal, Johann, nomination de l'Administrateur : Simonaire, Guillaume, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FINEXSI-AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Courau, Olivier
Administrateur partant : Simonaire, Guillaume
Président du comité d'administration partant : NEWEB ; modification du Directeur général Alzieu, Vincent ; modification du Directeur général Alzieu, Florent ; Administrateur partant : Pasquier De Franclieu, Tanguy ; Administrateur partant : Le Cardinal, Johann
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Président partant : NEWEB ; nomination du Président : NEWEB DEVELOPPEMENT
Commissaire aux comptes titulaire partant : FINEXSI-AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Courau, Olivier
exploitation d'une entreprise de presse. création et exploitation d'un ou plusieurs sites internet
exploitation d'une entreprise de presse. création et exploitation d'un ou plusieurs sites internet