M Jacques LE BRUCHEC
Directeur général de DSI HOLDING FRANCE
M Jacques LE BRUCHEC a 60 ans ( naissance en 1962), est Directeur général de la société DSI HOLDING FRANCE
M Jacques LE BRUCHEC peut être contacté au siège de la société DSI HOLDING FRANCE par courrier à l'adresse DSI HOLDING FRANCE 12 14 12 RUE DES CRESSONNIERES 95500 GONESSE FRANCE
La société DSI HOLDING FRANCE est principalement dirigée par M Jacques LE BRUCHEC qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société DSI HOLDING FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/02/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49974022300023.
- M Jacques LE BRUCHEC, Directeur général (1962) depuis le 06 mai 2008
- M Nicholas MOSES, Président (1966) depuis le 01 octobre 2011
- M Thierry LANCESSEUR, Commissaire aux comptes suppléant (1953) depuis le 27 août 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société DSI HOLDING FRANCE est de 62 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Anthony BATE, Président (1950) du 03 mars 2009 au 01 mai 2010
- M Anthony BATE, Président (1950) du 01 mai 2010 au 01 octobre 2011
- M Domnin LA MARANT DE KERDANIEL CHIRIS, Président (1967) du 25 septembre 2007 au 08 avril 2008
- M Franz SCHNAGL, Directeur général (1957) du 06 mai 2008 au 08 septembre 2009
- M Howard POULSON, Président (1943) du 08 avril 2008 au 03 mars 2009
- M Jacques LEBRUCHEC, Directeur général (1962) du 20 janvier 2009 au 03 mars 2009
- M Lars NOLAKER, Président (1963) du 07 juin 2012 au 07 octobre 2016
Dirigeants personne morale:
- UNION FIDUCIAIRE DE PARIS SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 août 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DSI HOLDING FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | DSI HOLDING FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 499740223 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 12 RUE DES CRESSONNIERES 95500 GONESSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 04 février 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 574 560,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 21 août 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 766 000,00 | |
Résultat net | -2 208 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 37 054 000 |
Immobilisation incorporelle | 15 136 000 |
Immobilisation corporelle | 52 000 |
Immobilisation financière | 21 865 000 |
Actif circulant net | 4 510 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 4 048 000 |
Placement | 462 000 |
Total Actif | 41 564 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 9 840 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 188 000 |
Dette | 31 536 000 |
Total Passif | 41 564 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 766 000 |
Produit d'exploitation | 2 426 000 |
Charge d'exploitation | 6 941 000 |
Résultat d'exploitation | -4 515 000 |
Produit financier net | 3 758 000 |
Charge financière | 2 847 000 |
Résultat financier | 911 000 |
Résultat courrant | -3 605 000 |
Produit exceptionnel | 5 000 |
Charges exceptionnelles | 4 000 |
Résultat exceptionnel | 1 000 |
Résultat net | -2 208 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49974022300023 | DSI HOLDING FRANCE 12 14 12 RUE DES CRESSONNIERES 95500 GONESSE FRANCE |
49974022300031 | DSI HOLDING FRANCE ZONE INDUSTRIELLE 267 AVENUE ALBERT EINSTEIN 77550 MOISSY CRAMAYEL FRANCE |
49974022300049 | DSI HOLDING FRANCE 257 AVENUE ALBERT EINSTEIN 77550 MOISSY CRAMAYEL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 34 25 47 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr.
Les greffiers sont : HEQUET Didier , PRETAT Jean Marc
Le greffe est ouvert 09H00-12H00 / 14H00-16H00 Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à 18h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS SA modification le 05 Février 2008. Commissaire aux comptes suppléant : LANCESSEUR Thierry modification le 05 Février 2008. Président : POULSON Howard en fonction le 05 Février 2008. Directeur général : LEBRUCHEC Jacques en fonction le 13 Mars 2008. Directeur général : SCHNAGL Franz Xaver en fonction le 13 Mars 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS SA modification le 05 Février 2008. Commissaire aux comptes suppléant : LANCESSEUR Thierry modification le 05 Février 2008. Directeur général : LE BRUCHEC Jacques modification le 25 Mars 2008. Directeur général : SCHNAGL Franz Xaver en fonction le 13 Mars 2008. Président : BATE Anthony Alan en fonction le 19 Février 2009.
Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS SA modification le 05 Février 2008 Commissaire aux comptes suppléant : LANCESSEUR Thierry modification le 05 Février 2008 Directeur général : LE BRUCHEC Jacques modification le 25 Mars 2008 Président : MOSES Nicholas Hayward en fonction le 28 Septembre 2011
Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS SA modification le 05 Février 2008 Commissaire aux comptes suppléant : LANCESSEUR Thierry modification le 05 Février 2008 Directeur général : LE BRUCHEC Jacques modification le 25 Mars 2008 Président : NOLAKER Lars Patrik en fonction le 05 Juin 2012
Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS SA modification le 05 Février 2008 Commissaire aux comptes suppléant : LANCESSEUR Thierry modification le 05 Février 2008 Directeur général : LE BRUCHEC Jacques modification le 25 Mars 2008 Président : MOSES Nicholas Hayward en fonction le 05 Octobre 2016
Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS SA modification le 05 Février 2008 ; Commissaire aux comptes suppléant : LANCESSEUR Thierry modification le 05 Février 2008 ; Directeur général : LE BRUCHEC Jacques modification le 25 Mars 2008 ; Président : KUIVALAINEN Matti Olavi en fonction le 26 Mai 2018
Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS SA modification le 05 Février 2008 ; Commissaire aux comptes suppléant : LANCESSEUR Thierry modification le 05 Février 2008 ; Directeur général : LE BRUCHEC Jacques modification le 25 Mars 2008 ; Président : KUIVALAINEN Matti Olavi en fonction le 26 Mai 2018 ; Directeur général : JARVIS Ian Michael en fonction le 28 Juin 2019
Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS SA modification le 05 Février 2008 ; Commissaire aux comptes suppléant : LANCESSEUR Thierry modification le 05 Février 2008 ; Président : KUIVALAINEN Matti Olavi en fonction le 26 Mai 2018 ; Directeur général : JARVIS Ian Michael en fonction le 28 Juin 2019
Président : KUIVALAINEN Matti Olavi ; Directeur général : JARVIS Ian Michael ; Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS SA ; Commissaire aux comptes suppléant : LANCESSEUR Thierry
Président : PELHAM Hugh Marcusà; Directeur général : JARVIS Ian Michaelà; Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS SAà; Commissaire aux comptes suppléant : LANCESSEUR Thierry