M Mohamed LOUZIR
Administrateur de DELOITTE AFRIQUE
M Mohamed LOUZIR a 57 ans ( naissance en 1965), est Administrateur de la société DELOITTE AFRIQUE
M Mohamed LOUZIR peut être contacté au siège de la société DELOITTE AFRIQUE par courrier à l'adresse DELOITTE AFRIQUE 185 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92524 NEUILLY SUR SEINE CEDEX FRANCE
La société DELOITTE AFRIQUE est principalement dirigée par M Mohamed LOUZIR qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société DELOITTE AFRIQUE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/09/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49980706300015.
- M Alain PONS, Président (1958) depuis le 07 août 2010
- M Alain PONS, Président du conseil d`administration (1958) depuis le 11 septembre 2012
- M Frederic MOULIN, Administrateur (1963) depuis le 11 septembre 2012
- M Jose-Luis GARCIA, Administrateur (1957) depuis le 11 septembre 2012
- M Mohamed LOUZIR, Administrateur (1965) depuis le 11 septembre 2012
- M Nicolas BALESME, Administrateur (1967) depuis le 11 septembre 2012
- M Redouane BELLEFQIH, Administrateur (1971) depuis le 29 décembre 2015
- MME Thiaba SY, Administrateur (1963) depuis le 19 décembre 2012
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société DELOITTE AFRIQUE est de 59 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain PENANGUER, Administrateur (1958) du 11 septembre 2012 au 29 décembre 2015
- M Jean PICARD, Président (1951) du 30 octobre 2007 au 07 août 2010
- M Thiaba CAMARA, Administrateur (1963) du 11 septembre 2012 au 19 décembre 2012
Dirigeants personne morale:
- COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D`AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 29 décembre 2015
- COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D`EXPERTISE en abrege C F C E, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 décembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DELOITTE AFRIQUE | |
Entrepreneurs individuels | DELOITTE AFRIQUE | |
Identifiant de l'entreprise | 499807063 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 195 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 04 septembre 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 04 septembre 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 5 068 000,00 | |
Résultat net | 193 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 12 376 000 |
Immobilisation incorporelle | 3 070 000 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 9 307 000 |
Actif circulant net | 10 274 000 |
Stock | 54 000 |
Avance | 8 000 |
Créance | 10 152 000 |
Placement | 61 000 |
Total Actif | 22 650 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 441 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 100 |
Dette | 20 209 000 |
Total Passif | 22 650 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 068 000 |
Produit d'exploitation | 5 119 000 |
Charge d'exploitation | 4 722 000 |
Résultat d'exploitation | 397 000 |
Produit financier net | 37 000 |
Charge financière | 153 000 |
Résultat financier | -116 000 |
Résultat courrant | 281 000 |
Produit exceptionnel | 33 000 |
Charges exceptionnelles | 33 000 |
Résultat exceptionnel | -140 |
Résultat net | 193 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49980706300015 | DELOITTE AFRIQUE 185 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92524 NEUILLY SUR SEINE CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Commissaire aux comptes titulaire : LE BRIS Jean Pierre Commissaire aux comptes suppléant : ABEHSSERA Albert Président : PONS Alain en fonction le 03 Août 2010
Commissaire aux comptes titulaire : LE BRIS Jean Pierre Commissaire aux comptes suppléant : ABEHSSERA Albert Président : PONS Alain en fonction le 03 Août 2010 Administrateur : MOULIN Frédéric en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : GARCIA José-Luis en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : LOUZIR Mohamed en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : CAMARA Thiaba en fonction le 07 Septembre 2012 Président du conseil d'administration et administrateur : PONS Alain en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : BALESME Nicolas en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : PENANGUER Alain en fonction le 07 Septembre 2012
Commissaire aux comptes titulaire : ABEHSSERA Albert modification le 17 Décembre 2012 Président : PONS Alain en fonction le 03 Août 2010 Administrateur : MOULIN Frédéric en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : GARCIA José-Luis en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : LOUZIR Mohamed en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : CAMARA Thiaba modification le 27 Septembre 2012 Président du conseil d'administration et administrateur : PONS Alain en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : BALESME Nicolas en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : PENANGUER Alain en fonction le 07 Septembre 2012
Commissaire aux comptes titulaire : ABEHSSERA Albert modification le 17 Décembre 2012 Président : PONS Alain en fonction le 03 Août 2010 Administrateur : MOULIN Frédéric en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : GARCIA José-Luis en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : LOUZIR Mohamed en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : CAMARA Thiaba modification le 27 Septembre 2012 Président du conseil d'administration et administrateur : PONS Alain en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : BALESME Nicolas en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : PENANGUER Alain en fonction le 07 Septembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT en fonction le 17 Décembre 2012
Président : PONS Alain en fonction le 03 Août 2010 Administrateur : MOULIN Frédéric en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : GARCIA José-Luis en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : LOUZIR Mohamed en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : CAMARA Thiaba modification le 27 Septembre 2012 Président du conseil d'administration Administrateur : PONS Alain en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : BALESME Nicolas en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : PENANGUER Alain en fonction le 07 Septembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT modification le 05 Août 2014 Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE en abrégé C. F. C. E en fonction le 05 Août 2014
Président : PONS Alain en fonction le 03 Août 2010 Administrateur : MOULIN Frédéric en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : GARCIA José-Luis en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : LOUZIR Mohamed en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : CAMARA Thiaba modification le 27 Septembre 2012 Président du conseil d'administration Administrateur : PONS Alain en fonction le 07 Septembre 2012 Administrateur : BALESME Nicolas en fonction le 07 Septembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT modification le 05 Août 2014 Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE en abrégé C. F. C. E en fonction le 05 Août 2014 Administrateur : BELLEFQIH Redouane en fonction le 24 Décembre 2015
Administrateur : MOULIN Frédéric en fonction le 07 Septembre 2012 ; Administrateur : LOUZIR Mohamed en fonction le 07 Septembre 2012 ; Administrateur : BALESME Nicolas en fonction le 07 Septembre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT modification le 05 Août 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE en abrégé C.F.C.E en fonction le 05 Août 2014 ; Administrateur : BELLEFQIH Redouane en fonction le 24 Décembre 2015 ; Administrateur : WABI Marc en fonction le 01 Décembre 2017 ; Administrateur : BATLLE Vincent en fonction le 01 Décembre 2017 ; Président : RAHAL Sami modification le 11 Septembre 2018 ; Président du conseil d'administration Administrateur : PENANGUER Alain en fonction le 11 Septembre 2018 ; Directeur général : CHASLES Brice en fonction le 11 Septembre 2018
Président : RAHAL Sami ; Directeur général : CHASLES Brice ; Président du conseil d'administration, Administrateur : PENANGUER Alain ; Administrateur : LOUZIR Mohamed ; Administrateur : BELLEFQIH Redouane ; Administrateur : WABI Marc ; Administrateur : BATLLE Vincent ; Administrateur : BALESME Nicolas ; Administrateur : MOULIN Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE en abrégé C.F.C.E ; Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT
Président : RAHAL Sami ; Président du conseil d'administration, Administrateur : MOULIN Frédéric ; Directeur général : CHASLES Brice ; Administrateur : BELLEFQIH Redouane ; Administrateur : BATLLE Vincent ; Administrateur : ALEXANDRENNE Marc Fadel ; Administrateur : MOUENDI MOUENDI Nemesius ; Administrateur : LEURENT Damien ; Administrateur : DAOUDI EL IDRISSI Hassan ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE en abrégé C.F.C.E
Président : RAHAL Sami ; Président du conseil d'administration, Administrateur : MOULIN Frédéric ; Directeur général : CHASLES Brice ; Administrateur : BELLEFQIH Redouane ; Administrateur : ALEXANDRENNE Marc Fadel ; Administrateur : MOUENDI MOUENDI Nemesius ; Administrateur : LEURENT Damien ; Administrateur : DAOUDI EL IDRISSI Hassan ; Administrateur : DELGOVE Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE en abrégé C.F.C.E
Président du conseil d'administration, Administrateur : MOULIN Frédéricà; Président : MONSELLATO Gianmarcoà; Directeur général : GADRET Emmanuelà; Administrateur : BELLEFQIH Redouaneà; Administrateur : ALEXANDRENNE Marc Fadelà; Administrateur : MOUENDI MOUENDI Nemesiusà; Administrateur : LEURENT Damienà; Administrateur : DELGOVE Ericà; Administrateur : BENSOUDA KORACHI Valérie Sakinaà; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE en abrégé C.F.C.E