MME Christine LEVY
Gérant de SOCIETE LA PHARMACIE
MME Christine LEVY a 49 ans ( naissance en 1973), elle est Gérant de la société SOCIETE LA PHARMACIE
MME Christine LEVY peut être contacté au siège de la société SOCIETE LA PHARMACIE par courrier à l'adresse SOCIETE LA PHARMACIE RABAUD LEVY ZONE INDUSTRIELLE DU MERIDIEN 65420 IBOS FRANCE, par téléphone au 0562900629
La société SOCIETE LA PHARMACIE est principalement dirigée par MME Christine LEVY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) ,pharmacien, pharmacie, parapharmacie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4773Z (Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé)), les activités sont :
- Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé)
- le commerce de détail de produits pharmaceutiques
- l'exécution de préparations magistrales
La société SOCIETE LA PHARMACIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/09/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49997044000016.
- M Daniel RABAUD, Gérant (1950) depuis le 28 novembre 2009
- MME Christine LEVY, Gérant (1973) depuis le 11 février 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOCIETE LA PHARMACIE est de 61 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Daniel BULLET, Gérant (1955) du 16 octobre 2007 au 24 juin 2008
- M Daniel RABAUD, Gérant (1950) du 16 octobre 2007 au 28 novembre 2009
- MME Raymonde PORTUGAL, Gérant (1959) du 18 novembre 2008 au 04 février 2012
Dirigeants personne morale:
- FID SUD MONTAUBAN, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 10 juillet 2015
- SARL FID SUD AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 juillet 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE LA PHARMACIE | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE LA PHARMACIE | |
Identifiant de l'entreprise | 499970440 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | CENTRE COMMERCIAL MERIDIEN 65420 IBOS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 14 septembre 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 14 septembre 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 4 438 000,00 | |
Résultat net | -98 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4773Z : Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | |
Activité principale de l'entreprise | 4773Z : Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | |
Synonyme | pharmacien, pharmacie, parapharmacie | |
Principal | pharmacie |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 3 784 000 |
Immobilisation incorporelle | 3 604 000 |
Immobilisation corporelle | 93 000 |
Immobilisation financière | 87 000 |
Actif circulant net | 892 000 |
Stock | 619 000 |
Avance | 0 |
Créance | 102 000 |
Placement | 171 000 |
Total Actif | 4 676 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 167 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 509 000 |
Total Passif | 4 676 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 438 000 |
Produit d'exploitation | 4 468 000 |
Charge d'exploitation | 4 133 000 |
Résultat d'exploitation | 335 000 |
Produit financier net | 200 |
Charge financière | 143 000 |
Résultat financier | -143 000 |
Résultat courrant | 192 000 |
Produit exceptionnel | 18 000 |
Charges exceptionnelles | 311 000 |
Résultat exceptionnel | -294 000 |
Résultat net | -98 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49997044000016 | SOCIETE LA PHARMACIE RABAUD LEVY ZONE INDUSTRIELLE DU MERIDIEN 65420 IBOS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 62 51 77 77 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tarbes.fr.
Les greffiers sont : OYHEREGUY Bernard , OYHEREGUY Patrick
Le greffe est ouvert 08.00-12.00/14.00-16.30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01996 Pharmacie d'officine
Gérant(e) : RABAUD Daniel Paul Ernest Marcel
Gérant(e) : RABAUD Daniel Paul Ernest Marcel. Gérant(e) : PORTUGAL Raymonde né(e) TORMEN.
Gérant(e) : RABAUD Daniel Paul Ernest Marcel Gérant(e) : PORTUGAL Raymonde né(e) TORMEN Commissaire aux comptes titulaire : SARL FID SUD AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : FID SUD MONTAUBAN (SAS)
Gérant(e) : RABAUD Daniel, Paul, Ernest, Marcel Commissaire aux comptes titulaire : SARL FID SUD AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : FID SUD MONTAUBAN (SAS)
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire La Selarl Legrand François 3, rue Brauhauban - 65000 Tarbes . Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la présente publication.
Gérant : RABAUD Daniel, Paul, Ernest, Marcel Gérant : AMBROSI Christine, Yaël né(e) LE MELAND Commissaire aux comptes titulaire : SARL FID SUD AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : FID SUD MONTAUBAN (SAS)
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 10 ANS nommant Commissaire à l'exécution du plan La Selarl Legrand François 3, rue Brauhauban - 65000 Tarbes .
chez la SELALR EKIP' 3, rue Brauhauban 65000 Tarbes- Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.