M Mauro RICCI
Gérant de SCI SAONE VALLEY
M Mauro RICCI a 63 ans ( naissance en 1961), est Gérant de la société SCI SAONE VALLEY
M Mauro RICCI peut être contacté au siège de la société SCI SAONE VALLEY par courrier à l'adresse SCI SAONE VALLEY 21 RUE ANTONIN LABORDE 69009 LYON FRANCE
La société SCI SAONE VALLEY est principalement dirigée par M Mauro RICCI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI SAONE VALLEY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/11/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50109400700033.
- M Mauro RICCI, Gérant (1961) depuis le 22 décembre 2016
Anciens dirigeants :
- M Maurice RICCI, Gérant (1961) du 29 mai 2010 au 22 décembre 2016
Dirigeants personne morale:
- CARDINAL INVESTISSEMENT SAS, Gérant du 11 décembre 2007 au 29 mai 2010
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 02 avril 2010 : CARDINAL INVESTISSEMENT SAS n'est plus associé. Sté par actions simplifiée FONCIERE CARDINAL devient associé.)
- 17 juin 2010 : CARDINAL INVESTISSEMENT SAS n'est plus gérant. RICCI Maurice nom d'usage : RICCI Maurice devient gérant. GROUPE CARDINAL SARL n'est plus associé (sous forme SNC))
- 06 janvier 2017 : Modification de la désignation d'un dirigeant : gérant, nouvelle identité : RICCI Mauro nom d'usage : RICCI)
- 19 mai 2022 : RICCI Mauro nom d'usage : RICCI n'est plus gérant. CARBONEL Jean-Philippe Jérôme nom d'usage : CARBONEL devient gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI SAONE VALLEY | |
Entrepreneurs individuels | SCI SAONE VALLEY | |
Identifiant de l'entreprise | 501094007 | |
Numéro interne du siège | 00033 | |
Adresse | 21 RUE ANTONIN LABORDE 69009 LYON 9EME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 29 avril 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 15 novembre 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50109400700033 | SCI SAONE VALLEY 21 RUE ANTONIN LABORDE 69009 LYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
CARDINAL INVESTISSEMENTS SAS devient associé. GROUPE CARDINAL SARL devient associé.
CARDINAL INVESTISSEMENT SAS n'est plus associé. Sté par actions simplifiée FONCIERE CARDINAL devient associé.
CARDINAL INVESTISSEMENT SAS n'est plus gérant. RICCI Maurice nom d'usage : RICCI Maurice devient gérant. GROUPE CARDINAL SARL n'est plus associé (sous forme SNC)
Modification de la désignation d'un dirigeant : gérant, nouvelle identité : RICCI Mauro nom d'usage : RICCI
RICCI Mauro nom d'usage : RICCI n'est plus gérant. CARBONEL Jean-Philippe Jérôme nom d'usage : CARBONEL devient gérant
GRACIANI Laurent nom d\'usage : GRACIANI devient gérant. CARBONEL Jean-Philippe Jérôme nom d\'usage : CARBONEL n\'est plus gérant
BOISSONNET Yves-Marie Gilbert Jacques nom d\'usage : BOISSONNET devient gérant. GRACIANI Laurent nom d\'usage : GRACIANI n\'est plus gérant