M Yannick DELLAPINA
Administrateur de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MICHEL SUR ORGE
M Yannick DELLAPINA a 56 ans ( naissance en 1966), est Administrateur de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MICHEL SUR ORGE
M Yannick DELLAPINA peut être contacté au siège de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MICHEL SUR ORGE par courrier à l'adresse CAISSE CREDIT MUT ST MICHEL SUR ORGE 80 RUE DE MONTLHERY 91240 ST MICHEL SUR ORGE FRANCE, par téléphone au 01Â 55Â 31Â 70Â 70 ou par fax au 01Â 55Â 31Â 71Â 00
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MICHEL SUR ORGE est principalement dirigée par M Yannick DELLAPINA qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Autres intermédiations monétaires ,banque, caisse d'épargne, crédit mutuel
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6419Z (Autres intermédiations monétaires), les activités sont :
- Autres intermédiations monétaires
- la réception de dépôts et/ou de proches substituts de dépôts et l'octroi de crédits ou le prêt de fondsL'octroi de crédit peut prendre différentes formes (prêts, hypothèques, cartes de crédit, etc.)Ces activités sont généralement effectuées par des i
- établissements bancaires
- caisses d'épargne
- caisses de crédit mutuel
- l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées recevant des dépôts
- les activités se rattachant à l'émission et au paiement de mandats
Mais sont exclues les activités :
- l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées ne recevant pas de dépôts (cf64.92Z)
- les activités de traitement et de règlement des transactions effectuées par carte de crédit (cf66.19B)
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MICHEL SUR ORGE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/09/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50134222400034.
- M Francois DUFAY, Président du conseil d`administration (1967) depuis le 27 janvier 2016
- M Gilles FABRE, Administrateur (1971) depuis le 27 janvier 2016
- M Olivier FAMER, Président du conseil de surveillance (1968) depuis le 27 janvier 2016
- M Yannick DELLAPINA, Administrateur (1966) depuis le 27 janvier 2016
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MICHEL SUR ORGE est de 54 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 56 ans.
Anciens dirigeants :
- M Claude DUVAL, Président du conseil de surveillance (1928) du 22 janvier 2008 au 27 janvier 2016
- M Jean GIRODOT, Président du conseil d`administration (1944) du 30 juillet 2011 au 27 janvier 2016
- M Jean JOUFFRAY, Administrateur (1948) du 22 janvier 2008 au 30 juillet 2011
- M Jean-Daniel AZAIS, Administrateur (1947) du 22 janvier 2008 au 27 janvier 2016
- MME Jean GIRODOT, Président du conseil d`administration (1944) du 22 janvier 2008 au 30 juillet 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MICHEL SUR ORGE | |
Entrepreneurs individuels | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MICHEL SUR ORGE | |
Identifiant de l'entreprise | 501342224 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | 80 RUE DE MONTLHERY 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 20 juillet 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Caisse (fédérale) de crédit mutuel | |
Capital social | 90,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 14 septembre 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6419Z : Autres intermédiations monétaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6419Z : Autres intermédiations monétaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Banque | |
Activite | Autres intermédiations monétaires | |
Synonyme | banque, caisse d'épargne, crédit mutuel | |
Principal | banque |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50134222400034 | CAISSE CREDIT MUT ST MICHEL SUR ORGE 80 RUE DE MONTLHERY 91240 ST MICHEL SUR ORGE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 05005 Statut des Caisses d'épargne
Etablissement de crédit
Membre du conseil de surveillance Secrétaire du conseil de surveillance : SUC Michel Jean-Pierre en fonction le 25 Janvier 2016 Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : FAMER Olivier André Charles en fonction le 25 Janvier 2016 Vice-président du conseil d'administration Administrateur : FABRE Gilles Raymond Jacques en fonction le 25 Janvier 2016 Président du conseil d'administration Administrateur : DUFAY François André Maurice en fonction le 25 Janvier 2016 Administrateur Secrétaire du conseil d'administration : DELLAPINA Yannick Pierre en fonction le 25 Janvier 2016 Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : DOZIAS Laurent Michel en fonction le 25 Janvier 2016
Membre du conseil de surveillance Secrétaire du conseil de surveillance : SUC Michel Jean-Pierre en fonction le 25 Janvier 2016 ; Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : FAMER Olivier André Charles en fonction le 25 Janvier 2016 ; Vice-président du conseil d'administration Administrateur : FABRE Gilles Raymond Jacques en fonction le 25 Janvier 2016 ; Président du conseil d'administration Administrateur : DUFAY François André Maurice en fonction le 25 Janvier 2016 ; Administrateur Secrétaire du conseil d'administration : DELLAPINA Yannick Pierre en fonction le 25 Janvier 2016
Membre du conseil de surveillance Secrétaire du conseil de surveillance : SUC Michel Jean-Pierre en fonction le 25 Janvier 2016 ; Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : FAMER Olivier André Charles en fonction le 25 Janvier 2016 ; Vice-président du conseil d'administration Administrateur : FABRE Gilles Raymond Jacques en fonction le 25 Janvier 2016 ; Président du conseil d'administration Administrateur : DUFAY François André Maurice en fonction le 25 Janvier 2016 ; Administrateur : DELLAPINA Yannick Pierre modification le 23 Août 2018 ; Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : LAURIER Emmanuelle Nathalie en fonction le 08 Novembre 2017 ; Secrétaire du conseil d'administration : SIFFERT Louis Gaëtan en fonction le 23 Août 2018
Membre du conseil de surveillance Secrétaire du conseil de surveillance : SUC Michel Jean-Pierre en fonction le 25 Janvier 2016 ; Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : FAMER Olivier André Charles en fonction le 25 Janvier 2016 ; Vice-président du conseil d'administration Administrateur : FABRE Gilles Raymond Jacques en fonction le 25 Janvier 2016 ; Président du conseil d'administration Administrateur : DUFAY François André Maurice en fonction le 25 Janvier 2016 ; Administrateur : DELLAPINA Yannick Pierre modification le 23 Août 2018 ; Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : LAURIER Emmanuelle Nathalie en fonction le 08 Novembre 2017 ; Secrétaire du conseil d'administration : SIFFERT Louis Gaëtan en fonction le 23 Août 2018 ; Secrétaire du conseil d'administration : SIFFERT Louis Gaëtan en fonction le 30 Août 2018
Président du conseil d'administration, Administrateur : DUFAY François André Maurice ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : FAMER Olivier André Charles ; Membre du conseil de surveillance, Secrétaire du conseil de surveillance : SUC Michel Jean-Pierre ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : LAURIER Emmanuelle Nathalie ; Secrétaire du conseil d'administration : SIFFERT Louis Gaëtan ; Sans correspondance / non repris : NGUYEN Thi My Le ; Sans correspondance / non repris : DUCHENE Jean-Francois
Président du conseil d'administration : DUCHENE Jean-Francois ; Vice-président du conseil d'administration, Administrateur : DUFAY François André Maurice ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : FAMER Olivier André Charles ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : LAURIER Emmanuelle Nathalie ; Secrétaire du conseil d'administration : NGUYEN Thi My Le ; Secrétaire du conseil de surveillance : DASPREZ Philippe
Président du conseil d'administration : DUCHENE Jean-Francois ; Vice-président du conseil d'administration : NGUYEN Thi My Le ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : FAMER Olivier André Charles ; Administrateur : BUFFET Gilles Claude ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : LAURIER Emmanuelle Nathalie ; Secrétaire du conseil de surveillance : DASPREZ Philippe ; Secrétaire du conseil d'administration : SOARES DE ARAUJO Béatrice