M Umberto FABBRI
Gérant de FABBRI FRANCE
M Umberto FABBRI a 70 ans ( naissance en 1952), est Gérant de la société FABBRI FRANCE
M Umberto FABBRI peut être contacté au siège de la société FABBRI FRANCE par courrier à l'adresse FABBRI FRANCE POLE ACTIVITE AIX EN PCE EIFFEL PARK B 415 RUE CLAUDE NICOLAS LEDOUX 13854 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 FRANCE, par téléphone au 0160171228 ou par fax au 01Â 64Â 68Â 55Â 72
La société FABBRI FRANCE est principalement dirigée par M Umberto FABBRI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros alimentaire spécialisé divers ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de produits alimentaires, vendeur de produits alimentaires en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4638B (Commerce de gros alimentaire spécialisé divers), les activités sont :
- Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
- le commerce de gros alimentaire spécialisé relativement à certains des produits suivants :
- farines, produits pour la boulangerie et la biscuiterie
- produits à base de pommes de terre, fruits et légumes secs
- miel, pâtes alimentaires, riz, entremets, desserts
- plats cuisinés
- conserves
- le commerce de gros d'aliments pour animaux de compagnie
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de fruits et légumes en conserve (cf46.31Z)
La société FABBRI FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/09/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50143226400023.
- M Nicola FABBRI, Gérant (1964) depuis le 17 mars 2009
- M Paolo FABBRI, Gérant (1955) depuis le 20 janvier 2009
- M Umberto FABBRI, Gérant (1952) depuis le 15 janvier 2008
- MME Andrea FABBRI, Gérant (1950) depuis le 06 octobre 2009
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société FABBRI FRANCE est de 67 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Andrea FABBRI, Co-gérant (1950) du 15 janvier 2008 au 17 mars 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FABBRI FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | FABBRI FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 501432264 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 415 RUE CLAUDE NICOLAS LEDOUX 13290 13854 AIX EN PROVENCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 juillet 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 2 505 000,00 | |
Résultat net | 1 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4638B : Commerce de gros alimentaire spécialisé divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4638B : Commerce de gros alimentaire spécialisé divers | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de produits alimentaires, vendeur de produits alimentaires en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 25 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 18 000 |
Immobilisation financière | 7 000 |
Actif circulant net | 1 125 000 |
Stock | 298 000 |
Avance | 0 |
Créance | 610 000 |
Placement | 217 000 |
Total Actif | 1 150 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 38 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 112 000 |
Total Passif | 1 150 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 505 000 |
Produit d'exploitation | 2 519 000 |
Charge d'exploitation | 2 508 000 |
Résultat d'exploitation | 11 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 8 000 |
Résultat financier | -8 000 |
Résultat courrant | 2 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 1 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50143226400023 | FABBRI FRANCE POLE ACTIVITE AIX EN PCE EIFFEL PARK B 415 RUE CLAUDE NICOLAS LEDOUX 13854 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 42 37 76 14 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aixenprovence.fr.
Les greffiers sont : MOTEMPS Bruno
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 16h
- 01396 Industries des produits alimentaires élaborés
- 02410 Biscotteries biscuiteries chocolateries
- 01747 Boulangerie et pâtisserie industrielle
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01624 Commerces de gros confiserie chocolaterie
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01586 Industrie de la salaison charcuterie en gros
- 02567 Industrie glaces sorbets crèmes glacées
- 00112 Industrie laitière
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00504 Industries alimentaires diverses
- 00044 Industries chimiques
- 01930 Meunerie
- 00804 VRP
Commerce de gros et demi gros de matieres premieres pour patisseries et glaces sirops et similaires.
Co-gérant : FABBRI Umberto. Co-gérant : FABBRI Andrea. Co-gérant : FABBRI Paolo. Co-gérant : FABBRI Nicola.
Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : DONINI Franco ; Gérant : FABBRI Umberto ; Gérant : FABBRI Paolo ; Gérant : FABBRI Nicola