M Herve LAROCHAS
Commissaire aux comptes suppléant de MABILEAU TP
M Herve LAROCHAS a 52 ans ( naissance en 1970), est Commissaire aux comptes suppléant de la société MABILEAU TP
M Herve LAROCHAS peut être contacté au siège de la société MABILEAU TP par courrier à l'adresse MABILEAU TP ROUTE DE NANTES 44320 ST PERE EN RETZ FRANCE, par téléphone au 02Â 40Â 64Â 37Â 61 ou par fax au 02Â 40Â 64Â 37Â 61
La société MABILEAU TP est principalement dirigée par M Herve LAROCHAS qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires ,terrassier, terrassement courant, travaux préparatoires
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4312A (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires), les activités sont :
- Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- débroussaillage, remblayage
- le déblayage des chantiers
- les travaux de dérochement, destruction à l'explosif, etc.
- les travaux courants de creusement de tranchées
- l'exécution des forages horizontaux pour le passage des câbles et des canalisations (VRD, canalisations urbaines, etc.)
- les travaux courants de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction
- le drainage des terrains agricoles et sylvicoles
La société MABILEAU TP est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/12/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50150330400013.
- M Herve LAROCHAS, Commissaire aux comptes suppléant (1970) depuis le 01 août 2015
- M Pascal MICHENEAU, Directeur général (1963) depuis le 07 février 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société MABILEAU TP est de 56 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bertrand BLAINEAU, Gérant (1968) du 05 février 2008 au 02 octobre 2009
- M Bertrand BLAINEAU, Président (1968) du 02 octobre 2009 au 07 février 2015
Dirigeants personne morale:
- GROUPE Y BOISSEAU, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 août 2015
- PAPIN MANAGEMENT, Président depuis le 07 février 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MABILEAU TP | |
Entrepreneurs individuels | MABILEAU TP | |
Identifiant de l'entreprise | 501503304 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | RTE DE NANTES 44320 SAINT PERE EN RETZ | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 23 novembre 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 500 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 23 novembre 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2015) | 10 025 000,00 | |
Résultat net | 70 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4312A : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | |
Activité principale de l'entreprise | 4312A : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | |
Activité principale | 4312A | |
Première activité | 4312A | |
Deuxième activité | 4211Z | |
Troisième activité | 4311Z | |
Quatrième activité | 4399E | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | |
Synonyme | terrassier, terrassement courant, travaux préparatoires | |
Principal | terrassier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 146 000 |
Immobilisation incorporelle | 124 000 |
Immobilisation corporelle | 1 011 000 |
Immobilisation financière | 10 000 |
Actif circulant net | 3 174 000 |
Stock | 208 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 912 000 |
Placement | 54 000 |
Total Actif | 4 319 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 799 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 8 000 |
Dette | 3 513 000 |
Total Passif | 4 319 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 10 025 000 |
Produit d'exploitation | 10 023 000 |
Charge d'exploitation | 10 216 000 |
Résultat d'exploitation | -192 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 21 000 |
Résultat financier | -21 000 |
Résultat courrant | -213 000 |
Produit exceptionnel | 208 000 |
Charges exceptionnelles | 7 000 |
Résultat exceptionnel | 201 000 |
Résultat net | 70 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50150330400013 | MABILEAU TP ROUTE DE NANTES 44320 ST PERE EN RETZ FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 22 52 32 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintnazaire.fr.
Les greffiers sont : VALENTIN Jean-Michel , MASMEJEAN Sébastien
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 ; 14H00-16H00
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
SOREGOR 10 AVENUE LOUIS DE BROGLIE PARC DE RIVIERE BP 71235 44312 NANTES CEDEX 3
Gérant : BLAINEAU Bertrand Albert Fernand Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y BOISSEAU Commissaire aux comptes suppléant : GRONDIN Bernard
Président de la société : BLAINEAU Bertrand Albert Fernand Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y BOISSEAU Commissaire aux comptes suppléant : GRONDIN Bernard
Président de la société : BLAINEAU Bertrand Albert Fernand Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y BOISSEAU Commissaire aux comptes suppléant : GRONDIN Bernard
Commissaire aux comptes suppléant partant : Grondin, Bernard, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Larochas, Hervé
Commissaire aux comptes titulaire partant : GROUPE Y BOISSEAU ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : STREGO AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Larochas, Hervé