M Serge WEINBERG
Président de FINANCIERE PIASA
M Serge WEINBERG a 71 ans ( naissance en 1951), est Président de la société FINANCIERE PIASA
M Serge WEINBERG peut être contacté au siège de la société FINANCIERE PIASA par courrier à l'adresse FINANCIERE PIASA 118 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 53Â 34Â 10Â 10 ou par fax au 01Â 53Â 34Â 10Â 11
La société FINANCIERE PIASA est principalement dirigée par M Serge WEINBERG qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société FINANCIERE PIASA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/12/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50170661800037.
- M Denis BUFFIERE, Commissaire aux comptes suppléant (1951) depuis le 11 août 2016
- M Dominique DE DIANOUS DE LA PERROTINE, Commissaire aux comptes titulaire (1952) depuis le 11 août 2016
- M Serge WEINBERG, Président (1951) depuis le 09 avril 2011
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société FINANCIERE PIASA est de 71 ans. Le plus jeune à 70 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Serge WEINBERG, Président (1951) du 26 février 2008 au 09 avril 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FINANCIERE PIASA | |
Entrepreneurs individuels | FINANCIERE PIASA | |
Identifiant de l'entreprise | 501706618 | |
Numéro interne du siège | 00037 | |
Adresse | 118 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 13 juin 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 37 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 20 décembre 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 204 507,00 | |
Résultat net | 13 344,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 2 610 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 2 610 000 |
Actif circulant net | 2 629 176 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 2 623 973 |
Placement | 5 203 |
Total Actif | 5 239 176 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 002 352 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 236 825 |
Total Passif | 5 239 177 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 204 507 |
Produit d'exploitation | 204 507 |
Charge d'exploitation | 196 801 |
Résultat d'exploitation | 7 706 |
Produit financier net | 85 045 |
Charge financière | 77 910 |
Résultat financier | 7 135 |
Résultat courrant | 14 841 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 13 344 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50170661800037 | FINANCIERE PIASA 118 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
L'acquisition, la détention, la gestion et la cession par tous moyens, de toute participation ou intérêt, qu'elle qu'en soit la forme, dans toute société civile ou commerciale ; la prestation de conseils et d'assistance en matière technique, commerciale, financière, administrative, de prise et de gestion de participations.
Commissaire aux comptes suppléant partant : Spire-Francois, Chantal, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Buffière, Denis
Président partant : Weinberg, Serge Daniel ; nomination du Président : MASATHIS ; Commissaire aux comptes titulaire partant : De Dianous De La Perrotine, Dominique ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Buffière, Denis