M Eric GUILBERT
Administrateur de GIE DE SARREBOURG
M Eric GUILBERT a 59 ans ( naissance en 1963), est Administrateur de la société GIE DE SARREBOURG
M Eric GUILBERT peut être contacté au siège de la société GIE DE SARREBOURG par courrier à l'adresse GIE DE SARREBOURG GRAND FRAIS ZONE ARTISANALE RUE DE LA BIEVRE 57400 SARREBOURG FRANCE
La société GIE DE SARREBOURG est principalement dirigée par M Eric GUILBERT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ,soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.), les activités sont :
- Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- la production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré
- les services de sous-titrage codé en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé
- les services de codage par code-barres pour les adresses
- les services d'impression de code-barres
- les services de collecte de fonds, pour le compte de tiers
- les services de saisie
- les services de collecte des pièces de parcmètres
- les activités des commissaires-priseurs indépendants
- l'administration des programmes de fidélisation
- les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs
Mais sont exclues les activités :
- les services de transcription de documents (cf82.19Z)
- la fourniture de services de sous-titrage (cf59.12Z)
La société GIE DE SARREBOURG est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/12/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50173666400019.
- M Alain BUFFAT, Administrateur (1958) depuis le 21 octobre 2008
- M Eric GUILBERT, Administrateur (1963) depuis le 24 mai 2012
- MME Isabelle CHAILLIOUX, Contrôleur de gestion (1964) depuis le 22 mai 2010
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société GIE DE SARREBOURG est de 60 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Francois RAMOS, Contrôleur de gestion (1966) du 21 octobre 2008 au 22 mai 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GIE DE SARREBOURG | |
Entrepreneurs individuels | GIE DE SARREBOURG | |
Identifiant de l'entreprise | 501736664 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | RUE DE LA BIEVRE 57400 SARREBOURG | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 07 novembre 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 07 novembre 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Synonyme | soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs | |
Principal | soutien aux entreprises |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50173666400019 | GIE DE SARREBOURG GRAND FRAIS ZONE ARTISANALE RUE DE LA BIEVRE 57400 SARREBOURG FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 87 36 60 98
Les greffiers sont :
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00044 Industries chimiques
- 01794 Institutions de retraite complémentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02128 Mutualité
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
fonctionnement et animation du magasin de vente
ancien contrôleur de gestion : RAMOS (François) ; nouveau contrôleur de gestion : BERNARD, nom d'usage : CHAILLIOUX (Isabelle) ; anciens contrôleurs des comptes : NAEL (Yannick), NOALLY (Laurent)
administrateurs : HUMEZ (Hubert) et GUILBERT (Eric) ; contrôleur de gestion : BEAUDON (Sylvain) ; membres de GIE : SARRECO, LE PRIMEUR DE SARREBOURG, LE FROMAGER GOURMAND et G.D.V. GESTION DES VIANDES (SAD) ; contrôleur des comptes : NOALLY (Laurent)
administrateurs : DAMART (Guillaume) et HUMEZ (Hubert) ; membres de GIE : SARRECO, LE PRIMEUR DE SARREBOURG, LE FROMAGER GOURMAND et G.D.V. GESTION DES VIANDES (SAD) ; contrôleur de gestion : CHAILLIOUX, née BERNARD (Isabelle) ; contrôleur des comptes : NOALLY (Laurent)
administrateurs : DRIANT (Thiéry), GAUTHIER (Clément) ; contrôleur de gestion : BEAUDON (Sylvain) ; membres du GIE : SARRECO, LE PRIMEUR DE SARREBOURG, LE FROMAGER GOURMAND, G.D.V. GESTION DES VIANDES (SAD) ; contrôleur des comptes : NOALLY (Laurent)
administrateurs : DRIANT (Thiéry), GAUTHIER (Clément) ; contrôleur de gestion : BEAUDON (Sylvain) ; contrôleur des comptes : VALLAT (Hevé) ; membre : LE FROMAGER DE SARREBOURG (SNC)