M Pascal MICHEL
Gérant de MICHEL
M Pascal MICHEL a 65 ans ( naissance en 1957), est Gérant de la société MICHEL
M Pascal MICHEL peut être contacté au siège de la société MICHEL par courrier à l'adresse MICHEL OPTIQUE POUSSIER 21 RUE DE COUERE 44110 CHATEAUBRIANT FRANCE, par téléphone au 0240810391 ou par fax au 02Â 40Â 28Â 35Â 45
La société MICHEL est principalement dirigée par M Pascal MICHEL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerces de détail d'optique ,opticien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4778A (Commerces de détail d'optique), les activités sont :
- Commerces de détail d'optique
- les activités des opticiens
La société MICHEL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/01/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50196869700026.
- M Pascal MICHEL, Gérant (1957) depuis le 30 novembre 2012
Anciens dirigeants :
- M Pascal MICHEL, Gérant (1957) du 18 mars 2008 au 30 novembre 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MICHEL | |
Entrepreneurs individuels | MICHEL | |
Identifiant de l'entreprise | 501968697 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 21 RUE DE COUERE 44110 CHATEAUBRIANT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 mars 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 1 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 07 janvier 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 858 546,00 | |
Résultat net | -25 729,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4778A : Commerces de détail d'optique | |
Activité principale de l'entreprise | 4778A : Commerces de détail d'optique | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerces de détail d'optique | |
Synonyme | opticien | |
Principal | opticien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 576 575 |
Immobilisation incorporelle | 558 239 |
Immobilisation corporelle | 18 336 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 282 796 |
Stock | 119 587 |
Avance | 0 |
Créance | 115 972 |
Placement | 47 237 |
Total Actif | 859 369 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 260 162 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 599 208 |
Total Passif | 859 370 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 858 546 |
Produit d'exploitation | 871 983 |
Charge d'exploitation | 732 791 |
Résultat d'exploitation | 139 192 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 115 575 |
Résultat financier | -115 575 |
Résultat courrant | 23 617 |
Produit exceptionnel | 36 684 |
Charges exceptionnelles | 62 587 |
Résultat exceptionnel | -25 903 |
Résultat net | -25 729 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50196869700026 | MICHEL OPTIQUE POUSSIER 21 RUE DE COUERE 44110 CHATEAUBRIANT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01431 Optique-lunetterie de détail
- 02162 Professions de la photographie
Me Pierre NEAU Notaire 11 allée DUQUESNE 44000 NANTES
modification du Président Michel, Pascal Dominique Pierre Marie ; nomination du Président : HOLDING AJPM2 représenté par LAMOUREUX Anne nom d'usage : MARTIN Adresse : 4 allée Jean-Marie Garnier 35240 Le Theil-de-Bretagne ; nomination du Directeur général : Martin, Jean-Philippe ; nomination du Commissaire aux comptes : CAPEOS AUDIT