M Stephane ARATTO
Gérant de SCI DES PEUPLIERS
M Stephane ARATTO a 52 ans ( naissance en 1970), est Gérant de la société SCI DES PEUPLIERS
M Stephane ARATTO peut être contacté au siège de la société SCI DES PEUPLIERS par courrier à l'adresse SCI DES PEUPLIERS 935 AVENUE DU MARECHAL JUIN 40000 MONT DE MARSAN FRANCE
La société SCI DES PEUPLIERS est principalement dirigée par M Stephane ARATTO qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI DES PEUPLIERS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/02/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50287456300021.
- M Eric STIERLEN, Gérant (1958) depuis le 24 mai 2013
- M Stephane ARATTO, Gérant (1970) depuis le 29 avril 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCI DES PEUPLIERS est de 58 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Franck ESTEVE, Associé-gérant (1965) du 08 avril 2008 au 26 février 2011
- M Gerard BRANCHU, Gérant (1953) du 26 février 2011 au 24 mai 2013
- M Jean-Jacques DARGELOS, Gérant (1943) du 26 février 2011 au 24 mai 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI DES PEUPLIERS | |
Entrepreneurs individuels | SCI DES PEUPLIERS | |
Identifiant de l'entreprise | 502874563 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 935 AV DU MARECHAL JUIN 40000 MONT DE MARSAN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 15 septembre 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Capital social | 2 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 12 février 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50287456300021 | SCI DES PEUPLIERS 935 AVENUE DU MARECHAL JUIN 40000 MONT DE MARSAN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 58 46 60 70 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montdemarsan.fr.
Les greffiers sont : AKAIGHE Francis
Le greffe est ouvert 9H Ã 12H/14 Ã 17H
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Acquisition exploitation gestion par bail prise de participation de tout immeuble
Acquisition exploitation gestion par bail prise de participation de tout immeuble
Gérant, Associé indéfiniment responsable : STIERLEN Eric
Gérant, Associé indéfiniment responsable : STIERLEN Eric Gérant, Associé indéfiniment responsable : ARATTO Stéphane