M De MONTGOLFIER
Gérant de SOCIETE CIVILE MONTGOLFIER
M De MONTGOLFIER a 52 ans ( naissance en 1970), est Gérant de la société SOCIETE CIVILE MONTGOLFIER
M De MONTGOLFIER peut être contacté au siège de la société SOCIETE CIVILE MONTGOLFIER par courrier à l'adresse SOCIETE CIVILE MONTGOLFIER LA CROIX ST OUEN HOLDIPARC 7 RUE BELLUM VILLARE 60200 COMPIEGNE , par téléphone au 03Â 44Â 20Â 92Â 71
La société SOCIETE CIVILE MONTGOLFIER est principalement dirigée par M De MONTGOLFIER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités juridiques ,avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6910Z (Activités juridiques), les activités sont :
- Activités juridiques
- la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- conseil et représentation dans des affaires civiles
- conseil et représentation dans des affaires pénales
- conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
- brevets et droits d'auteurs
- rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- la gestion de tutelles et de curatelles
Mais sont exclues les activités :
- les activités des tribunaux (cf84.23Z)
La société SOCIETE CIVILE MONTGOLFIER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/03/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50290488100021.
- M De MONTGOLFIER, Gérant (1970) depuis le 10 septembre 2011
Anciens dirigeants :
- M Xavier ARNAULD, Associé-gérant (1962) du 08 avril 2008 au 10 septembre 2011
- M Xavier ARNAULD, Co-gérant (1962) du 10 septembre 2011 au 25 novembre 2016
- M Xavier DE MONTGOLFIER, Associé-gérant (1970) du 08 avril 2008 au 10 septembre 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE CIVILE MONTGOLFIER | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE CIVILE MONTGOLFIER | |
Identifiant de l'entreprise | 502904881 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | RUE BELLUM VILLARE 60200 COMPIEGNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 mai 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 25 février 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Juridique | |
Activite | Activités juridiques | |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50290488100021 | SOCIETE CIVILE MONTGOLFIER LA CROIX ST OUEN HOLDIPARC 7 RUE BELLUM VILLARE 60200 COMPIEGNE |
Le greffe peut être appelé au 03 44 38 51 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-compiegne.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Fabrice
Le greffe est ouvert 9H00 Ã 12H00/14H00 Ã 17H00
- 02706 Administrateurs & mandataires judiciaires
- 01850 Avocats salariés
- 00277 Avoués
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00240 Greffes des tribunaux de commerce
- 01921 Huissiers de Justice
- 02205 Notariat
Réalisation de toute mission dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de dossiers de tutelles, curatelles et autres mandats sous la responsabilité des administrateurs spéciaux et futurs mandataires judiciaires à la protection des majeurs (loi n° 2007-3-8 du 5 mars 2007).
Gérant Associé : MONTGOLFIER De Xavier Christian Marie modification le 23 Novembre 2016 ; Associé : DUCROT Anne-Sophie en fonction le 23 Novembre 2016