M Alexis PLATTIER
Gérant non associé de SCI LAROGE
M Alexis PLATTIER a 42 ans ( naissance en 1981), est Gérant non associé de la société SCI LAROGE
M Alexis PLATTIER peut être contacté au siège de la société SCI LAROGE par courrier à l'adresse SCI LAROGE 4 RUE D ARMORIQUE 35140 ST AUBIN DU CORMIER FRANCE
La société SCI LAROGE est principalement dirigée par M Alexis PLATTIER qui en est Gérant non associé.
Cette société a pour activité principale : En attente de chiffrement sans activité ,
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0000Z (En attente de chiffrement sans activité), les activités sont :
La société SCI LAROGE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/03/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50313847100027.
- M Alexis PLATTIER, Gérant non associé (1981) depuis le 19 novembre 2011
- M Franck GEORGEONNET, Gérant (1966) depuis le 06 février 2010
- M Gildas LACROUX, Gérant non associé (1977) depuis le 22 avril 2008
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SCI LAROGE est de 48 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Franck GEORGEONNET, Associé-gérant (1966) du 27 mai 2008 au 06 février 2010
- M Franck GOERGEONNET, Gérant (1966) du 22 avril 2008 au 27 mai 2008
- MME Carole ROCHARD, Associé-gérant (1976) du 22 avril 2008 au 06 février 2010
- MME Carole ROCHARD, Gérant (1976) du 06 février 2010 au 19 novembre 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI LAROGE | |
Entrepreneurs individuels | SCI LAROGE | |
Identifiant de l'entreprise | 503138471 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 4 RUE D'ARMORIQUE 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Capital social | 120,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 13 mars 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 0000Z : En attente de chiffrement sans activité | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Activite | En instance de chiffrement |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50313847100027 | SCI LAROGE 4 RUE D ARMORIQUE 35140 ST AUBIN DU CORMIER FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Gérant associé indéfiniment responsable : GEORGEONNET Franck Jean Joseph Gérant associé indéfiniment responsable : ROCHARD Carole Sylvie Michèle Gérant associé indéfiniment responsable : LACROUX Gildas
Gérant associé indéfiniment responsable : GEORGEONNET Franck Jean Joseph Gérant associé indéfiniment responsable : LACROUX Gildas Gérant associé indéfiniment responsable : PLATTIER Alexis