M Wout WESSELS BOER
Gérant de TRISTAR FRANCE
M Wout WESSELS BOER a 47 ans ( naissance en 1977), est Gérant de la société TRISTAR FRANCE
M Wout WESSELS BOER peut être contacté au siège de la société TRISTAR FRANCE par courrier à l'adresse TRISTAR FRANCE 28 AVENUE LASBORDES 64420 SOUMOULOU FRANCE, par téléphone au 05Â 59Â 16Â 02Â 63
La société TRISTAR FRANCE est principalement dirigée par M Wout WESSELS BOER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé) ,vendeur d'appareils électroménagers, vendeur d'électroménager, marchand d'appareils électroménagers, marchand d'électroménager, boutique d'appareils électroménagers, boutique d'électroménager, magasin d'appareils électroménagers, magasin d'électromén
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4754Z (Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé)), les activités sont :
- Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail d'appareils audio et vidéo (cf47.43Z)
La société TRISTAR FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/03/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50329361500020.
- M Alain FORESTIER, Commissaire aux comptes suppléant (1959) depuis le 23 juillet 2015
- M Wout WESSELS BOER, Gérant (1977) depuis le 17 décembre 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société TRISTAR FRANCE est de 56 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Richard DEN HOLLANDER, Gérant (1967) du 08 août 2014 au 23 juillet 2015
- M Samuel REIGNIER, Gérant (1969) du 27 janvier 2009 au 21 avril 2009
- M Wout WESSELS BOER, Gérant (1977) du 21 avril 2009 au 17 décembre 2011
Dirigeants personne morale:
- EXPONENS CONSEIL EXPERTISE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 juillet 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TRISTAR FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | TRISTAR FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 503293615 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 28 AV LASBORDES 64420 SOUMOULOU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 30 septembre 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 avril 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 14 440 000,00 | |
Résultat net | 215 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4754Z : Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé) | |
Activité principale de l'entreprise | 4754Z : Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé) | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | |
Synonyme | vendeur d'appareils électroménagers, vendeur d'électroménager, marchand d'appareils électroménagers, marchand d'électroménager, boutique d'appareils électroménagers, boutique d'électroménager, magasin d'appareils électroménagers, magasin d'électromén | |
Principal | vendeur d'électroménager |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 27 000 |
Immobilisation incorporelle | 19 000 |
Immobilisation corporelle | 230 |
Immobilisation financière | 8 000 |
Actif circulant net | 5 367 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 4 910 000 |
Placement | 457 000 |
Total Actif | 5 394 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 151 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 243 000 |
Total Passif | 5 394 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 14 440 000 |
Produit d'exploitation | 14 501 000 |
Charge d'exploitation | 14 135 000 |
Résultat d'exploitation | 366 000 |
Produit financier net | 231 000 |
Charge financière | 279 000 |
Résultat financier | -47 000 |
Résultat courrant | 319 000 |
Produit exceptionnel | 230 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 230 |
Résultat net | 215 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50329361500020 | TRISTAR FRANCE 28 AVENUE LASBORDES 64420 SOUMOULOU FRANCE |
50329361500038 | TRISTAR FRANCE E GOLF PARK SOPHIA ANTIPOLIS BATIMENT IROKO 950 AVENUE ROUMANILLE 06410 BIOT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 59 98 60 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pau.fr.
Les greffiers sont : HOUZELOT Jacques
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 et 13H30-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
Gérant : WESSELS BOER Wout, Jan Commissaire aux comptes titulaire : EXPONENS CONSEIL & EXPERTISE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : FORESTIER Alain
Gérant : DEN HOLLANDER Richard Commissaire aux comptes titulaire : EXPONENS CONSEIL & EXPERTISE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : FORESTIER Alain
Gérant : WESSELS BOER Wout, Jan Commissaire aux comptes titulaire : EXPONENS CONSEIL & EXPERTISE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : FORESTIER Alain
A l'adresse du fonds cédé 950, avenue Roumanille Immeuble E-golf Park -Sophia-Antipolis 06410 Biot- Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Gérant : VAN DEN MEIRACKER Bart ; Gérant : RAPHAEL Erik, Joseph ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SAS)
Gérant : VAN DEN MEIRACKER Bart ; Gérant : RAPHAEL Erik, Joseph ; Gérant : ADVOKAAT Ide, Aart, Henricus ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SAS)
Gérant : RAPHAEL Erik, Joseph ; Gérant : ADVOKAAT Ide, Aart, Henricus ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SAS)