M Matthieu DEBAIN
Gérant de SNC DEBAIN
M Matthieu DEBAIN a 32 ans ( naissance en 1992), est Gérant de la société SNC DEBAIN
M Matthieu DEBAIN peut être contacté au siège de la société SNC DEBAIN par courrier à l'adresse SNC DEBAIN LA CROIX DES 3 MAINS 63200 RIOM FRANCE, par téléphone au 04Â 73Â 64Â 88Â 61
La société SNC DEBAIN est principalement dirigée par M Matthieu DEBAIN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités de soutien aux cultures ,service aux agriculteurs, aide aux agriculteurs, soutien aux agriculteurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0161Z (Activités de soutien aux cultures), les activités sont :
- Activités de soutien aux cultures
- les activités agricoles suivantes exécutées pour le compte de tiers :
- préparation des terres
- opération de récolte
- semis et plantations
- traitement des récoltes
- pulvérisation des récoltes, y compris par des véhicules aériens
- taille des arbres fruitiers et des vignes
- lutte contre les animaux nuisibles (y compris les lapins) en relation avec l'agriculture
- le maintien des terres agricoles en bon état sur les plans agricole et environnemental
- l'exploitation de systèmes d'irrigation pour l'agriculture
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation de canaux d'irrigation (cf.36.00Z)
- le traitement primaire des récoltes (cf01.63Z)
- le drainage de terres agricoles (cf43.12)
- l'architecture paysagère (cf71.11Z)
- les activités des agronomes et des spécialistes de l'économie agricole (cf74.90B)
- les services d'aménagement paysager (cf81.30Z)
- l'organisation d'expositions et de foires agricoles (cf82.30Z)
La société SNC DEBAIN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/04/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50372536800016.
- M Christophe DEBAIN, Gérant (1967) depuis le 28 juin 2013
- M Jean-Marc DEBAIN, Gérant (1962) depuis le 03 juin 2008
- M Matthieu DEBAIN, Gérant (1992) depuis le 21 avril 2017
- MME Nathalie DEBAIN, Gérant (1963) depuis le 28 juin 2013
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SNC DEBAIN est de 53 ans. Le plus jeune à 32 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christophe DEBAIN, Gérant (1967) du 03 juin 2008 au 28 juin 2013
- MME Nathalie DEBAIN, Gérant (1963) du 03 juin 2008 au 28 juin 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SNC DEBAIN | |
Entrepreneurs individuels | SNC DEBAIN | |
Identifiant de l'entreprise | 503725368 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | LA CROIX DES TROIS MAINS 63200 RIOM | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 avril 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société en nom collectif | |
Capital social | 30 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 avril 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0161Z : Activités de soutien aux cultures | |
Activité principale de l'entreprise | 0161Z : Activités de soutien aux cultures | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Activités de soutien aux cultures | |
Synonyme | service aux agriculteurs, aide aux agriculteurs, soutien aux agriculteurs | |
Principal | aide aux agriculteurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50372536800016 | SNC DEBAIN LA CROIX DES 3 MAINS 63200 RIOM FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 73 16 01 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-clermontferrand.fr.
Les greffiers sont : JALENQUES Michel , JALENQUES Laurence
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
Activités d'entreprise de travaux agricoles, séchage et stockage de céréales et leur commercialisation, location de matériel, commercialisation de produits agricoles, entretien et aménagement du paysage, travaux publics
Activités d'entreprise de travaux agricoles, séchage et stockage de céréales et leur commercialisation, location de matériel, commercialisation de produits agricoles, entretien et aménagement du paysage, travaux publics
Associé en nom, Gérant : DEBAIN Jean-Marc, Claude ; Associé en nom, Gérant : DEBAIN Christophe, François, Louis ; Associé en nom, Gérant : DEBAIN Nathalie, Annick, Pierrette né(e) BEZIAUD ; Gérant : DEBAIN Matthieu
Gérant : DEBAIN Matthieu ; Gérant, Associé en nom : DEBAIN Clément, Damien ; Gérant, Associé en nom : DEBAIN Jean-Marc Claude ; Gérant, Associé en nom : DEBAIN Christophe François Louis ; Gérant, Associé en nom : DEBAIN Nathalie Annick Pierrette