M Olivier LIETOT
Gérant de SARL LIETOT
M Olivier LIETOT a 58 ans ( naissance en 1966), est Gérant de la société SARL LIETOT
M Olivier LIETOT peut être contacté au siège de la société SARL LIETOT par courrier à l'adresse SARL LIETOT 15 RUE VICTOR HUGO BRECTOUVILLE 50160 TORIGNY LES VILLES FRANCE, par téléphone au 02Â 33Â 56Â 71Â 53
La société SARL LIETOT est principalement dirigée par M Olivier LIETOT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ,vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
La société SARL LIETOT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/05/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50401010900016.
- M Olivier LIETOT, Gérant (1966) depuis le 24 janvier 2017
- MME Stephanie LIETOT, Gérant (1978) depuis le 24 janvier 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SARL LIETOT est de 52 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Olivier LIETOT, Gérant (1966) du 03 juin 2008 au 24 janvier 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL LIETOT | |
Entrepreneurs individuels | SARL LIETOT | |
Identifiant de l'entreprise | 504010109 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 15 RUE VICTOR HUGO 50160 TORIGNY-LES-VILLES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 10 avril 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 8 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 10 avril 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 463 302,00 | |
Résultat net | 24 564,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale de l'entreprise | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale au registre des métiers | 4520AB | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes | |
Principal | vendeur de voitures |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 61 225 |
Immobilisation incorporelle | 50 000 |
Immobilisation corporelle | 11 149 |
Immobilisation financière | 76 |
Actif circulant net | 166 910 |
Stock | 56 723 |
Avance | 0 |
Créance | 24 865 |
Placement | 85 322 |
Total Actif | 228 136 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 99 448 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 128 688 |
Total Passif | 228 136 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 463 302 |
Produit d'exploitation | 466 862 |
Charge d'exploitation | 437 576 |
Résultat d'exploitation | 29 286 |
Produit financier net | 709 |
Charge financière | 3 906 |
Résultat financier | -3 197 |
Résultat courrant | 26 089 |
Produit exceptionnel | 4 180 |
Charges exceptionnelles | 2 311 |
Résultat exceptionnel | 1 869 |
Résultat net | 24 564 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50401010900016 | SARL LIETOT 15 RUE VICTOR HUGO BRECTOUVILLE 50160 TORIGNY LES VILLES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 33 19 42 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-coutances.fr.
Les greffiers sont : CANTIER Maurice , CANTIER Tiphaine
Le greffe est ouvert 9h-12h / 13h30 - 16h30, du lundi au vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
Maître Philippe Prévôt Notaire - 3, rue Arthur Leduc - BP 32 50160 Torigni-sur-Vire
Gérant : LIETOT Olivier, André, Louis ; Gérant : LIETOT Stéphanie, Céline, Hélène né(e) LAPLANCHE
Liquidateur : LIETOT Stéphanie, Céline, Hélène