M Sidney ACOCA
Président de ALPHA INVEST
M Sidney ACOCA a 55 ans ( naissance en 1969), est Président de la société ALPHA INVEST
M Sidney ACOCA peut être contacté au siège de la société ALPHA INVEST par courrier à l'adresse ALPHA INVEST 31 AVENUE GEORGES MANDEL 75116 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 45Â 55Â 02Â 51
La société ALPHA INVEST est principalement dirigée par M Sidney ACOCA qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des agents et courtiers d'assurances ,assureur, agents d'assurances, courtiers d'assurances
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6622Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), les activités sont :
- Activités des agents et courtiers d'assurances
- les activités des agents et courtiers d'assurances (intermédiaires d'assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d'assurance de rente et d'autres formes de contrat d'assurance
La société ALPHA INVEST est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/05/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50444443100036.
- M Sidney ACOCA, Président (1969) depuis le 23 août 2012
Anciens dirigeants :
- M Sydney ACOCA, Président (1969) du 14 août 2010 au 23 août 2012
- MME Nathalie DE JONGHE D`ARDOYE, Directeur général (1967) du 14 août 2010 au 05 janvier 2013
- MME Nathalie VICOMTESSE DE JONGHE D`ARDOYE, Président (1967) du 15 juillet 2008 au 14 août 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALPHA INVEST | |
Entrepreneurs individuels | ALPHA INVEST | |
Identifiant de l'entreprise | 504444431 | |
Numéro interne du siège | 00036 | |
Adresse | 31 AV GEORGES MANDEL 75016 PARIS 16 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 16 janvier 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 40 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 22 mai 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 725 239,00 | |
Résultat net | 16 659,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6622Z : Activités des agents et courtiers d'assurances | |
Activité principale de l'entreprise | 6622Z : Activités des agents et courtiers d'assurances | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Assurance | |
Activite | Activités des agents et courtiers d'assurances | |
Synonyme | assureur, agents d'assurances, courtiers d'assurances | |
Principal | agents et courtiers d'assurances |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 52 767 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 39 187 |
Immobilisation financière | 13 580 |
Actif circulant net | 109 652 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 75 745 |
Placement | 33 907 |
Total Actif | 162 420 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 82 588 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 79 832 |
Total Passif | 162 420 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 725 239 |
Produit d'exploitation | 735 585 |
Charge d'exploitation | 716 354 |
Résultat d'exploitation | 19 231 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 406 |
Résultat financier | -406 |
Résultat courrant | 18 825 |
Produit exceptionnel | 206 |
Charges exceptionnelles | 496 |
Résultat exceptionnel | -290 |
Résultat net | 16 659 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50444443100036 | ALPHA INVEST 31 AVENUE GEORGES MANDEL 75116 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02335 Agences générales d'assurances
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01951 Cabinets d'expertises en automobiles
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00915 Expertises évaluations industrielles commerciales
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00438 Sociétés d'assurances échelons intermédiaires
Courtage en assurance, démarchage bancaire et financier, transaction immobilière, conseil en investissement financier.
Commissaire aux comptes titulaire partant : De Lacvivier, Philippe, Commissaire aux comptes suppléant partant : Sibiril, Jean-François
nomination du Président : Acoca, Sydney, modification du Directeur général De Jonghe D'ardoye, Nathalie
modification du Président Acoca, Sidney
Au Séquestre de l'ordre des avocats 11 place Dauphine 75053 Paris Louvre Rp Sp pour la validité et la correspondance.
Directeur général partant : De Jonghe D'ardoye, Nathalie