M Pascal LEGRAND
Directeur général de OPEN AND FLY
M Pascal LEGRAND a 71 ans ( naissance en 1951), est Directeur général de la société OPEN AND FLY
M Pascal LEGRAND peut être contacté au siège de la société OPEN AND FLY par courrier à l'adresse OPEN AND FLY 4 RUE DU CAPITAINE POUGNON 37000 TOURS FRANCE
La société OPEN AND FLY est principalement dirigée par M Pascal LEGRAND qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Formation continue d'adultes ,formation continue
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8559A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- Formation continue d'adultes
- la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
- la formation interne des administrations publiques
Mais sont exclues les activités :
- l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- l'enseignement supérieur (cf85.4)
La société OPEN AND FLY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/06/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50472090500018.
- M Pascal LEGRAND, Directeur général (1951) depuis le 29 octobre 2013
- MME Rose PEIXOTO, Président (1948) depuis le 29 octobre 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société OPEN AND FLY est de 73 ans. Le plus jeune à 71 ans, le plus agé 74 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Rose PEIXOTO, Gérant (1948) du 22 juillet 2008 au 29 octobre 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | OPEN AND FLY | |
Entrepreneurs individuels | OPEN AND FLY | |
Identifiant de l'entreprise | 504720905 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 4 RUE DU CAPITAINE POUGNON 37000 TOURS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 16 mai 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 16 mai 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 100 720,00 | |
Résultat net | 11 731,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8559A : Formation continue d'adultes | |
Activité principale de l'entreprise | 8559A : Formation continue d'adultes | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Enseignement | |
Activite | Formation continue d'adultes | |
Synonyme | formation continue | |
Principal | formation continue |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 3 309 |
Immobilisation incorporelle | 20 |
Immobilisation corporelle | 3 289 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 14 480 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 6 423 |
Placement | 8 057 |
Total Actif | 17 788 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 13 035 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 754 |
Total Passif | 17 789 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 100 720 |
Produit d'exploitation | 100 720 |
Charge d'exploitation | 86 919 |
Résultat d'exploitation | 13 801 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 13 801 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 11 731 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50472090500018 | OPEN AND FLY 4 RUE DU CAPITAINE POUGNON 37000 TOURS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 47 31 20 01 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr.
Les greffiers sont : LAISNE Bruno , LAISNE Martine , TALBOUTIER Matthieu
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 00650 Métallurgie cadres
- 01516 Organismes de formation
modification du Président Peixoto, Rose Madeleine, nomination du Directeur général : Legrand, Pascal
nomination du Directeur général délégué : Gourdin, Antony
Président partant : Peixoto, Rose Madeleine ; Directeur général partant : Legrand, Pascal ; modification du Liquidateur Gourdin, Antony