M Michel MESGUICH
Administrateur de GROUPEMENT DES PHARMACIENS SOLIDAIRES DE LA REUNION
M Michel MESGUICH a 69 ans ( naissance en 1953), est Administrateur de la société GROUPEMENT DES PHARMACIENS SOLIDAIRES DE LA REUNION
M Michel MESGUICH peut être contacté au siège de la société GROUPEMENT DES PHARMACIENS SOLIDAIRES DE LA REUNION par courrier à l'adresse GPT PHARMACIENS SOLIDAIRES REUNION BAT C LOC 25 CENT.COMMERCIAL SAM LOCK 15 N 2 RIVIERE DES ROCHES 97412 BRAS PANON , par téléphone au 0262307288
La société GROUPEMENT DES PHARMACIENS SOLIDAIRES DE LA REUNION est principalement dirigée par M Michel MESGUICH qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Centrales d'achat non alimentaires ,centrale d'achat, centrale d'achat non alimentaire
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4619A (Centrales d'achat non alimentaires), les activités sont :
- Centrales d'achat non alimentaires
Mais sont exclues les activités :
- les centrales d'achat de carburant (cf46.12A)
La société GROUPEMENT DES PHARMACIENS SOLIDAIRES DE LA REUNION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/09/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50500805200043.
- M Aurelien BARAU, Directeur général (1985) depuis le 16 juin 2015
- M Bernard ROBERT, Administrateur (1965) depuis le 16 juin 2015
- M Didier LA POSTA, Gérant (1968) depuis le 19 novembre 2011
- M Jean BARAU, Président du conseil d`administration (1954) depuis le 16 juin 2015
- M Jean PILLET, Administrateur (1950) depuis le 16 juin 2015
- M Jean TANG TING, Administrateur (1969) depuis le 16 juin 2015
- M Michel MESGUICH, Administrateur (1953) depuis le 16 juin 2015
- M Nicolas ROUQUETTE, Administrateur (1970) depuis le 16 juin 2015
- M Nicolas TURPIN, Administrateur (1978) depuis le 20 novembre 2015
- MME Murielle THOMAS, Administrateur (1966) depuis le 16 juin 2015
- MME Patricia COLLET, Administrateur (1961) depuis le 16 juin 2015
L'âge moyen des 11 dirigeants de la société GROUPEMENT DES PHARMACIENS SOLIDAIRES DE LA REUNION est de 57 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Olivier ROBIN, Gérant (1974) du 04 novembre 2008 au 19 novembre 2011
- MME Marie ATCHAMA, Gérant (1975) du 14 février 2015 au 16 juin 2015
- MME Marie GRUSON, Administrateur (1952) du 16 juin 2015 au 20 novembre 2015
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 22 septembre 2020 : BARAU Jean-Pierre nom d'usage : BARAU devient directeur général. BARAU Aurélien Jean nom d'usage : BARAU n'est plus directeur général)
- 11 avril 2021 : FONTAINE Marie Noëlle Patricia devient administrateur. SARAMITE Jacques Paul Alain nom d'usage : SARAMITE devient administrateur. TANG TING Jean-Claude nom d'usage : TANG TING n'est plus administrateur. MESGUICH Michel nom d'usage : MESGUICH n'est plus administrateur. ROUQUETTE Nicolas Germain Henri nom d'usage : ROUQUETTE n'est plus administrateur. THOMAS Murielle Dominique nom d'usage : THOMAS n'est plus administrateur. PILLET Jean-Michel nom d'usage : PILLET n'est plus administrateur. ROBERT Bernard Henri Gabriel nom d'usage : ROBERT n'est plus administrateur. TURPIN Nicolas nom d'usage : TURPIN n'est plus administrateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPEMENT DES PHARMACIENS SOLIDAIRES DE LA REUNION | |
Sigle de l'entreprise | GPS REUNION | |
Entrepreneurs individuels | GROUPEMENT DES PHARMACIENS SOLIDAIRES DE LA REUNION | |
Identifiant de l'entreprise | 505008052 | |
Numéro interne du siège | 00043 | |
Adresse | 15 N 2 RIVIERE DES ROCHES 97412 BRAS PANON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 mai 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 30 juin 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4619A : Centrales d'achat non alimentaires | |
Activité principale de l'entreprise | 4619A : Centrales d'achat non alimentaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Centrales d'achat non alimentaires | |
Synonyme | centrale d'achat, centrale d'achat non alimentaire | |
Principal | centrale d'achat |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50500805200043 | GPT PHARMACIENS SOLIDAIRES REUNION BAT C LOC 25 CENT.COMMERCIAL SAM LOCK 15 N 2 RIVIERE DES ROCHES 97412 BRAS PANON |
Le greffe peut être appelé au 02 62 40 23 45
Les greffiers sont :
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01606 Bricolage (vente au détail en libre-service)
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 00018 Industries textiles
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 01431 Optique-lunetterie de détail
exercer le rôle de centrale d'achat en négociant les conditions d'approvisionnement auprès des laboratoires pharmaceutiques et para-pharmaceutiques français ou étranger
gérant : LA POSTA (Didier, Laurent)
gérante : ATCHAMA (Marie, Francelaine) née SAUTRON
président du conseil d'administration, administrateur : BARAU (Jean-Pierre) ; directeur général : BARAU (Aurélien, Jean) ; administrateurs : TANG TING (Jean-Claude), COLLET (Patricia, Marie) née HOARAU, MESGUICH (Michel), ROUQUETTE (Nicolas, Germain, Henri), GRUSON (Marie-Odile) née MOUTARDE, THOMAS (Murielle, Dominique), PILLET (Jean-Michel), ROBERT (Bernard, Henri, Gabriel) commissaire aux comptes titulaire : AUDIRE (SARL) ; commissaire aux comptes suppléant : GOUYETTE (Ingrid)
président du conseil d'administration, administrateur : BARAU (Jean-Pierre) ; directeur général : BARAU (Aurélien, Jean) ; administrateurs : TANG TING (Jean-Claude), COLLET (Patricia, Marie) né HOARAU, MESGUICH (Michel), ROUQUETTE (Nicolas, Germain, Henri), THOMAS (Murielle, Dominique), PILLET (Jean-Michel), ROBERT (Bernard, Henri, Gabriel), TURPIN (Nicolas) ; commissaire aux comptes titulaire : AUDIRE (SARL) ; commissaire aux comptes suppléant : GOUYETTE (Ingrid)
BARAU Jean-Pierre nom d'usage : BARAU devient directeur général. BARAU Aurélien Jean nom d'usage : BARAU n'est plus directeur général
FONTAINE Marie Noëlle Patricia devient administrateur. SARAMITE Jacques Paul Alain nom d'usage : SARAMITE devient administrateur. TANG TING Jean-Claude nom d'usage : TANG TING n'est plus administrateur. MESGUICH Michel nom d'usage : MESGUICH n'est plus administrateur. ROUQUETTE Nicolas Germain Henri nom d'usage : ROUQUETTE n'est plus administrateur. THOMAS Murielle Dominique nom d'usage : THOMAS n'est plus administrateur. PILLET Jean-Michel nom d'usage : PILLET n'est plus administrateur. ROBERT Bernard Henri Gabriel nom d'usage : ROBERT n'est plus administrateur. TURPIN Nicolas nom d'usage : TURPIN n'est plus administrateur
BARAU Aurélien Jean Nicolas nom d\'usage : BARAU devient président du conseil d\'administration. BARAU Aurélien Jean Nicolas nom d\'usage : BARAU devient directeur général. BARAU Aurélien Jean Nicolas nom d\'usage : BARAU devient administrateur. BARAU Jean Pierre nom d\'usage : BARAU n\'est plus président du conseil d\'administration. BARAU Jean-Pierre nom d\'usage : BARAU n\'est plus directeur général. BARAU Jean Pierre nom d\'usage : BARAU n\'est plus administrateur. MICHEL Jean Max nom d\'usage : MICHEL devient administrateur. SARAMITE Jacques Paul Alain nom d\'usage : SARAMITE n\'est plus administrateur