M Olivier PEYRIN
Président de MACQPISTO
M Olivier PEYRIN a 66 ans ( naissance en 1958), est Président de la société MACQPISTO
M Olivier PEYRIN peut être contacté au siège de la société MACQPISTO par courrier à l'adresse MACQPISTO 1 BOULEVARD MALESHERBES 75008 PARIS FRANCE
La société MACQPISTO est principalement dirigée par M Olivier PEYRIN qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société MACQPISTO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/07/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50530607600033.
- M Etienne BORIS, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 06 avril 2016
- M Olivier PEYRIN, Président (1958) depuis le 20 novembre 2010
- M Philippe GALLIENNE, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 06 avril 2016
- M Stephane BRIMONT, Président du conseil de surveillance (1968) depuis le 05 novembre 2016
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société MACQPISTO est de 65 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bruno ANGLES, Président (1964) du 30 janvier 2010 au 20 novembre 2010
- M Bruno ANGLES, Président du conseil de surveillance (1964) du 31 juillet 2013 au 16 avril 2015
- M Howard HIGGINS, Président (1953) du 02 septembre 2008 au 30 janvier 2010
- M Mickael NEBOT, Président du conseil de surveillance (1973) du 26 juillet 2014 au 14 avril 2015
- M Philippe DETOURS, Président du conseil de surveillance (1969) du 09 janvier 2013 au 31 juillet 2013
- M Stephane IFKER, Président du conseil de surveillance (1973) du 06 avril 2016 au 05 novembre 2016
- M Thomas GELOT, Président du conseil de surveillance (1975) du 30 août 2012 au 09 janvier 2013
- M Vincent PORTAL, Président du conseil de surveillance (1983) du 16 avril 2015 au 06 avril 2016
Dirigeants personne morale:
- MAZARS DUPARC ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 avril 2016
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 avril 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MACQPISTO | |
Entrepreneurs individuels | MACQPISTO | |
Identifiant de l'entreprise | 505306076 | |
Numéro interne du siège | 00033 | |
Adresse | 1 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 30 avril 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 37 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 16 juillet 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 089,00 | |
Résultat net | 17 621,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 406 606 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 406 606 |
Actif circulant net | 1 594 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 168 |
Placement | 1 426 |
Total Actif | 408 200 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 20 495 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 387 706 |
Total Passif | 408 200 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 089 |
Produit d'exploitation | 1 127 |
Charge d'exploitation | 2 867 |
Résultat d'exploitation | -1 740 |
Produit financier net | 40 786 |
Charge financière | 31 381 |
Résultat financier | 9 405 |
Résultat courrant | 7 665 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 985 |
Résultat exceptionnel | -985 |
Résultat net | 17 621 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50530607600033 | MACQPISTO 1 BOULEVARD MALESHERBES 75008 PARIS FRANCE |
MACQPISTO est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Les conventions collectives applicables à MACQPISTO de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président : Higgins, Howard, Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : Boris, Etienne. .
Holding
Holding
modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS DUPARC ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Gallienne, Philippe.
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS DUPARC ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Gallienne, Philippe.
modification survenue sur l'administration
Président partant : Higgins, Howard, nomination du Président : Angles, Bruno
Président partant : Higgins, Howard, nomination du Président : Angles, Bruno
modification survenue sur l'administration
Président partant : Angles, Bruno, nomination du Président : Peyrin, Olivier
Président partant : Angles, Bruno, nomination du Président : Peyrin, Olivier
modification survenue sur l'administration
nomination du Membre du conseil de surveillance : Higgins, Howard, nomination du Membre du conseil de surveillance : Dupont, Charles, nomination du Membre du conseil de surveillance : Gelot, Thomas
nomination du Membre du conseil de surveillance : Higgins, Howard, nomination du Membre du conseil de surveillance : Dupont, Charles, nomination du Membre du conseil de surveillance : Gelot, Thomas
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : Dupont, Charles, Président et membre du conseil de surveillance partant : Gelot, Thomas, nomination du Président et membre du conseil de surveillance : Detours, Philippe, nomination du Membre du conseil de surveillance : Dewynter, Charlotte
Membre du conseil de surveillance partant : Dupont, Charles, Président et membre du conseil de surveillance partant : Gelot, Thomas, nomination du Président et membre du conseil de surveillance : Detours, Philippe, nomination du Membre du conseil de surveillance : Dewynter, Charlotte
modification survenue sur l'administration
Président et membre du conseil de surveillance partant : Detours, Philippe, nomination du Président et membre du conseil de surveillance : Angles, Bruno
Président et membre du conseil de surveillance partant : Detours, Philippe, nomination du Président et membre du conseil de surveillance : Angles, Bruno
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : Higgins, Howard, nomination du Membre du conseil de surveillance : Nebot, Mickaël
Membre du conseil de surveillance partant : Higgins, Howard, nomination du Membre du conseil de surveillance : Nebot, Mickaël
modification survenue sur l'administration
modification du Membre du conseil de surveillance Angles, Bruno, modification du Président et membre du conseil de surveillance Nebot, Mickaël
modification du Membre du conseil de surveillance Angles, Bruno, modification du Président et membre du conseil de surveillance Nebot, Mickaël
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : Dewynter, Charlotte, nomination du Membre du conseil de surveillance : Ifker, Stéphane
Membre du conseil de surveillance partant : Dewynter, Charlotte, nomination du Membre du conseil de surveillance : Ifker, Stéphane
modification survenue sur l'administration
nomination du Président du conseil de surveillance : Portal, Vincent, modification du Membre du conseil de surveillance Angles, Bruno, Président et membre du conseil de surveillance partant : Nebot, Mickaël
nomination du Président du conseil de surveillance : Portal, Vincent, modification du Membre du conseil de surveillance Angles, Bruno, Président et membre du conseil de surveillance partant : Nebot, Mickaël
modification survenue sur l'administration
modification du Président du conseil de surveillance Ifker, Stéphane, modification du Membre du conseil de surveillance Portal, Vincent
modification du Président du conseil de surveillance Ifker, Stéphane, modification du Membre du conseil de surveillance Portal, Vincent
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : Angles, Bruno, nomination du Membre du conseil de surveillance : Brimont, Stéphane
Membre du conseil de surveillance partant : Angles, Bruno, nomination du Membre du conseil de surveillance : Brimont, Stéphane
modification survenue sur l'administration
Président du conseil de surveillance partant : Ifker, Stéphane, nomination du Président du conseil de surveillance : Brimont, Stéphane, nomination du Membre du conseil de surveillance : Zogheib, Hani
Président du conseil de surveillance partant : Ifker, Stéphane, nomination du Président du conseil de surveillance : Brimont, Stéphane, nomination du Membre du conseil de surveillance : Zogheib, Hani
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : Zogheib, Hani, nomination du Membre du conseil de surveillance : Janssen, Jerome
Membre du conseil de surveillance partant : Zogheib, Hani, nomination du Membre du conseil de surveillance : Janssen, Jerome
modification survenue sur l'administration
Président du conseil de surveillance partant : Brimont, Stéphane ; modification du Président du conseil de surveillance Janssen, Jerome ; Membre du conseil de surveillance partant : Brimont, Stéphane
Président du conseil de surveillance partant : Brimont, Stéphane ; modification du Président du conseil de surveillance Janssen, Jerome ; Membre du conseil de surveillance partant : Brimont, Stéphane
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : Portal, Vincent ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Schroder AIDA
Membre du conseil de surveillance partant : Portal, Vincent ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Schroder AIDA
modification survenue sur l'administration
Membre du conseil de surveillance partant : Brimont, Stéphane ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Dogos-Docovitch, Constantin
Membre du conseil de surveillance partant : Brimont, Stéphane ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Dogos-Docovitch, Constantin
modification survenue sur l'administration
Président du conseil de surveillance partant : Janssen, Jerome ; nomination du Président du conseil de surveillance : Payet, Frédéric
Président du conseil de surveillance partant : Janssen, Jerome ; nomination du Président du conseil de surveillance : Payet, Frédéric
modification survenue sur l'administration
modification du Président du conseil de surveillance Schroder AIDA ; modification du Membre du conseil de surveillance Payet, Frédéric ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Boris, Etienne
modification du Président du conseil de surveillance Schroder AIDA ; modification du Membre du conseil de surveillance Payet, Frédéric ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Boris, Etienne
modification survenue sur l'administration
Président du conseil de surveillance partant : Schroder AIDA ; modification du Président du conseil de surveillance Dogos-Docovitch, Constantin ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Gallienne, Philippe
Président du conseil de surveillance partant : Schroder AIDA ; modification du Président du conseil de surveillance Dogos-Docovitch, Constantin ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Gallienne, Philippe
modification survenue sur l'administration
nomination du Membre du conseil de surveillance : Schroder AIDA
nomination du Membre du conseil de surveillance : Schroder AIDA
modification survenue sur l'administration
modification du Président du conseil de surveillance Payet, Frédéric ; modification du Membre du conseil de surveillance Lejay, Emmanuel
modification du Président du conseil de surveillance Payet, Frédéric ; modification du Membre du conseil de surveillance Lejay, Emmanuel