M Xavier MARQUIS
Directeur général de SA ETS LERESCHE ET CIE
M Xavier MARQUIS a 44 ans ( naissance en 1978), est Directeur général de la société SA ETS LERESCHE ET CIE
M Xavier MARQUIS peut être contacté au siège de la société SA ETS LERESCHE ET CIE par courrier à l'adresse SA ETS LERESCHE ET CIE LA FORGE 33 A ROUTE DE VERLIN BP 19 89330 ST JULIEN DU SAULT FRANCE, par téléphone au 0386632237 ou par fax au 03 86 91 16 64
La société SA ETS LERESCHE ET CIE est principalement dirigée par M Xavier MARQUIS qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'autres outillages ,métallurgie, fabricant d'outils, fabricant d'outillage
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2573B (Fabrication d'autres outillages), les activités sont :
- Fabrication d'autres outillages
- la fabrication d'outils à main :
- outillage agricole et horticole, sécateurs
- outils tranchants divers
- martellerie, pinces, tournevis, clés, limes, etc.
- truelles, couteaux à enduire, etc.
- la fabrication d'étaux, serre-joints, etc.
- la fabrication de lampes à souder
- la fabrication de couteaux et de lames tranchantes pour machines ou pour appareils mécaniques
- la fabrication de scies et lames de scies, y compris circulaires et de chaînes coupantes
- la fabrication d'outils interchangeables pour outils à main, machines et outillage portatif à moteur incorporé : forets, alésoirs, outils de tour, fraises, etc.
- la fabrication de poinçons et matrices pour estampage, d'outils de découpage
- la fabrication d'outils de forge : enclumes, masses
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé (cf28.24Z)
La société SA ETS LERESCHE ET CIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/04/1957 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50575011700010.
- M Romain MORISOT, Directeur général délégué (1981) depuis le 31 octobre 2009
- M Xavier MARQUIS, Président du conseil d`administration (1978) depuis le 01 novembre 2012
- M Xavier MARQUIS, Directeur général (1978) depuis le 11 mars 2014
- MME Colette MARQUIS, Administrateur (1944) depuis le 31 octobre 2009
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SA ETS LERESCHE ET CIE est de 52 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 78 ans.
Anciens dirigeants :
- M Xavier MARQUIS, Président du conseil d`administration (1978) du 19 janvier 2005 au 31 octobre 2009
- MME Colette MARQUIS, Administrateur (1944) du 19 janvier 2005 au 31 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
- ETC AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 juin 2015
- EXPERTISE TECHNIQUE COMPTABLES - ETC, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 11 juin 2015
- LES QUATRE ENFANTS LERESCHE, Administrateur depuis le 19 janvier 2005
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SA ETS LERESCHE ET CIE | |
Entrepreneurs individuels | SA ETS LERESCHE ET CIE | |
Identifiant de l'entreprise | 505750117 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 33 A RTE DE VERLIN 89330 SAINT JULIEN DU SAULT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 991 000,00 | |
Résultat net | 116 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2573B : Fabrication d'autres outillages | |
Activité principale de l'entreprise | 2573B : Fabrication d'autres outillages | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Fabrication d'autres outillages | |
Synonyme | métallurgie, fabricant d'outils, fabricant d'outillage | |
Principal | fabricant d'outils |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 277 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 000 |
Immobilisation corporelle | 270 000 |
Immobilisation financière | 6 000 |
Actif circulant net | 1 601 000 |
Stock | 1 035 000 |
Avance | 4 000 |
Créance | 430 000 |
Placement | 132 000 |
Total Actif | 1 878 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 616 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 262 000 |
Total Passif | 1 878 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 991 000 |
Produit d'exploitation | 2 001 000 |
Charge d'exploitation | 1 848 000 |
Résultat d'exploitation | 153 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 35 000 |
Résultat financier | -35 000 |
Résultat courrant | 119 000 |
Produit exceptionnel | 2 000 |
Charges exceptionnelles | 5 000 |
Résultat exceptionnel | -3 000 |
Résultat net | 116 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50575011700010 | SA ETS LERESCHE ET CIE LA FORGE 33 A ROUTE DE VERLIN BP 19 89330 ST JULIEN DU SAULT FRANCE |
50575011700010 | SA ETS LERESCHE ET CIE LA FORGE 33 A ROUTE DE VERLIN BP 19 89330 ST JULIEN DU SAULT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 86 65 23 53 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-sens.fr.
Les greffiers sont : FAYON Corinne
Le greffe est ouvert 10h-12h/13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02755 Métallurgie Belfort Montbéliard
- 00650 Métallurgie cadres
- 00937 Métallurgie Creuse Haute Vienne
- 01375 Métallurgie Doubs
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 02992 Métallurgie Indre et Loire
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01809 Métallurgie Jura
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 00899 Métallurgie Marne
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00948 Métallurgie Orne
- 01007 Métallurgie Puy De Dôme Thiers
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00822 Métallurgie Savoie
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
- 02489 Métallurgie Vendée
- 02003 Métallurgie Vosges
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 120 mois nommant Commissaire à l'exécution du plan SELARL François Carlo 2 Chemin de la Guimbarde 89300 Joigny.