MME Sylvie FICHOT
Gérant de G.A.M.S.
MME Sylvie FICHOT a 64 ans ( naissance en 1958), elle est Gérant de la société G.A.M.S.
MME Sylvie FICHOT peut être contacté au siège de la société G.A.M.S. par courrier à l'adresse G A M S 21 RUE DE LA COTE A LA VACHE 21121 VAL SUZON FRANCE
La société G.A.M.S. est principalement dirigée par MME Sylvie FICHOT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Gestion de fonds ,gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6630Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- Gestion de fonds
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
- la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- la gestion de fonds communs de placement
- la gestion d'autres fonds de placement
- la gestion de caisses de retraite
La société G.A.M.S. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/07/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50740971200027.
- M Gilbert FICHOT, Gérant (1955) depuis le 28 novembre 2013
- MME Sylvie FICHOT, Gérant (1958) depuis le 28 novembre 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société G.A.M.S. est de 66 ans. Le plus jeune à 64 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gilbert FICHOT, Associé-gérant (1955) du 02 septembre 2008 au 28 novembre 2013
- MME Sylvie FICHOT, Associé-gérant (1958) du 02 septembre 2008 au 28 novembre 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | G.A.M.S. | |
Entrepreneurs individuels | G.A.M.S. | |
Identifiant de l'entreprise | 507409712 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 21 RUE DE LA COTE A LA VACHE 21121 VAL SUZON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 15 avril 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile | |
Capital social | 288 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 22 juillet 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité principale de l'entreprise | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Assurance | |
Activite | Gestion de fonds | |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50740971200027 | G A M S 21 RUE DE LA COTE A LA VACHE 21121 VAL SUZON FRANCE |
50740971200027 | G A M S 21 RUE DE LA COTE A LA VACHE 21121 VAL SUZON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 80 70 45 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dijon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Lionel , MOURGES Sandra
Le greffe est ouvert 9h-11h45/14h-16h30
- 02931 Activités de marchés financiers
- 02120 Banques
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
Acquisition et gestion de valeurs mobilières, prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises, animatrice de groupe, travaux de gestion, direction, taches administratives pour les STES du groupe
Acquisition et gestion de valeurs mobilières, prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises, animatrice de groupe, travaux de gestion, direction, taches administratives pour les STES du groupe
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FICHOT Gilbert, Marcel ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FICHOT Sylvie, Bernadette