M Jean-Marc AUZON
Gérant de CSA FINANCE
M Jean-Marc AUZON a 58 ans ( naissance en 1964), est Gérant de la société CSA FINANCE
M Jean-Marc AUZON peut être contacté au siège de la société CSA FINANCE par courrier à l'adresse CSA FINANCE 23 BOULEVARD DU LAPACCA 65100 LOURDES FRANCE
La société CSA FINANCE est principalement dirigée par M Jean-Marc AUZON qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société CSA FINANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/09/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50786516000018.
- M Jean-Marc AUZON, Gérant (1964) depuis le 30 septembre 2008
Anciens dirigeants :
- M Cedric BARAKAT, Co-gérant (1981) du 15 janvier 2011 au 10 janvier 2013
- M Christian SALLES, Co-gérant (1958) du 30 septembre 2008 au 03 octobre 2009
- M Christian SALLES, Co-gérant (1958) du 03 octobre 2009 au 10 janvier 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CSA FINANCE | |
Entrepreneurs individuels | CSA FINANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 507865160 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 23 BD DU LAPACCA 65100 LOURDES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 août 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 août 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 0,00 | |
Résultat net | 58 580,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 414 920 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 414 920 |
Actif circulant net | 77 618 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 18 747 |
Placement | 58 871 |
Total Actif | 492 539 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 235 093 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 257 446 |
Total Passif | 492 539 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 1 421 |
Résultat d'exploitation | -1 421 |
Produit financier net | 66 130 |
Charge financière | 8 878 |
Résultat financier | 57 252 |
Résultat courrant | 55 831 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 58 580 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50786516000018 | CSA FINANCE 23 BOULEVARD DU LAPACCA 65100 LOURDES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 62 51 77 77 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tarbes.fr.
Les greffiers sont : OYHEREGUY Bernard , OYHEREGUY Patrick
Le greffe est ouvert 08.00-12.00/14.00-16.30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
La détention de parts ou d'actions de sociétés d'expertise comptable.
La détention de parts ou d'actions de sociétés d'expertise comptable.
Co-Gérant : SALLES Christian, Pierre, Co-Gérant : AUZON Jean-Marc, Christian, Co-Gérant : BARAKAT Cédric, Louis