M Jerome RAGMA
Gérant de SARL RAGMA LEITE
M Jerome RAGMA a 44 ans ( naissance en 1978), est Gérant de la société SARL RAGMA LEITE
M Jerome RAGMA peut être contacté au siège de la société SARL RAGMA LEITE par courrier à l'adresse SARL RAGMA LEITE LA PALMERAIE BATIMENT B AVENUE PIERRE RAMEIL 83240 CAVALAIRE SUR MER FRANCE, par téléphone au 02Â 38Â 91Â 18Â 76
La société SARL RAGMA LEITE est principalement dirigée par M Jerome RAGMA qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société SARL RAGMA LEITE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/09/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50807913400039.
- M Jerome RAGMA, Gérant (1978) depuis le 07 octobre 2008
- MME Celine RAGMA, Gérant (1981) depuis le 26 septembre 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SARL RAGMA LEITE est de 43 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 44 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Celine RAGMA, Associé-gérant (1981) du 07 octobre 2008 au 26 septembre 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL RAGMA LEITE | |
Entrepreneurs individuels | SARL RAGMA LEITE | |
Identifiant de l'entreprise | 508079134 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | AV PIERRE RAMEIL 83240 CAVALAIRE SUR MER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 12 mai 2018 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 octobre 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 386 315,00 | |
Résultat net | 12 478,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 183 315 |
Immobilisation incorporelle | 170 000 |
Immobilisation corporelle | 7 685 |
Immobilisation financière | 5 630 |
Actif circulant net | 30 094 |
Stock | 9 161 |
Avance | 0 |
Créance | 9 805 |
Placement | 11 128 |
Total Actif | 213 408 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 090 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 208 317 |
Total Passif | 213 407 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 386 315 |
Produit d'exploitation | 403 237 |
Charge d'exploitation | 387 643 |
Résultat d'exploitation | 15 594 |
Produit financier net | 46 |
Charge financière | 8 539 |
Résultat financier | -8 493 |
Résultat courrant | 7 101 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 1 356 |
Résultat exceptionnel | 1 644 |
Résultat net | 12 478 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50807913400039 | SARL RAGMA LEITE LA PALMERAIE BATIMENT B AVENUE PIERRE RAMEIL 83240 CAVALAIRE SUR MER FRANCE |
50807913400039 | SARL RAGMA LEITE SARL RAGMA LEITE LA PALMERAIE BATIMENT B AV PIERRE RAMEIL 83240 CAVALAIRE SUR MER |
Le greffe peut être appelé au 02 38 78 07 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-orleans.fr.
Les greffiers sont : DANIEL Jacques , DANIEL Pascal , DANIEL Thierry
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 17h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
$KC Scp Auberger Vasselin, Vasselin et Auberger- Martin -1, rue de la Prévôté - BP 10 - Ingré - 45147 Saint-Jean-de-la ruelle Cedex
SCP yves Auberger,jean Vasselin Beatrice Auberger-martin et Nathalie Barthaburu-Degand,notaires associés 151 bis route Nationale 45140 Ingré pour la validité.
ME Laurence Gouiguene AVOCAT CABINET CABELLO & ASSOCIES 95 Avenue alphonse Denis 83400 HYERES - Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.