MME Petra HARANGI
Gérant de G4
MME Petra HARANGI a 45 ans ( naissance en 1977), elle est Gérant de la société G4
MME Petra HARANGI peut être contacté au siège de la société G4 par courrier à l'adresse G4 167 PROMENADE DES FLOTS BLEUS 06700 ST LAURENT DU VAR FRANCE
La société G4 est principalement dirigée par MME Petra HARANGI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des agences de publicité ,agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7311Z (Activités des agences de publicité), les activités sont :
- Activités des agences de publicité
- Cette sous-classe comprend la prestation de toute une gamme de services (directement ou en les sous-traitant), notamment le conseil, la création publicitaire, la production de matériel publicitaire.
- la conception et la réalisation de campagnes publicitaires :
- conception et diffusion de publicités dans les journaux et les périodiques, à la radio et à la télévision, sur Internet et dans d'autres médias
- conception et diffusion de publicités à l'extérieur, par exemple sur des panneaux, sur des vitrines, dans des magasins, sur des voitures et des autobus, etc.
- publicité aérienne
- distribution de prospectus et d'échantillons publicitaires
- création de stands et d'autres structures et sites d'affichage
- la réalisation de campagnes de marketing et d'autres services publicitaires destinés à attirer et fidéliser les consommateurs
- promotion de produits
- marketing dans les points de vente
- publipostage
- conseil en marketing
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de matériel publicitaire (cf58.19Z)
- la réalisation de messages publicitaires pour la radio, la télévision et le cinéma (cf59.11B, 59.20Z)
- le conseil en relations publiques et en communication (cf70.21Z)
- les études de marché (cf73.20Z)
- la photographie publicitaire (cf74.20Z)
- l'organisation de salons professionnels et congrès (cf82.30Z)
- les services d'envoi de courrier (cf82.19Z)
La société G4 est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/10/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50848163700025.
- MME Petra HARANGI, Gérant (1977) depuis le 31 juillet 2010
Anciens dirigeants :
- M Geoffroy LEQUATRE, Gérant (1981) du 04 novembre 2008 au 31 juillet 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | G4 | |
Entrepreneurs individuels | G4 | |
Identifiant de l'entreprise | 508481637 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 167 PRO DES FLOTS BLEUS 06700 SAINT LAURENT DU VAR | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 30 juin 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 100,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 05 septembre 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 360 820,00 | |
Résultat net | 4 243,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7311Z : Activités des agences de publicité | |
Activité principale de l'entreprise | 7311Z : Activités des agences de publicité | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Marketing | |
Activite | Activités des agences de publicité | |
Synonyme | agence de publicité, agence de pub, agence de communication, agence marketing | |
Principal | agence de publicité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 914 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 914 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 93 283 |
Stock | 40 195 |
Avance | 450 |
Créance | 50 738 |
Placement | 1 900 |
Total Actif | 94 195 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 527 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 93 667 |
Total Passif | 94 195 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 360 820 |
Produit d'exploitation | 361 507 |
Charge d'exploitation | 357 264 |
Résultat d'exploitation | 4 243 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 4 243 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 4 243 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50848163700025 | G4 167 PROMENADE DES FLOTS BLEUS 06700 ST LAURENT DU VAR FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 93 34 10 14 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-antibes.fr.
Les greffiers sont : MANDRON-RIVIERE Colette , REES Françoise
Le greffe est ouvert 8H30 Ã 12H/14H-16H
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02372 Entreprises de distribution directe
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00086 Publicité
Exploitation de la notoriété et de l'image de Geoffroy Lequatre fourniture et commercialisation de prestations promotionnelles publicitaires et marketing assises sur la personnalité de Geoffroy Lequatre production et commercialisation de produits dérivés de la notoriété et de l'image de Geoffroy Lequatre
Exploitation de la notoriété et de l'image de Geoffroy Lequatre fourniture et commercialisation de prestations promotionnelles publicitaires et marketing assises sur la personnalité de Geoffroy Lequatre production et commercialisation de produits dérivés de la notoriété et de l'image de Geoffroy Lequatre
Gérant : LEQUATRE Geoffroy, Yann, Jean-François