M Jean EICHENLAUB
Président de INVIFLAM
M Jean EICHENLAUB a 57 ans ( naissance en 1967), est Président de la société INVIFLAM
M Jean EICHENLAUB peut être contacté au siège de la société INVIFLAM par courrier à l'adresse INVIFLAM LIEUDIT LA GRAVETTE ZONE INDUSTRIELLE 08350 DONCHERY FRANCE
La société INVIFLAM est principalement dirigée par M Jean EICHENLAUB qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société INVIFLAM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/03/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50886181200057.
- M Cedric KAMERER, Directeur général (1968) depuis le 14 août 2013
- M Jean EICHENLAUB, Président du conseil de surveillance (1967) depuis le 11 mai 2016
- M Jean-Marie MULLER, Président (1950) depuis le 07 mai 2015
- M Jean-Marie MULLER, Président du directoire (1950) depuis le 11 mai 2016
- M Lionel LASCAUX, Directeur général (1978) depuis le 29 juillet 2016
- M Stephane VIGNAUD, Directeur général (1968) depuis le 29 juillet 2016
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société INVIFLAM est de 61 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 74 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian GUILLOU, Président (1967) du 14 août 2013 au 07 mai 2015
- M Jean EICHENLAUB, Président (1967) du 21 novembre 2009 au 14 août 2013
- M Rene MAURY, Président (1948) du 25 novembre 2008 au 21 novembre 2009
Dirigeants personne morale:
- CABINET BERNARD PIERQUIN, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 07 mai 2015
- CHAMPAGNE ARDENNE REVISION, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 mai 2015
- KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 07 mai 2015
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 mai 2015
LIEUDIT LA GRAVETTE
08350 DONCHERY
Téléphone : Société
INVIFLAM
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | INVIFLAM | |
Entrepreneurs individuels | INVIFLAM | |
Identifiant de l'entreprise | 508861812 | |
Numéro interne du siège | 00057 | |
Adresse | 102 BD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 23 février 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 37 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 24 octobre 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 46 300,00 | |
Résultat net | -857 200,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 57 200 304 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 57 200 300 |
Actif circulant net | 9 325 400 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 473 900 |
Placement | 5 851 500 |
Total Actif | 66 525 700 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 13 566 700 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 237 400 |
Dette | 52 721 500 |
Total Passif | 66 525 700 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 46 300 |
Produit d'exploitation | 571 300 |
Charge d'exploitation | 883 000 |
Résultat d'exploitation | -311 700 |
Produit financier net | 6 300 |
Charge financière | 490 700 |
Résultat financier | -484 400 |
Résultat courrant | -796 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 61 100 |
Résultat exceptionnel | -61 100 |
Résultat net | -857 200 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50886181200057 | INVIFLAM 102 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS FRANCE |
50886181200040 | INVIFLAM LIEUDIT LA GRAVETTE ZONE INDUSTRIELLE 08350 DONCHERY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président partant : Maury, René, nomination du Président : Eichenlaub, Jean
La prise par tous moyens, la gestion, la cession de toutes participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés ou entreprises quelconques créées ou a créer en france et a l'étranger. La fourniture de prestations de services et le contrôle de ces sociétés et entreprises dans tous les domaines, notamment en matière administrative, juridique et financière
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CHAMPAGNE ARDENNE REVISION, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BERNARD PIERQUIN
Président partant : Guillou, Christian, nomination du Président : Muller, Jean-Marie
nomination du Président du conseil de surveillance : Eichenlaub, Jean, nomination du Membre du conseil de surveillance : Linxe, Arnaud, nomination du Membre du conseil de surveillance : Dupire, Jean-Pierre, nomination du Membre du conseil de surveillance : QUALIUM INVESTISSEMENT, nomination du Membre du conseil de surveillance : DEMETER PARTNERS
nomination du Membre du directoire : Gai, Paolo, nomination du Membre du directoire : Kamerer, Cédric
nomination du Président du directoire : Muller, Jean-Marie
nomination du Membre du conseil de surveillance : Podevin, Boris
nomination du Membre du directoire : Lascaux, Lionel
Le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé en date du 14 juin 2016 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée sous le numéro P201601742 et a désigné juge commissaire : M. Louis Martin, administrateur : Selarl Bauland-Carboni-Martinez & Associés en la personne de Me Carole Martinez 7 rue de Caumartin 75009 Paris , avec les pouvoirs : de surveiller, mandataire judiciaire : SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Xavier Brouard 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com. L'ouverture de la procédure n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L.626-30 du code de commerce comme ayant la qualité de membres du comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, de ceux mentionnés à l'article L.626-32 du code de commerce.
Membre du conseil de surveillance partant : Linxe, Arnaud
nomination du Directeur général : Vignaud, Stéphane, nomination du Directeur général : Lascaux, Lionel, nomination du Membre du conseil de surveillance : Emery, Bastian
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde financière accélérée, durée du plan 1 ans, nommant Commissaire à l'exécution du plan la Selarl Bauland-Carboni-Martinez & Associés en la personne de Me Carole Martinez,.
Jugement de rectification d'erreur matérielle en date du 19 septembre 2016, dit qu'il convient de rectifier le jugement en date du 12 août 2016 comme suit : fixe la durée du plan à 9 ans.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
modification du Directeur général et Membre du Directoire Vignaud, Stéphane, Membre du directoire partant : Gai, Paolo
Président partant : Muller, Jean-Marie ; modification du Président Lascaux, Lionel ; Président du directoire partant : Muller, Jean-Marie ; nomination du Président du directoire : Lascaux, Lionel
Président partant : Lascaux, Lionel ; nomination du Président : Trevino Luis, Sergio ; nomination du Président du directoire : Trevino Luis, Sergio ; modification du Directeur général et Membre du Directoire Lascaux, Lionel ; Membre du directoire partant : Lascaux, Lionel
Président du conseil de surveillance partant : Eichenlaub, Jean ; modification du Président du conseil de surveillance Podevin, Boris ; Membre du conseil de surveillance partant : Emery, Bastian ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Schricke, Antoine
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 20-11-2018, modifiant le plan de sauvegarde accélérée : désigne M. Luis Sergio Trevino, président de la société, comme tenu d'exécuter le plan.
Directeur général et Membre du Directoire partant : Vignaud, Stéphane ; nomination du Directeur général et Membre du Directoire : Lascaux, Lionel ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Directeur général partant : Kamerer, Cédric ; Membre du directoire partant : Kamerer, Cédric
modification du Président du conseil de surveillance Eichenlaub, Jean ; Président du conseil de surveillance partant : Podevin, Boris ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Podevin, Boris
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 23-02-2021, modifiant le plan de sauvegarde financière accélérée.
Président partant : Trevino Luis, Sergio ; nomination du Président : Lascaux, Lionel ; Président du directoire partant : Trevino Luis, Sergio ; nomination du Président du directoire : Lascaux, Lionel ; Directeur général et Membre du Directoire partant : Lascaux, Lionel ; modification du Membre du conseil de surveillance DEMETER INVESTMENT MANAGERS