M Mathieu BEN ALLOUL
Gérant de SOCIETE CIVILE DE MOYENS BOUCHIC CHOLVY BEN ALLOUL EMONIDE TANNIOU
M Mathieu BEN ALLOUL a 36 ans ( naissance en 1986), est Gérant de la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS BOUCHIC CHOLVY BEN ALLOUL EMONIDE TANNIOU
M Mathieu BEN ALLOUL peut être contacté au siège de la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS BOUCHIC CHOLVY BEN ALLOUL EMONIDE TANNIOU par courrier à l'adresse SCM BOUCHIC CHOLVY BEN ALLOUL ZONE INDUSTRIELLE LA PALUN ZONE COMMER 57 AVENUE DE NICE 13120 GARDANNE FRANCE, par téléphone au 04Â 42Â 51Â 45Â 96
La société SOCIETE CIVILE DE MOYENS BOUCHIC CHOLVY BEN ALLOUL EMONIDE TANNIOU est principalement dirigée par M Mathieu BEN ALLOUL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier ,SCI, gérant patrimoine immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6619A (Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier), les activités sont :
- Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
- Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire des entités patrimoniales en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.
- l'activité des unités non-productives gestionnaires d'un patrimoine mobilier ne pouvant être rattachées à aucune des sous-classes de la nomenclature
Mais sont exclues les activités :
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf02.20Z)
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers (cf02.40Z)
- les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (cf68.32B)
- l'activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf82.19Z)
La société SOCIETE CIVILE DE MOYENS BOUCHIC CHOLVY BEN ALLOUL EMONIDE TANNIOU est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/11/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50900819900010.
- M Gauthier EMONIDE, Gérant (1985) depuis le 28 avril 2012
- M Gerald CHOLVY, Gérant (1971) depuis le 02 décembre 2008
- M Mathieu BEN ALLOUL, Gérant (1986) depuis le 28 avril 2012
- M Stephane BOUCHIC, Gérant (1972) depuis le 02 décembre 2008
- MME Celine TANNIOU, Gérant (1991) depuis le 26 mars 2015
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS BOUCHIC CHOLVY BEN ALLOUL EMONIDE TANNIOU est de 41 ans. Le plus jeune à 31 ans, le plus agé 51 ans.
Anciens dirigeants :
- M Lionel RIVOIRE, Co-gérant (1970) du 02 décembre 2008 au 26 mars 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE CIVILE DE MOYENS BOUCHIC CHOLVY BEN ALLOUL EMONIDE TANNIOU | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE CIVILE DE MOYENS BOUCHIC CHOLVY BEN ALLOUL EMONIDE TANNIOU | |
Identifiant de l'entreprise | 509008199 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 57 AV DE NICE 13120 GARDANNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 novembre 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Capital social | 300,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 novembre 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité principale de l'entreprise | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Synonyme | SCI, gérant patrimoine immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50900819900010 | SCM BOUCHIC CHOLVY BEN ALLOUL ZONE INDUSTRIELLE LA PALUN ZONE COMMER 57 AVENUE DE NICE 13120 GARDANNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 42 37 76 14 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aixenprovence.fr.
Les greffiers sont : MOTEMPS Bruno
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
- 01527 Immobilier
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales
Elle a pour objet exclusif de faciliter à ses membres l'exercice de leur activité par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession, la société pourra acquérir, louer, vendre, échanger les installations et matériels nécessaires
Elle a pour objet exclusif de faciliter à ses membres l'exercice de leur activité par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession, la société pourra acquérir, louer, vendre, échanger les installations et matériels nécessaires
Co-gérant associé : BOUCHIC Stéphane Co-gérant associé : CHOLVY Gérald Co-gérant associé : RIVOIRE Lionel Co-gérant associé : BEN ALLOUL Mathieu Co-gérant associé : EMONIDE Gauthier
Gérant, Associé : BOUCHIC Stéphane Gérant, Associé : CHOLVY Gérald Gérant, Associé : BEN ALLOUL Mathieu Gérant, Associé : EMONIDE Gauthier Gérant, Associé : TANNIOU Céline, Anais