M Ahmad QARI FAROOQ
Gérant de MIRAN
M Ahmad QARI FAROOQ a 59 ans ( naissance en 1963), est Gérant de la société MIRAN
M Ahmad QARI FAROOQ peut être contacté au siège de la société MIRAN par courrier à l'adresse MIRAN 33 BOULEVARD DE LA CHAPELLE 75010 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 42Â 09Â 98Â 24
La société MIRAN est principalement dirigée par M Ahmad QARI FAROOQ qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de télécommunication ,opérateur Internet, fournisseur d'accès, installateur TV par satellite, installateur réseau, installateur Internet
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6190Z (Autres activités de télécommunication), les activités sont :
- Autres activités de télécommunication
- la fourniture d'applications spécialisées de télécommunications, telles que le repérage des satellites, la télémesure et l'exploitation de stations radar
- l'exploitation de stations terminales de satellites et des installations connexes liées à un ou plusieurs systèmes de communications terrestres et capables d'assurer les télécommunications avec les systèmes de satellites
- la fourniture de l'accès à Internet par un FAI, par l'intermédiaire de réseaux dont le FAI n'est pas propriétaire ou opérateur, comme l'accès commuté à Internet, etc.
- la fourniture de l'accès au téléphone et à Internet dans des lieux ouverts au public
- la fourniture de services de télécommunications par des connexions aux télécommunications existantes, tels que la fourniture du protocole de téléphonie vocale sur Internet (VOIP)
- les activités des revendeurs de télécommunications, c'est-à -dire l'acquisition et la revente de capacité réseau sans services supplémentaires
Mais sont exclues les activités :
- la fourniture de l'accès à Internet par l'opérateur de l'infrastructure de télécommunications (cf61.10Z, 61.20Z et 61.30Z)
La société MIRAN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/12/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50943481700011.
- M Ahmad QARI FAROOQ, Gérant (1963) depuis le 22 mai 2010
Anciens dirigeants :
- M Ahmad QARI, Gérant (1963) du 10 février 2009 au 22 mai 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MIRAN | |
Entrepreneurs individuels | MIRAN | |
Identifiant de l'entreprise | 509434817 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 33 BD DE LA CHAPELLE 75010 PARIS 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 15 décembre 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 7 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 15 décembre 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2010 ) | 269 999,00 | |
Résultat net | 6 276,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6190Z : Autres activités de télécommunication | |
Activité principale de l'entreprise | 6190Z : Autres activités de télécommunication | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Telecom | |
Activite | Autres activités de télécommunication | |
Synonyme | opérateur Internet, fournisseur d'accès, installateur TV par satellite, installateur réseau, installateur Internet |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2010 |
Actif immobilisé | 12 459 |
Immobilisation incorporelle | 433 |
Immobilisation corporelle | 12 026 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 304 145 |
Stock | 22 756 |
Avance | 0 |
Créance | 275 221 |
Placement | 6 168 |
Total Actif | 316 605 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 15 239 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 301 363 |
Total Passif | 316 605 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 269 999 |
Produit d'exploitation | 269 999 |
Charge d'exploitation | 284 214 |
Résultat d'exploitation | -14 215 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -14 215 |
Produit exceptionnel | 21 600 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 21 600 |
Résultat net | 6 276 |
Siret | Etablissement |
---|---|
50943481700011 | MIRAN 33 BOULEVARD DE LA CHAPELLE 75010 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00650 Métallurgie cadres
- 00965 Métallurgie Var
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02162 Professions de la photographie
- 02148 Télécommunications
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 27 mai 2014, désignant liquidateur Selarl Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Maître Stéphane-Alexis Martin 12 rue Pernelle 75004 Paris. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.