M Philippe LAFON
Président de SAINT GEORGES
M Philippe LAFON a 43 ans ( naissance en 1981), est Président de la société SAINT GEORGES
M Philippe LAFON peut être contacté au siège de la société SAINT GEORGES par courrier à l'adresse SAINT GEORGES CAMPAGNE CASTELLANE 84120 PERTUIS FRANCE
La société SAINT GEORGES est principalement dirigée par M Philippe LAFON qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Production d'électricité ,producteur d'électricité
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- Production d'électricité
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
La société SAINT GEORGES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/12/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50948619700015.
- M Philippe LAFON, Président (1981) depuis le 11 janvier 2017
Anciens dirigeants :
- M Francois LAFON, Gérant (1945) du 06 janvier 2009 au 11 janvier 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SAINT GEORGES | |
Entrepreneurs individuels | SAINT GEORGES | |
Identifiant de l'entreprise | 509486197 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | CASTELLANE 84120 PERTUIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 05 décembre 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 100,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 05 décembre 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité au siege | ||
Secteur | energie | |
Catégorie | Energie | |
Activite | Production d'électricité | |
Synonyme | producteur d'électricité | |
Principal | producteur d'électricité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50948619700015 | SAINT GEORGES CAMPAGNE CASTELLANE 84120 PERTUIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 20 22 04 22 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Max , BOQUIEN Xavier-Philippe
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, 8h-11h et 14 h-16h
Acquisition transformation construction aménagement administration location gestion de tous biens et droits immobiliers.
Acquisition transformation construction aménagement administration location gestion de tous biens et droits immobiliers.
Président : LAFON Philippe
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 16 Mars 2021 , désignant mandataire judiciaire Selarl Etude Balincourt Représentée Par Me Frédéric Torelli 4, impasse Plat - boulevard Saint-Jean - 84000 Avignon . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
L\'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d\'un mois à compter de la présente publication.
Jugement mettant fin à la procédure de redressement judiciaire en application de l\'article L 631-16 du code de commerce.