M Christophe ISSERTINE
Gérant de ATOMS
M Christophe ISSERTINE a 51 ans ( naissance en 1971), est Gérant de la société ATOMS
M Christophe ISSERTINE peut être contacté au siège de la société ATOMS par courrier à l'adresse ATOMS 17 RUE PASTEUR 05100 BRIANCON FRANCE
La société ATOMS est principalement dirigée par M Christophe ISSERTINE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres travaux spécialisés de construction ,constructeur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4399D (Autres travaux spécialisés de construction), les activités sont :
- Autres travaux spécialisés de construction
- les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- réalisation de fondations de tous types, y compris battage de pieux
- réalisation d'ossatures en béton, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière
- travaux spéciaux de béton
- fonçage de puits
- construction de cheminées et de fours industriels, revêtement réfractaire de fours
- la construction ou le montage de cheminées décoratives
- travaux spécialisés qui, pour des raisons d'accès, nécessitent des aptitudes à l'escalade et l'utilisation d'un matériel particulier, c'est-à -dire travail en hauteur sur des structures élevées
- la réalisation de coupoles ou de voiles minces en béton
- les travaux sous-marins
- la construction de piscines extérieures
- le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments
- la mise en place du mobilier urbain, tel que cabines téléphoniques, toilettes publiques (sanisettes), abribus, etc.
- la mise en place de mobilier pour aire de jeux
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication du mobilier urbain et son entretien (cfsection C)
- le nettoyage de nouveaux bâtiments après leur construction (cf43.39Z)
- l'entretien du mobilier urbain (cf81.29B)
- les forages d'essai, les puits de mine (cf09.90Z)
La société ATOMS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/03/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51122416400026.
- M Christophe ISSERTINE, Gérant (1971) depuis le 07 avril 2009
Anciens dirigeants :
- M Willy DA SILVA, Gérant (1973) du 18 mars 2015 au 10 juin 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ATOMS | |
Entrepreneurs individuels | ATOMS | |
Identifiant de l'entreprise | 511224164 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 17 RUE PASTEUR 05100 BRIANCON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 10 juin 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 15 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 09 mars 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 117 520,00 | |
Résultat net | 5 269,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4399D : Autres travaux spécialisés de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4399D : Autres travaux spécialisés de construction | |
Activité principale au registre des métiers | 4399DC | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Autres travaux spécialisés de construction | |
Synonyme | constructeur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 19 792 |
Immobilisation incorporelle | 1 700 |
Immobilisation corporelle | 15 673 |
Immobilisation financière | 2 419 |
Actif circulant net | 32 007 |
Stock | 0 |
Avance | 776 |
Créance | 30 612 |
Placement | 619 |
Total Actif | 51 798 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -9 452 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 61 249 |
Total Passif | 51 797 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 117 520 |
Produit d'exploitation | 117 765 |
Charge d'exploitation | 184 599 |
Résultat d'exploitation | -66 834 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 3 394 |
Résultat financier | -3 394 |
Résultat courrant | -70 228 |
Produit exceptionnel | 123 050 |
Charges exceptionnelles | 47 553 |
Résultat exceptionnel | 75 497 |
Résultat net | 5 269 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51122416400026 | ATOMS 17 RUE PASTEUR 05100 BRIANCON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 92 51 01 92 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-gap.fr.
Les greffiers sont : MISSE Philippe
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h sauf le Lundi matin
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Au siège de la société cessionnaire : S.A.R.L. ELECTRON LIBRE Route de Gap 05100 Briançon Pour la correspondance : Cabinet SOJEC, 20 rue Fernand Pelloutier - BP 276 - 05100 Briançon
Au siège de la société cessionnaire : S.A.R.L. ELECTRON LIBRE Route de Gap 05100 Briançon Pour la correspondance : Cabinet SOJEC, 20 rue Fernand Pelloutier - BP 276 - 38000 GRENOBLE
Gérant : ISSERTINE Christophe Gérant : DA SILVA Willy, Nicolas