M Ludovic THERIOT
Gérant de E.G.B.S.
M Ludovic THERIOT a 51 ans ( naissance en 1971), est Gérant de la société E.G.B.S.
M Ludovic THERIOT peut être contacté au siège de la société E.G.B.S. par courrier à l'adresse E G B S ZONE INDUSTRIELLE 8 BOULEVARD MONGE 69330 MEYZIEU FRANCE, par téléphone au 04Â 74Â 08Â 46Â 25
La société E.G.B.S. est principalement dirigée par M Ludovic THERIOT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Construction d'autres bâtiments ,constructeur, constructeur de bâtiments
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4120B (Construction d'autres bâtiments), les activités sont :
- Construction d'autres bâtiments
La société E.G.B.S. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/06/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51132174700046.
- M Ludovic THERIOT, Gérant (1971) depuis le 06 février 2016
- M Patrice CHOPINOT, Gérant (1977) depuis le 26 septembre 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société E.G.B.S. est de 48 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 51 ans.
Anciens dirigeants :
- M Cyrille GUYONNET, Gérant (1978) du 20 novembre 2010 au 26 septembre 2011
- MME Nathalie THERIOT, Gérant (1973) du 14 avril 2009 au 20 novembre 2010
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 25 février 2016 : THERIOT Ludovic nom d'usage : THERIOT devient gérant.)
- 17 mai 2018 : Sté par actions simplifiée PREMIER MONDE devient commissaire aux comptes)
- 19 juillet 2020 : THERIOT Ludovic nom d'usage : THERIOT n'est plus gérant. GUYONNET Cyrille nom d'usage : GUYONNET devient gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | E.G.B.S. | |
Entrepreneurs individuels | E.G.B.S. | |
Identifiant de l'entreprise | 511321747 | |
Numéro interne du siège | 00046 | |
Adresse | 8 BD MONGE 69330 MEYZIEU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 mai 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 7 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 13 mars 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 2 280 000,00 | |
Résultat net | 52 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4120B : Construction d'autres bâtiments | |
Activité principale de l'entreprise | 4120B : Construction d'autres bâtiments | |
Activité principale au registre des métiers | 4120BA | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction d'autres bâtiments | |
Synonyme | constructeur, constructeur de bâtiments |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 29 000 |
Immobilisation incorporelle | 10 |
Immobilisation corporelle | 24 000 |
Immobilisation financière | 5 000 |
Actif circulant net | 1 014 000 |
Stock | 20 000 |
Avance | 0 |
Créance | 929 000 |
Placement | 65 000 |
Total Actif | 1 043 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 61 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 981 000 |
Total Passif | 1 043 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 280 000 |
Produit d'exploitation | 2 324 000 |
Charge d'exploitation | 2 263 000 |
Résultat d'exploitation | 60 000 |
Produit financier net | 6 000 |
Charge financière | 820 |
Résultat financier | 5 000 |
Résultat courrant | 66 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 900 |
Résultat exceptionnel | -900 |
Résultat net | 52 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51132174700046 | E G B S ZONE INDUSTRIELLE 8 BOULEVARD MONGE 69330 MEYZIEU FRANCE |
51132174700053 | E G B S ZONE INDUSTRIELLE LA BOCQUETTE QUAI DU RHONE 01700 MIRIBEL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Entreprise générale de bâtiment
Entreprise générale de bâtiment
Gérant(e) : GUYONNET Cyrille
THERIOT Ludovic nom d'usage : THERIOT devient gérant.
Sté par actions simplifiée PREMIER MONDE devient commissaire aux comptes
THERIOT Ludovic nom d'usage : THERIOT n'est plus gérant. GUYONNET Cyrille nom d'usage : GUYONNET devient gérant