M Herve LEFEVRE
Co-gérant de GROUPEMENT FORESTIER LE BOIS DES FOSSES
M Herve LEFEVRE a 41 ans ( naissance en 1981), est Co-gérant de la société GROUPEMENT FORESTIER LE BOIS DES FOSSES
M Herve LEFEVRE peut être contacté au siège de la société GROUPEMENT FORESTIER LE BOIS DES FOSSES par courrier à l'adresse GPT FORESTIER LE BOIS DES FOSSES 4 HAMEAU DE PLAILLY 60128 PLAILLY FRANCE
La société GROUPEMENT FORESTIER LE BOIS DES FOSSES est principalement dirigée par M Herve LEFEVRE qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Services de soutien à l'exploitation forestière ,service aux sylviculteurs, services aux exploitant des forêts, aide aux sylviculteurs, soutien aux sylviculteurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0240Z (Services de soutien à l'exploitation forestière), les activités sont :
- Services de soutien à l'exploitation forestière
- Cette sous-classe comprend la réalisation d'une partie de l'exploitation forestière pour compte de tiers.
- les services annexes à la sylviculture :
- entretien des forêts
- inventaire des forêts
- conseil en gestion et administration de la forêt
- évaluation du bois
- protection et lutte contre les feux de forêt
- lutte contre les parasites forestiers
- les services annexes à l'exploitation forestière :
- coupe, transport de grumes dans les forêts
- gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation de pépinières forestières (cf02.10Z)
- le drainage des terrains sylvicoles (cf43.12A)
- le déblayage des chantiers de construction (cf43.12A)
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf02.20Z)
- la gestion d'un patrimoine forestier sans exploitation pour compte propre (cf68.32B)
La société GROUPEMENT FORESTIER LE BOIS DES FOSSES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/04/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51214826300027.
- M Herve LEFEVRE, Co-gérant (1981) depuis le 20 avril 2012
- M Sebastien LEFEVRE, Co-gérant (1979) depuis le 20 avril 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société GROUPEMENT FORESTIER LE BOIS DES FOSSES est de 42 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 43 ans.
Anciens dirigeants :
- M Herve LEFEVRE, Associé-gérant (1981) du 19 mai 2009 au 20 avril 2012
- M Sebastien LEFEVRE, Associé-gérant (1979) du 19 mai 2009 au 20 avril 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPEMENT FORESTIER LE BOIS DES FOSSES | |
Entrepreneurs individuels | GROUPEMENT FORESTIER LE BOIS DES FOSSES | |
Identifiant de l'entreprise | 512148263 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 4 HAM DE PLAILLY 60128 PLAILLY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 18 avril 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile | |
Capital social | 163 360,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 29 mars 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0240Z : Services de soutien à l'exploitation forestière | |
Activité principale de l'entreprise | 0240Z : Services de soutien à l'exploitation forestière | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Services de soutien à l'exploitation forestière | |
Synonyme | service aux sylviculteurs, services aux exploitant des forêts, aide aux sylviculteurs, soutien aux sylviculteurs | |
Principal | aide aux sylviculteurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
51214826300027 | GPT FORESTIER LE BOIS DES FOSSES 4 HAMEAU DE PLAILLY 60128 PLAILLY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 44 38 51 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-compiegne.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Fabrice
Le greffe est ouvert 9H00 Ã 12H00/14H00 Ã 17H00
La constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, avec leurs accessoires ou dépendances inséparables, sur les terrains boisés ou à boiser et sur tous autres terrains que le groupement pourrait acquérir à titre onéreux ou gratuit.
Cogérant associé : LEFEVRE Sébastien Edouard François modification le 18 Avril 2012 Cogérant associé : LEFEVRE Hervé Stéphane Benoît modification le 18 Avril 2012 Associé : THIRIEZ Pascaline Marguerite Marie modification le 18 Avril 2012 Associé : LEFEVRE Aude Laurence Marie modification le 18 Avril 2012 Associé : LEFEVRE Bertrand Michel Pascal modification le 18 Avril 2012 Associé : LEFEVRE Anne-Gaëlle Catherine Marie modification le 18 Avril 2012 Associé : LEFEVRE Magali Catherine Marie modification le 18 Avril 2012