M Marc FABUREL
Président de ANVOLIA ENR
M Marc FABUREL a 62 ans ( naissance en 1960), est Président de la société ANVOLIA ENR
M Marc FABUREL peut être contacté au siège de la société ANVOLIA ENR par courrier à l'adresse ANVOLIA ENR ANVOLIA ZAC DE LA BOULAIS 24 RUE DU LEINSTER BP 34208 44242 LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX FRANCE
La société ANVOLIA ENR est principalement dirigée par M Marc FABUREL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation équipements thermiques et climatisation ,installateur d'équipement thermique, chauffagiste, installateur de chauffage, installateur de climatisation, monteur en installations thermiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4322B (Travaux d'installation équipements thermiques et climatisation), les activités sont :
- Travaux d'installation équipements thermiques et climatisation
- l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- systèmes de chauffage (à l'électricité, au gaz et au mazout)
- chaudières, tours de refroidissement
- capteurs d'énergie solaire non électriques
- matériel et conduites de ventilation et de climatisation
- conduites de distribution de vapeur
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de chauffage électrique par plinthe chauffante (cf43.21A)
La société ANVOLIA ENR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/05/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51229328300028.
- M Marc FABUREL, Président (1960) depuis le 20 mars 2010
Anciens dirigeants :
- M Marc FABUREL, Président (1960) du 26 mai 2009 au 20 mars 2010
Dirigeants personne morale:
- ecpm associes, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 13 mai 2015
- IN EXTENSO AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 mai 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ANVOLIA ENR | |
Entrepreneurs individuels | ANVOLIA ENR | |
Identifiant de l'entreprise | 512293283 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 2 RUE DU LEINSTER 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 17 septembre 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 40 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 mars 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 2 966 000,00 | |
Résultat net | 43 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4322B : Travaux d'installation équipements thermiques et climatisation | |
Activité principale de l'entreprise | 4322B : Travaux d'installation équipements thermiques et climatisation | |
Activité principale au registre des métiers | 4322BA | |
Activité principale | 4322B | |
Première activité | 4322B | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | |
Synonyme | installateur d'équipement thermique, chauffagiste, installateur de chauffage, installateur de climatisation, monteur en installations thermiques | |
Principal | installation équipement thermique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 94 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 88 000 |
Immobilisation financière | 6 000 |
Actif circulant net | 971 000 |
Stock | 115 000 |
Avance | 1 000 |
Créance | 733 000 |
Placement | 122 000 |
Total Actif | 1 065 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 95 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 750 |
Dette | 969 000 |
Total Passif | 1 065 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 966 000 |
Produit d'exploitation | 2 961 000 |
Charge d'exploitation | 2 870 000 |
Résultat d'exploitation | 92 000 |
Produit financier net | 180 |
Charge financière | 6 000 |
Résultat financier | -5 000 |
Résultat courrant | 86 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 40 000 |
Résultat exceptionnel | -40 000 |
Résultat net | 43 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51229328300028 | ANVOLIA ENR ANVOLIA ZAC DE LA BOULAIS 24 RUE DU LEINSTER BP 34208 44242 LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX FRANCE |
51229328300036 | ANVOLIA ENR ANVOLIA 8A 8 RUE DE L INDUSTRIE 56100 LORIENT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00998 Exploitation d'équipements thermiques OETAM
- 01412 Installation aéraulique frigorifique et thermique
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Etude installation et fourniture de tous matériels d'énergie renouvellable de chauffage de climatisation de ventilation de plomberie de télégestion
Président de la société : FABUREL Marc Ren Claude Marie Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : SOURICE Jean-Marc
modification du Commissaire aux comptes suppléant Sourice, Jean-Marc, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ecpm & associés
nomination du Directeur général : Faburel, Anthony
Président partant : Faburel, Marc Ren Claude Marie ; modification du Président Faburel, Anthony
Commissaire aux comptes titulaire partant : IN EXTENSO AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : ecpm & associés