M Vincent BOURGETEAU
Président de EPHYLA
M Vincent BOURGETEAU a 53 ans ( naissance en 1971), est Président de la société EPHYLA
M Vincent BOURGETEAU peut être contacté au siège de la société EPHYLA par courrier à l'adresse EPHYLA EPHYLA3 18 PARC D ACTIVITES DE L ESTUAIRE 56190 ARZAL FRANCE, par téléphone au 02Â 97Â 47Â 62Â 79
La société EPHYLA est principalement dirigée par M Vincent BOURGETEAU qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles ,chercheur, chercheur en sciences naturelles, unité de recherche en sciences naturelles, laboratoire de recherche en sciences naturelles, recherche et développement en sciences naturelles, ingénieur, recherche en ingénierie, développement en ingénieri
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7219Z (Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles), les activités sont :
- Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles
- la recherche et le développement expérimental en sciences naturelles et de l'ingénieur autres qu'en biotechnologie :
- recherche-développement en sciences naturelles
- recherche-développement en ingénierie et technologie
- recherche-développement en sciences médicales
- recherche-développement en agronomie
- recherche-développement interdisciplinaire, principalement en sciences naturelles et ingénierie
La société EPHYLA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/11/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51244723600039.
- M Pierre DEVOS, Commissaire aux comptes titulaire (1959) depuis le 09 septembre 2015
- M Vincent BOURGETEAU, Président (1971) depuis le 09 septembre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société EPHYLA est de 59 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Ngub NDING, Président (1971) du 09 juin 2009 au 09 septembre 2015
- M Vincent BOURGETEAU, Directeur général (1971) du 09 juin 2009 au 31 octobre 2009
- M Vincent BOURGETEAU, Directeur général (1971) du 31 octobre 2009 au 22 mai 2010
Dirigeants personne morale:
- SAS SCOREX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 09 septembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EPHYLA | |
Entrepreneurs individuels | EPHYLA | |
Identifiant de l'entreprise | 512447236 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 18 PARC D'ACTIVITES DE L'ESTUAIRE 56190 ARZAL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 21 septembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 avril 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7219Z : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles | |
Activité principale de l'entreprise | 7219Z : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | R&D | |
Activite | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | |
Synonyme | chercheur, chercheur en sciences naturelles, unité de recherche en sciences naturelles, laboratoire de recherche en sciences naturelles, recherche et développement en sciences naturelles, ingénieur, recherche en ingénierie, développement en ingénieri | |
Principal | recherche-développement en sciences physiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
51244723600039 | EPHYLA EPHYLA3 18 PARC D ACTIVITES DE L ESTUAIRE 56190 ARZAL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 97 47 22 89 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vannes.fr.
Les greffiers sont : PINSON Jean-Jacques
Le greffe est ouvert 09h00-12h00 / 14h00-17h00
Président de la société : NDING Ngub Directeur général : BOURGETEAU Vincent Jean Bernard Commissaire aux comptes titulaire : CHOURAKI Lison Commissaire aux comptes suppléant : PERICAT Fabienne
Recherche et développement de nouveaux actifs cosmétiques.
Président : BOURGETEAU Vincent, Jean, Bernard Commissaire aux comptes titulaire : CHOURAKI Lison Commissaire aux comptes suppléant : PERICAT Fabienne
Président : BOURGETEAU Vincent, Jean, Bernard Commissaire aux comptes titulaire : DEVOS Pierre, Alexandre, Serge, Joseph, Edmond Commissaire aux comptes suppléant : SAS SCOREX (SAS)