M Laurent DELALEAU
Gérant de FERME DES QUATRE SAISONS
M Laurent DELALEAU a 57 ans ( naissance en 1967), est Gérant de la société FERME DES QUATRE SAISONS
M Laurent DELALEAU peut être contacté au siège de la société FERME DES QUATRE SAISONS par courrier à l'adresse FERME DES QUATRE SAISONS 597 RUE DE BEAUVAIS 60710 CHEVRIERES FRANCE, par téléphone au 0344430917
La société FERME DES QUATRE SAISONS est principalement dirigée par M Laurent DELALEAU qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ,épicier, fromager, crémier, épicerie, fromagerie, crémerie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4729Z (Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé), les activités sont :
- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
- le commerce de détail de produits laitiers et d'Åufs
- le commerce de détail de produits d'épicerie
- les autres commerces de détail alimentaires n.c.a.
La société FERME DES QUATRE SAISONS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/07/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51356476500016.
- M Gregory BONNEMENT, Gérant (1976) depuis le 06 octobre 2015
- M Laurent DELALEAU, Gérant (1967) depuis le 06 octobre 2015
- M Michel DELALEAU, Gérant (1966) depuis le 06 octobre 2015
- MME Melanie BONNEMENT, Gérant (1980) depuis le 06 octobre 2015
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société FERME DES QUATRE SAISONS est de 52 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gregory BONNEMENT, Co-gérant (1976) du 28 juillet 2009 au 06 octobre 2015
- M Laurent DELALEAU, Co-gérant (1967) du 28 juillet 2009 au 06 octobre 2015
- M Michel DELALEAU, Co-gérant (1966) du 28 juillet 2009 au 06 octobre 2015
- M Noel LOIRE, Co-gérant (1951) du 28 juillet 2009 au 06 octobre 2015
- MME Melanie LOIRE, Co-gérant (1980) du 28 juillet 2009 au 06 octobre 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FERME DES QUATRE SAISONS | |
Entrepreneurs individuels | FERME DES QUATRE SAISONS | |
Identifiant de l'entreprise | 513564765 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 597 RUE DE BEAUVAIS 60710 CHEVRIERES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 27 juin 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 27 juin 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 121 437,00 | |
Résultat net | 4 649,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4729Z : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4729Z : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | |
Synonyme | épicier, fromager, crémier, épicerie, fromagerie, crémerie | |
Principal | laitier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 15 726 |
Immobilisation incorporelle | 372 |
Immobilisation corporelle | 15 354 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 80 286 |
Stock | 4 822 |
Avance | 0 |
Créance | 62 349 |
Placement | 13 115 |
Total Actif | 96 012 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 17 159 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 78 854 |
Total Passif | 96 013 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 121 437 |
Produit d'exploitation | 121 437 |
Charge d'exploitation | 115 134 |
Résultat d'exploitation | 6 303 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 833 |
Résultat financier | -833 |
Résultat courrant | 5 470 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 4 649 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51356476500016 | FERME DES QUATRE SAISONS 597 RUE DE BEAUVAIS 60710 CHEVRIERES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 44 38 51 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-compiegne.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Fabrice
Le greffe est ouvert 9H00 Ã 12H00/14H00 Ã 17H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00016 Transports routiers
Transformation, conditionnement et commercialisation de produits agricoles, principalement issus de l'exploitation, activité d'agrotourisme, accueil à la ferme (ferme pédagogique) et prestations de travaux agricoles
Gérant : DELALEAU Michel Clément Aimé Gérant : DELALEAU Laurent Jérôme Gérant : LOIRE Mélanie Emilienne Germaine Gérant : BONNEMENT Grégory Jean Baptiste
Gérant : BONNEMENT Mélanie Emilienne Germaine ; Gérant : BONNEMENT Grégory Jean Baptiste