M Jean-Marc SAILLARD
Président de CALCAIRES DU BITERROIS
M Jean-Marc SAILLARD a 54 ans ( naissance en 1968), est Président de la société CALCAIRES DU BITERROIS
M Jean-Marc SAILLARD peut être contacté au siège de la société CALCAIRES DU BITERROIS par courrier à l'adresse CALCAIRES DU BITERROIS GARRIGUE DE BAYSSAN 34500 BEZIERS , par téléphone au 0467092225
La société CALCAIRES DU BITERROIS est principalement dirigée par M Jean-Marc SAILLARD qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin ,producteur de graviers, producteur de sable, producteur d'argile, producteur de kaolin
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0812Z (Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin), les activités sont :
- Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin
- l'extraction et le dragage de sables industriels, de sables pour la construction et de graviers
- le concassage et le broyage de graviers
- l'extraction d'argiles, de terres réfractaires et de kaolin
Mais sont exclues les activités :
- l'extraction de sables bitumineux (cf06.10Z)
La société CALCAIRES DU BITERROIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/09/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51474357400014.
- M Gilbert ROUX, Directeur général (1955) depuis le 10 septembre 2011
- M Jean-Marc SAILLARD, Président (1968) depuis le 03 novembre 2012
- M Michel GALAINE, Commissaire aux comptes titulaire (1955) depuis le 28 octobre 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société CALCAIRES DU BITERROIS est de 63 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christophe PARIS, Président (1965) du 10 septembre 2011 au 03 novembre 2012
- M Francis CHATELAIN, Président (1960) du 02 octobre 2009 au 10 septembre 2011
Dirigeants personne morale:
- INSTITUT FIDUCIAIRE D`EXPERTISE COMPTABLE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 28 octobre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CALCAIRES DU BITERROIS | |
Sigle de l'entreprise | CDB | |
Entrepreneurs individuels | CALCAIRES DU BITERROIS | |
Identifiant de l'entreprise | 514743574 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | GARRIGUE DE BAYSSAN 34500 BEZIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 septembre 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 750 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 septembre 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 3 132 000,00 | |
Résultat net | -400 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0812Z : Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin | |
Activité principale de l'entreprise | 0812Z : Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin | |
Activité principale au registre des métiers | 0812ZZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie extractive | |
Activite | Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin | |
Synonyme | producteur de graviers, producteur de sable, producteur d'argile, producteur de kaolin | |
Principal | producteur de graviers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 3 374 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 980 000 |
Immobilisation corporelle | 394 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 2 512 000 |
Stock | 1 349 000 |
Avance | 0 |
Créance | 655 000 |
Placement | 508 000 |
Total Actif | 5 886 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -1 432 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 127 000 |
Dette | 7 191 000 |
Total Passif | 5 886 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 132 000 |
Produit d'exploitation | 3 043 000 |
Charge d'exploitation | 3 223 000 |
Résultat d'exploitation | -180 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 219 000 |
Résultat financier | -219 000 |
Résultat courrant | -400 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -400 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51474357400014 | CALCAIRES DU BITERROIS GARRIGUE DE BAYSSAN 34500 BEZIERS |
51474357400022 | CALCAIRES DU BITERROIS CDB LD LA GALIBERTE 34350 VENDRES |
Le greffe peut être appelé au 04 67 28 29 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-beziers.fr.
Les greffiers sont : PIQUET Emmanuelle , MONESTIER Hélène
Le greffe est ouvert SERVICE RCS du LUN-VEN : DE 14H A 17H (16H LE VENDREDI) AUTRES SERVICES 8H A 12H ET DE 14H A 17H (16H LE VENDREDI)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01558 Industries céramiques
- 00211 Industries de carrières et de matériaux cadres
- 00135 Industries de carrières et de matériaux ETAM
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 00016 Transports routiers
- 01702 Travaux publics ouvriers
Exploitation de carrières pour extraction de tous matériaux de viabilité et construction calcaire sable produits de recyclage et de roche pour l'industrie et les travaux publics traitement et vente
Exploitation de carrières pour extraction de tous matériaux de viabilité et construction calcaire sable produits de recyclage et de roche pour l'industrie et les travaux publics traitement et vente
Président : ROUX Gilbert Directeur général : PARIS Christophe Commissaire aux comptes titulaire : GALAINE Michel Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE (SA)
Président : PARIS Christophe Directeur général : ROUX Gilbert Commissaire aux comptes titulaire : GALAINE Michel Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE (SA)
Président : SAILLARD Jean-Marc Directeur général : ROUX Gilbert Commissaire aux comptes titulaire : GALAINE Michel Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE (SA)
Président : ROUX Gilbert Directeur général : SAILLARD Jean-Marc Commissaire aux comptes titulaire : GALAINE Michel Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE (SA)
Président : SAILLARD Jean-Marc ; Directeur général : ROUX Gilbert ; Commissaire aux comptes titulaire : GALAINE Michel ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE (SA)
Président : LAVEDRINE Michel ; Directeur général : SAILLARD Jean-Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : GALAINE Michel ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE (SA)
Président : SAILLARD Jean-Marc ; Directeur général : LAVEDRINE Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : GALAINE Michel ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE (SA)
Président : LAVEDRINE Michel ; Directeur général : SAILLARD Jean-Marc