M Franck SANTRE
Gérant de FOCS
M Franck SANTRE a 49 ans ( naissance en 1973), est Gérant de la société FOCS
M Franck SANTRE peut être contacté au siège de la société FOCS par courrier à l'adresse FOCS LA TABLEE DES FLANDRES 437B 437 AVENUE DU PRESIDENT HOOVER 59000 LILLE FRANCE, par téléphone au 03Â 27Â 30Â 15Â 13
La société FOCS est principalement dirigée par M Franck SANTRE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- Restauration traditionnelle
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société FOCS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/09/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51741070000028.
- M Charles VANDENBERGHE, Gérant (1982) depuis le 21 novembre 2009
- M Franck SANTRE, Gérant (1973) depuis le 10 septembre 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société FOCS est de 45 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 49 ans.
Anciens dirigeants :
- M Julien SINGIER, Gérant (1984) du 10 septembre 2013 au 27 avril 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FOCS | |
Entrepreneurs individuels | FOCS | |
Identifiant de l'entreprise | 517410700 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 437 BD DU PRESIDENT HOOVER 59000 LILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 août 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 7 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 09 octobre 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011 ) | 64 942,00 | |
Résultat net | 3 405,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 27 220 |
Immobilisation incorporelle | 25 000 |
Immobilisation corporelle | 2 220 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 10 920 |
Stock | 1 650 |
Avance | 2 107 |
Créance | 3 935 |
Placement | 3 228 |
Total Actif | 38 141 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -20 990 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 59 131 |
Total Passif | 38 141 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 64 942 |
Produit d'exploitation | 65 015 |
Charge d'exploitation | 61 477 |
Résultat d'exploitation | 3 538 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 104 |
Résultat financier | -104 |
Résultat courrant | 3 434 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 25 |
Résultat exceptionnel | -25 |
Résultat net | 3 405 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51741070000028 | FOCS LA TABLEE DES FLANDRES 437B 437 AVENUE DU PRESIDENT HOOVER 59000 LILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
Restaurant, traiteur
Restaurant, traiteur
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 juin 2016, désignant : mandataire judiciaire Maître Emmanuel LOEUILLE 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 8 ans, nomme Commissaire à l'exécution du plan : Maître Emmanuel LOEUILLE 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING.
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 juin 2018, désignant liquidateur Maître Emmanuel LOEUILLE 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.