M Didier IZERT
Directeur général de ESPRIT SOLAIRE
M Didier IZERT a 58 ans ( naissance en 1964), est Directeur général de la société ESPRIT SOLAIRE
M Didier IZERT peut être contacté au siège de la société ESPRIT SOLAIRE par courrier à l'adresse ESPRIT SOLAIRE ZONE ARTISANALE ESPRIT 1 BATIMENT 45 45 RUE ALBERT EINSTEIN 18000 BOURGES FRANCE
La société ESPRIT SOLAIRE est principalement dirigée par M Didier IZERT qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Production d'électricité ,producteur d'électricité
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- Production d'électricité
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
La société ESPRIT SOLAIRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/10/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51767720900010.
- M Adalberto DE TEGLASSY VALACHY, Président (1962) depuis le 07 novembre 2009
- M Didier IZERT, Directeur général (1964) depuis le 31 octobre 2009
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ESPRIT SOLAIRE est de 59 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Adalberto DE TEGLASSY, Président (1962) du 31 octobre 2009 au 07 novembre 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ESPRIT SOLAIRE | |
Entrepreneurs individuels | ESPRIT SOLAIRE | |
Identifiant de l'entreprise | 517677209 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 45 RUE ALBERT EINSTEIN 18000 BOURGES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 20 octobre 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 5 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 20 octobre 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 142 688,00 | |
Résultat net | 64 745,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité au siege | ||
Secteur | energie | |
Catégorie | Energie | |
Activite | Production d'électricité | |
Synonyme | producteur d'électricité | |
Principal | producteur d'électricité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 730 043 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 730 043 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 145 116 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 50 535 |
Placement | 94 581 |
Total Actif | 875 160 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 177 972 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 697 186 |
Total Passif | 875 160 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 142 688 |
Produit d'exploitation | 149 995 |
Charge d'exploitation | 58 465 |
Résultat d'exploitation | 91 530 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 25 276 |
Résultat financier | -25 276 |
Résultat courrant | 66 253 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 64 745 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51767720900010 | ESPRIT SOLAIRE ZONE ARTISANALE ESPRIT 1 BATIMENT 45 45 RUE ALBERT EINSTEIN 18000 BOURGES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 48 70 77 33 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bourges.fr.
Les greffiers sont : De KERVENOAEL Bertille
Le greffe est ouvert De 08H00 Ã 12H00 et de 13H00 Ã 16H00
Prise de participation dans toute société et entreprise commerciale et industrielle notamment par voie d'achat ou de souscription de titres et droits sociaux de toute nature de création de sociétés nouvelles d'apports de commandite de fusion d'alliance ou d'association en participation ou autrement de façon générale la réalisation de toutes opérations de croissance externe et de développement par tous procédés
Prise de participation dans toute société et entreprise commerciale et industrielle notamment par voie d'achat ou de souscription de titres et droits sociaux de toute nature de création de sociétés nouvelles d'apports de commandite de fusion d'alliance ou d'association en participation ou autrement de façon générale la réalisation de toutes opérations de croissance externe et de développement par tous procédés
Président : DE TEGLASSY VALACHY Adalberto, Rudolf ; Directeur général : IZERT Didier