M Bertrand LE GOFF
Gérant de U LOG FONTENAY
M Bertrand LE GOFF a 49 ans ( naissance en 1975), est Gérant de la société U LOG FONTENAY
M Bertrand LE GOFF peut être contacté au siège de la société U LOG FONTENAY par courrier à l'adresse U LOG FONTENAY VENDEE 2 - ZAC DU PETIT LAPIN ZAC VENDEOPOLE 85200 FONTENAY LE COMTE
La société U LOG FONTENAY est principalement dirigée par M Bertrand LE GOFF qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Entreposage et stockage non frigorifique ,entreposage, stockage
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5210B (Entreposage et stockage non frigorifique), les activités sont :
- Entreposage et stockage non frigorifique
- l'exploitation pour compte de tiers d'installations d'entreposage non frigorifique ou de lieux de stockage (entrepôts, silos, réservoirs, hangars,etc.), y compris à caractère industriel ou agricole
Mais sont exclues les activités :
- les installations de stationnement pour véhicules automobiles (cf52.21Z)
- les installations d'entreposage en libre-service (cf68.20B)
- la location d'espaces libres (cf68.20B)
La société U LOG FONTENAY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/04/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51885286800042.
- M Bertrand LE GOFF, Gérant (1975) depuis le 22 avril 2017
- M Malcolm WILSON, Gérant (1958) depuis le 14 novembre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société U LOG FONTENAY est de 58 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Francois BERTREAU, Gérant (1955) du 26 décembre 2009 au 29 novembre 2012
- M Herve MONTJOTIN, Gérant (1965) du 29 novembre 2012 au 04 avril 2013
- M Herve MONTJOTIN, Gérant (1965) du 04 avril 2013 au 14 novembre 2015
- M Richard NOEL, Gérant (1955) du 14 novembre 2015 au 22 avril 2017
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 05 septembre 2015
- ERNST YOUNG et autres, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 septembre 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 19 décembre 2012 : BERTREAU François Louis André nom d'usage : BERTREAU n'est plus gérant. MONTJOTIN Hervé François Marie nom d'usage : MONTJOTIN devient gérant.)
- 24 septembre 2014 : Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG et autres devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDITEX devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 19 novembre 2015 : WILSON Malcolm nom d'usage : WILSON devient gérant. NOEL Richard nom d'usage : NOEL devient gérant. MONTJOTIN Hervé nom d'usage : MONTJOTIN n'est plus gérant.)
- 28 avril 2017 : NOEL Richard nom d'usage : NOEL n'est plus gérant. LE GOFF Bertrand nom d'usage : LE GOFF devient gérant)
- 17 novembre 2017 : WILSON Malcolm nom d'usage : WILSON n'est plus gérant. WILSON Malcolm nom d'usage : WILSON devient président. LE GOFF Bertrand nom d'usage : LE GOFF n'est plus gérant. LE GOFF Bertrand nom d'usage : LE GOFF devient directeur général)
- 22 décembre 2017 : Sté par actions simplifiée AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
ZAC VENDEOPOLE
85200 FONTENAY LE COMTE
Téléphone : Société
U LOG FONTENAY
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | U LOG FONTENAY | |
Entrepreneurs individuels | U LOG FONTENAY | |
Identifiant de l'entreprise | 518852868 | |
Numéro interne du siège | 00042 | |
Adresse | PL DES PLEIADES 44470 CARQUEFOU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 2018 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 20 000,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 14 décembre 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 12 228 000,00 | |
Résultat net | 449 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5210B : Entreposage et stockage non frigorifique | |
Activité principale de l'entreprise | 5210B : Entreposage et stockage non frigorifique | |
Activité principale | 5210B | |
Première activité | 5210B | |
Deuxième activité | 4941B | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Logistique | |
Activite | Entreposage et stockage non frigorifique | |
Synonyme | entreposage, stockage | |
Principal | entreposage et stockage |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 116 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 115 000 |
Immobilisation financière | 1 000 |
Actif circulant net | 3 801 000 |
Stock | 27 000 |
Avance | 0 |
Créance | 3 754 000 |
Placement | 20 000 |
Total Actif | 3 917 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 149 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 26 000 |
Dette | 2 742 000 |
Total Passif | 3 917 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 12 228 000 |
Produit d'exploitation | 12 361 000 |
Charge d'exploitation | 12 059 000 |
Résultat d'exploitation | 302 000 |
Produit financier net | 32 000 |
Charge financière | 5 000 |
Résultat financier | 27 000 |
Résultat courrant | 329 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 9 000 |
Résultat exceptionnel | -9 000 |
Résultat net | 449 000 |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01388 Industrie du pétrole
- 00044 Industries chimiques
- 05001 Statut des industries électriques et gazières
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
- 00016 Transports routiers
BERTREAU François Louis André nom d'usage : BERTREAU n'est plus gérant. MONTJOTIN Hervé François Marie nom d'usage : MONTJOTIN devient gérant.
Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG et autres devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDITEX devient commissaire aux comptes suppléant.
WILSON Malcolm nom d'usage : WILSON devient gérant. NOEL Richard nom d'usage : NOEL devient gérant. MONTJOTIN Hervé nom d'usage : MONTJOTIN n'est plus gérant.
NOEL Richard nom d'usage : NOEL n'est plus gérant. LE GOFF Bertrand nom d'usage : LE GOFF devient gérant
WILSON Malcolm nom d'usage : WILSON n'est plus gérant. WILSON Malcolm nom d'usage : WILSON devient président. LE GOFF Bertrand nom d'usage : LE GOFF n'est plus gérant. LE GOFF Bertrand nom d'usage : LE GOFF devient directeur général
Sté par actions simplifiée AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG et Autres ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Article L.236-14 du code de commerce