M Etienne BORIS
Commissaire aux comptes suppléant de BDR INVEST 1
M Etienne BORIS a 68 ans ( naissance en 1956), est Commissaire aux comptes suppléant de la société BDR INVEST 1
M Etienne BORIS peut être contacté au siège de la société BDR INVEST 1 par courrier à l'adresse BDR INVEST 1 BDR INVEST 5 7 5 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS FRANCE
La société BDR INVEST 1 est principalement dirigée par M Etienne BORIS qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société BDR INVEST 1 est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/12/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51900148100026.
- M Etienne BORIS, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 10 février 2017
- M Jean-Pierre LEGER-MOEC, Président (1951) depuis le 08 août 2013
- M Philippe BOUDRIOT, Directeur général (1965) depuis le 21 juillet 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société BDR INVEST 1 est de 67 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Henry PEYROUX, Président (1950) du 02 janvier 2010 au 08 août 2013
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 février 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BDR INVEST 1 | |
Entrepreneurs individuels | BDR INVEST 1 | |
Identifiant de l'entreprise | 519001481 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 5 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS 7 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 22 octobre 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 7 400,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 novembre 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 5 000,00 | |
Résultat net | 693 485,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 2 539 803 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 2 539 803 |
Actif circulant net | 1 428 490 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 4 580 |
Placement | 1 423 910 |
Total Actif | 3 968 293 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 827 842 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 140 451 |
Total Passif | 3 968 293 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 000 |
Produit d'exploitation | 5 000 |
Charge d'exploitation | 41 396 |
Résultat d'exploitation | -36 396 |
Produit financier net | 70 195 |
Charge financière | 8 316 |
Résultat financier | 61 879 |
Résultat courrant | 25 483 |
Produit exceptionnel | 1 010 886 |
Charges exceptionnelles | 277 782 |
Résultat exceptionnel | 733 104 |
Résultat net | 693 485 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51900148100026 | BDR INVEST 1 BDR INVEST 5 7 5 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
La prise de participations ou d'intérêts directe ou indirecte dans toutes sociétés.
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boris, Etienne
Président partant : Peyroux, Henry, nomination du Président : Leger-Moëc, Jean-Pierre
Président partant : Leger-Moëc, Jean-Pierre ; nomination du Président : NATIXIS PRIVATE EQUITY