M Christophe DUMOULIN
Président de LYNKOA
M Christophe DUMOULIN a 61 ans ( naissance en 1961), est Président de la société LYNKOA
M Christophe DUMOULIN peut être contacté au siège de la société LYNKOA par courrier à l'adresse LYNKOA 26 RUE BENOIT BENNIER 69260 CHARBONNIERES LES BAINS FRANCE, par téléphone au 04Â 72Â 21Â 65Â 81
La société LYNKOA est principalement dirigée par M Christophe DUMOULIN qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société LYNKOA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/12/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51913107200018.
- M Christophe DUMOULIN, Président (1961) depuis le 08 juillet 2014
Anciens dirigeants :
- M Alex ARTOLLE, Président (1964) du 02 janvier 2010 au 03 novembre 2012
Dirigeants personne morale:
- VISIATIV, Président du 03 novembre 2012 au 08 juillet 2014
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 29 juin 2011 : MANCUSO Joël nom d'usage : MANCUSO devient commissaire aux comptes titulaire. MANCUSO Thierry nom d'usage : MANCUSO devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 05 décembre 2012 : ARTOLLE Alex nom d'usage : ARTOLLE n'est plus président. VISIATIV devient président.)
- 25 juillet 2014 : DUMOULIN Christophe nom d'usage : DUMOULIN devient président. VISIATIV n'est plus président.)
- 01 décembre 2017 : DUMOULIN Christophe nom d'usage : DUMOULIN n'est plus président. MANCUSO Joël nom d'usage : MANCUSO n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MANCUSO Thierry nom d'usage : MANCUSO n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à conseil d'administration VISIATIV devient président. SA à conseil d'administration IN EXTENSO RHONE ALPES devient commissaire aux comptes titulaire)
- 20 septembre 2018 : SA à conseil d'administration VISIATIV n'est plus président. SA à conseil d'administration IN EXTENSO RHONE ALPES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. DONZEL Christian Henri Marcel nom d'usage : DONZEL devient liquidateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LYNKOA | |
Entrepreneurs individuels | LYNKOA | |
Identifiant de l'entreprise | 519131072 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 26 RUE BENOIT BENNIER 69260 CHARBONNIERES LES BAINS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 29 décembre 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 9 375,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 29 décembre 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 310 100,00 | |
Résultat net | -27 100,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 362 600 |
Immobilisation incorporelle | 355 200 |
Immobilisation corporelle | 7 300 |
Immobilisation financière | 100 |
Actif circulant net | 48 900 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 41 900 |
Placement | 7 000 |
Total Actif | 411 500 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 133 700 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 277 800 |
Total Passif | 411 500 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 310 100 |
Produit d'exploitation | 418 300 |
Charge d'exploitation | 580 600 |
Résultat d'exploitation | -162 300 |
Produit financier net | 4 200 |
Charge financière | 8 900 |
Résultat financier | -4 700 |
Résultat courrant | -167 000 |
Produit exceptionnel | 305 400 |
Charges exceptionnelles | 165 400 |
Résultat exceptionnel | 139 900 |
Résultat net | -27 100 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51913107200018 | LYNKOA 26 RUE BENOIT BENNIER 69260 CHARBONNIERES LES BAINS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Le développement, le conseil et la formation dans le domaine informatique - la commercialisation de matériels informatiques et de logiciels - le développement spécifique, le conseil, le négoce de matériels informatique et de logiciels - toutes opérations de service de rapportant à ces activités - le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise en location gérance de tous biens ou droits.
Au siège du cessionnaire 26 rue Benoît Bennier 69260 Charbonnières les Bains
MANCUSO Joël nom d'usage : MANCUSO devient commissaire aux comptes titulaire. MANCUSO Thierry nom d'usage : MANCUSO devient commissaire aux comptes suppléant.
ARTOLLE Alex nom d'usage : ARTOLLE n'est plus président. VISIATIV devient président.
DUMOULIN Christophe nom d'usage : DUMOULIN devient président. VISIATIV n'est plus président.
DUMOULIN Christophe nom d'usage : DUMOULIN n'est plus président. MANCUSO Joël nom d'usage : MANCUSO n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MANCUSO Thierry nom d'usage : MANCUSO n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à conseil d'administration VISIATIV devient président. SA à conseil d'administration IN EXTENSO RHONE ALPES devient commissaire aux comptes titulaire
A l'adresse du fonds cédé sis 26 Rue Benoit Bennier 69260 Charbonnières les Bains avec copie au Cabinet Lamy Lexel Avocats Associés sis 91 cours Lafayette 69455 Lyon Cedex 06
SA à conseil d'administration VISIATIV n'est plus président. SA à conseil d'administration IN EXTENSO RHONE ALPES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. DONZEL Christian Henri Marcel nom d'usage : DONZEL devient liquidateur