MME Carole DE ALMEIDA
Directeur général de IMPER FRANCE
MME Carole DE ALMEIDA a 43 ans ( naissance en 1979), elle est Directeur général de la société IMPER FRANCE
MME Carole DE ALMEIDA peut être contacté au siège de la société IMPER FRANCE par courrier à l'adresse IMPER FRANCE 12 RUE SAINT MERRY 91310 LINAS FRANCE, par téléphone au 01Â 69Â 63Â 49Â 81
La société IMPER FRANCE est principalement dirigée par MME Carole DE ALMEIDA qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'étanchéification ,travaux d'étanchéification, étanchéification, étanchéité
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4399A (Travaux d'étanchéification), les activités sont :
- Travaux d'étanchéification
- les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- travaux d'imperméabilisation et d'étanchéité : toitures-terrasses, ouvrages enterrés, façades, piscines
- travaux de déshumidification des bâtiments, traitement contre l'humidité
La société IMPER FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/01/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51972171600032.
- M Fabrice DE ALMEIDA, Président (1980) depuis le 09 juillet 2011
- M Yves TUBIANA, Commissaire aux comptes titulaire (1964) depuis le 09 décembre 2015
- MME Carole DE ALMEIDA, Directeur général (1979) depuis le 28 décembre 2012
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société IMPER FRANCE est de 48 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Carole ROTONDO, Président (1979) du 30 janvier 2010 au 09 juillet 2011
Dirigeants personne morale:
- G C A - GROUPE DE CONTROLE ET D`AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 09 décembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IMPER FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | IMPER FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 519721716 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 12 RUE SAINT MERRY 91310 LINAS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 02 janvier 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 15 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 février 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 4 452 000,00 | |
Résultat net | 561 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4399A : Travaux d'étanchéification | |
Activité principale de l'entreprise | 4399A : Travaux d'étanchéification | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'étanchéification | |
Synonyme | travaux d'étanchéification, étanchéification, étanchéité | |
Principal | travaux d'étanchéification |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 141 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 000 |
Immobilisation corporelle | 119 000 |
Immobilisation financière | 21 000 |
Actif circulant net | 2 401 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 215 000 |
Placement | 1 186 000 |
Total Actif | 2 543 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 090 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 89 000 |
Dette | 1 363 000 |
Total Passif | 2 543 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 452 000 |
Produit d'exploitation | 4 509 000 |
Charge d'exploitation | 3 654 000 |
Résultat d'exploitation | 854 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 80 |
Résultat financier | 3 000 |
Résultat courrant | 857 000 |
Produit exceptionnel | 26 000 |
Charges exceptionnelles | 48 000 |
Résultat exceptionnel | -23 000 |
Résultat net | 561 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51972171600032 | IMPER FRANCE 12 RUE SAINT MERRY 91310 LINAS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
travaux d'étanchéité, bardage, couverture, maçonnerie et ravalement.
Président : DE ALMEIDA Fabrice en fonction le 06 Juillet 2011
Président : DE ALMEIDA Fabrice en fonction le 06 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : G. C. A. - GROUPE DE CONTROLE ET D'AUDIT en fonction le 21 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : TUBIANA Yves en fonction le 21 Novembre 2012
Gérant : DE ALMEIDA Fabrice modification le 26 Décembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : G. C. A. - GROUPE DE CONTROLE ET D'AUDIT en fonction le 21 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : TUBIANA Yves en fonction le 21 Novembre 2012 Gérant : ROTONDO Carole en fonction le 26 Décembre 2012
Président : DE ALMEIDA Fabrice modification le 10 Février 2016 Commissaire aux comptes suppléant : G. C. A. - GROUPE DE CONTROLE ET D'AUDIT en fonction le 21 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : TUBIANA Yves en fonction le 21 Novembre 2012 Directeur général : ROTONDO Carole modification le 10 Février 2016