M Olivier AUBERT
Directeur général de S.E.P. : SOCIETE D'ELEVAGE PORCIN
M Olivier AUBERT a 61 ans ( naissance en 1961), est Directeur général de la société S.E.P. : SOCIETE D'ELEVAGE PORCIN
M Olivier AUBERT peut être contacté au siège de la société S.E.P. : SOCIETE D'ELEVAGE PORCIN par courrier à l'adresse S.E.P. : SOCIETE D'ELEVAGE PORCIN MAISON DE LA BOUCHERIE LAGOUBRAN 83200 TOULON , par téléphone au 04Â 50Â 03Â 25Â 66 ou par fax au 04Â 50Â 25Â 98Â 53
La société S.E.P. : SOCIETE D'ELEVAGE PORCIN est principalement dirigée par M Olivier AUBERT qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants ,grossiste, vendeur en gros, grossiste d'animaux vivants, vendeur d'animaux vivants en gros, animalerie de gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4623Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants
- le commerce de gros d'animaux sur pied destinés à l'élevage, l'engraissage, l'abattage, le dressage, l'expérimentation, etc.
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros d'appâts vivants pour la pêche (cf46.49Z)
La société S.E.P. : SOCIETE D'ELEVAGE PORCIN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/05/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52000842600022.
- M Olivier AUBERT, Directeur général (1961) depuis le 14 mai 2013
Anciens dirigeants :
- M Yann PELIZZARI, Président (1962) du 13 février 2010 au 21 septembre 2012
Dirigeants personne morale:
- SAPRIMEX, Président depuis le 21 septembre 2012
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 19 octobre 2012 : PELIZZARI Yann André nom d'usage : PELIZZARI n'est plus président. Sté par actions simplifiée SAPRIMEX devient président.)
- 01 septembre 2022 : NOVANCES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GILLES Laurent nom d'usage : GILLES n'est plus commissaire aux comptes suppl̮̩ant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | S.E.P. : SOCIETE D'ELEVAGE PORCIN | |
Entrepreneurs individuels | S.E.P. : SOCIETE D'ELEVAGE PORCIN | |
Identifiant de l'entreprise | 520008426 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | LAGOUBRAN 83200 TOULON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 12 avril 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 200 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 février 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 167 881,00 | |
Résultat net | 56 943,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4623Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | |
Activité principale de l'entreprise | 4623Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste d'animaux vivants, vendeur d'animaux vivants en gros, animalerie de gros | |
Principal | animalerie de gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 61 246 |
Immobilisation incorporelle | 33 649 |
Immobilisation corporelle | 27 397 |
Immobilisation financière | 200 |
Actif circulant net | 268 836 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 268 836 |
Placement | 0 |
Total Actif | 330 082 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -2 560 431 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 890 513 |
Total Passif | 330 082 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 167 881 |
Produit d'exploitation | 603 822 |
Charge d'exploitation | 388 333 |
Résultat d'exploitation | 215 489 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 215 489 |
Produit exceptionnel | 11 972 |
Charges exceptionnelles | 170 517 |
Résultat exceptionnel | -158 545 |
Résultat net | 56 943 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52000842600022 | S.E.P. : SOCIETE D'ELEVAGE PORCIN MAISON DE LA BOUCHERIE LAGOUBRAN 83200 TOULON |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Philippe
Le greffe est ouvert 9h00 Ã 11h30/14h00 Ã 16h15
Production élevage et commercialisation de porcs, fabrication d'alimentation du bétail.
PELIZZARI Yann André nom d'usage : PELIZZARI n'est plus président. Sté par actions simplifiée SAPRIMEX devient président.
NOVANCES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GILLES Laurent nom d'usage : GILLES n'est plus commissaire aux comptes suppl̮̩ant